Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: Yellow Submarine - Fishing vessel / 2019-12-25 - 2021-07-25 (1 рік)
4th Engineer: East Cape marine - Crane vessel / 2018-12-25 - 2019-08-25 (8 місяців)
4th Engineer: Yellow Submarine - Bulk Carrier / 2018-08-25 - 2018-11-25 (3 місяця)
Deck Cadet: Oil tanker - Crude Oil Tanker / 2021-01-23 - 2021-07-23 (6 місяців)
Motorman-welder: Astra Marine - Dry Cargo / 2021-05-25 - 2021-07-21 (2 місяця)
Chief Officer: Riverside - Crude Oil Tanker / 2021-02-14 - 2021-07-19 (5 місяців)
Chief Officer: Lake Sturgeon - Oil Products Tanker / 2019-11-23 - 2020-07-04 (7 місяців)
Chief Officer: Flagship Tulip - Oil Products Tanker / 2019-02-06 - 2019-05-23 (4 місяця)
Chief Officer: Flagship Tulip - Oil Products Tanker / 2018-05-17 - 2018-10-22 (5 місяців)
Chief Officer: Ugo Ocha - VLCC / 2017-06-16 - 2017-09-28 (3 місяця)
Deck Cadet: DRUZHBA - Sailing Vessel / 2021-06-21 - 2021-07-18 (1 місяць)
Cook: MSC Sariska - Container Ship / 2020-11-09 - 2021-07-11 (8 місяців)
Cook: Kapitan Sukhondyayvskiy - Fishing vessel / 2019-09-04 - 2020-03-04 (6 місяців)
Cook: Kapitan Sukhondyayvskiy - Fishing vessel / 2018-11-22 - 2019-04-30 (5 місяців)
Cook: Kapitan Morgun - Fishing vessel / 2018-02-02 - 2018-08-14 (6 місяців)
Cook: Vancouver - General cargo / 2016-11-24 - 2017-06-12 (7 місяців)
AB Seaman: m/v Neptune Thalassa - RO-RO / 2020-12-03 - 2021-06-23 (7 місяців)
AB Seaman: m/v Neptune Hellas - RO-RO / 2020-04-02 - 2020-11-02 (7 місяців)
AB Seaman: m/v Neptune Horizon - RO-RO / 2019-06-07 - 2019-12-28 (7 місяців)
OS: m/v Neptune Aegli - RO-RO / 2018-09-20 - 2019-04-11 (7 місяців)
OS: m/v Neptune Horizon - RO-RO / 2018-01-13 - 2018-07-13 (6 місяців)
Cook: Kristin - General cargo / 2021-01-29 - 2021-06-21 (5 місяців)
Cook: Falcona - General cargo / 2020-04-27 - 2020-10-30 (6 місяців)
3rd Engineer: MT DESH GAURAV - Crude Oil Tanker / 2020-12-04 - 2021-06-17 (6 місяців)
4th Engineer: MT DESH GAURAV - Crude Oil Tanker / 2020-09-26 - 2020-12-03 (2 місяця)
4th Engineer: MT SWARNA SINDHU - Oil Products Tanker / 2019-10-26 - 2020-06-12 (8 місяців)
Trainee Engineer: MT SWARNA PUSHP - Oil Products Tanker / 2017-10-14 - 2018-08-17 (10 місяців)
ETO: MSC ASLI - Container Ship / 2020-12-17 - 2021-06-11 (6 місяців)
ETO: MSC Elsa 3 - Container Ship / 2020-03-16 - 2020-09-12 (6 місяців)
ETO: Mac Annamaria - Container Ship / 2019-06-07 - 2019-11-13 (5 місяців)
Engine Cadet: КСВ-67 - Repair Vessel / 2020-11-09 - 2021-06-01 (7 місяців)
Engine Cadet: Orion - Tug boat / 2019-06-28 - 2019-09-01 (2 місяця)
Engine Cadet: Modulus 2 - General cargo / 2019-02-15 - 2019-05-25 (3 місяця)
Engine Cadet: YELLOW SHIP - Bulk Carrier / 2021-05-01 - 2021-05-07 (6 днів)
OS: Mednogorsk - Bulk Carrier / 2020-10-09 - 2021-05-05 (7 місяців)
Cook: Kazan city - Oil Products Tanker / 2021-02-10 - 2021-04-24 (2 місяця)
Chief Cook: Samara city - Chemical tanker / 2020-11-05 - 2021-02-08 (3 місяця)
Chief Cook: Volgoneft268 - Chemical tanker / 2020-04-03 - 2020-08-24 (5 місяців)
OS: African lily - Bulk Carrier / 2020-09-07 - 2021-04-23 (8 місяців)
Engine Cadet: JEWEL OF AMET (CAMPUS TRAINING PURPOSE) - Research vessel / 2021-01-21 - 2021-03-25 (2 місяця)
AB Seaman: M. V. Guru prasad - Bulk Carrier / 2020-07-16 - 2021-03-16 (8 місяців)
OS: M. V. Sea angel - Bulk Carrier / 2019-04-11 - 2019-10-30 (7 місяців)
Messman: Kerem - Bulk Carrier / 2020-08-26 - 2021-03-15 (7 місяців)
Deck Cadet: TOTO BR - General cargo / 2019-07-25 - 2020-02-18 (7 місяців)
Deck Cadet: Danapris-1 - Dry Cargo / 2017-09-15 - 2018-03-21 (6 місяців)
2nd Officer: MYRTO - Bulk Carrier / 2020-11-17 - 2021-02-28 (3 місяця)
3rd Officer: MYRTO - Bulk Carrier / 2019-11-17 - 2020-07-17 (8 місяців)
3rd Officer: Serene Susannah - Bulk Carrier / 2019-01-28 - 2019-06-08 (4 місяця)
3rd Officer: Serene Susannah - Bulk Carrier / 2018-04-21 - 2018-09-24 (5 місяців)
4th Engineer: GALISSAS - Chemical tanker / 2020-07-26 - 2021-02-06 (6 місяців)
4th Engineer: JASSMINE S - Chemical tanker / 2019-07-24 - 2019-12-24 (5 місяців)
4th Engineer: GALISSAS - Chemical tanker / 2018-07-13 - 2019-01-24 (6 місяців)