Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Electric Cadet: Kapitan M. Izmailov - Icebreaker / 2019-09-16 - 2019-10-18 (1 місяць)
Oiler: Explorer of the Seas - Cruise Liner / 2019-05-17 - 2019-10-03 (5 місяців)
Oiler: Underdog - Bulk Carrier / 2017-11-16 - 2018-03-12 (4 місяця)
Oiler: Denita Wave - Bulk Carrier / 2016-12-13 - 2017-09-09 (9 місяців)
Oiler: blue wave - Bulk Carrier / 2015-11-18 - 2016-04-14 (5 місяців)
Engine Cadet: Hai Long shipbuilding & Lighterage Inc. - Landing Craft / 2018-09-26 - 2019-09-28 (1 рік)
Electric Cadet: Ushba - Tug boat / 2019-03-01 - 2019-09-08 (6 місяців)
Deck Cadet: TSV "Druzhba" - Passenger vessel / 2019-08-05 - 2019-09-01 (1 місяць)
Trainee Officer: T.S Pride Of IMA - Multi-Purpose Vessel / 2019-08-31 - 2019-08-31 (0 днів)
Deck Cadet: т/х "Ом-106" - Passenger vessel / 2019-06-10 - 2019-08-31 (3 місяця)
Engine Cadet: "Northern Julie" - Container Ship / 2019-03-07 - 2019-08-26 (6 місяців)
Trainee Engineer: "Druzhba" - Training Ship / 2018-05-07 - 2018-06-17 (1 місяць)
AB Seaman: MV KING EVARISTO - General cargo / 2019-08-20 - 2019-08-20 (0 днів)
Deck Cadet: MV ANRICH - General cargo / 2016-11-16 - 2017-12-01 (1 рік)
OS: MSC Messina - Container Ship / 2019-05-07 - 2019-08-20 (3 місяця)
OS: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2019-01-26 - 2019-08-05 (6 місяців)
OS: m/v Arvin - Dry Cargo / 2019-02-06 - 2019-08-01 (6 місяців)
OS: m/v Ever - Dry Cargo / 2018-06-01 - 2018-12-17 (7 місяців)
OS: m/v Valencia - Other vessels / 2017-07-10 - 2017-09-10 (2 місяця)
Chief Officer: HELGIS - General cargo / 2019-01-23 - 2019-07-26 (6 місяців)
Chief Officer: HELENA - Container Ship / 2017-10-14 - 2018-07-13 (9 місяців)
Chief Engineer: GENCO WEATHERLY - Bulk Carrier / 2019-02-22 - 2019-07-17 (5 місяців)
Chief Engineer: GENCO CLAUDIUS - Bulk Carrier / 2018-05-08 - 2018-09-09 (4 місяця)
Chief Engineer: Samoana - Container Ship / 2017-07-23 - 2017-12-03 (4 місяця)
Chief Engineer: Baltic Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2016-08-31 - 2016-12-04 (3 місяця)
Chief Engineer: SEREN - Heavy lift vessel / 2015-11-16 - 2016-03-31 (4 місяця)
Deck Cadet: Mir - Sailing Vessel / 2019-04-25 - 2019-07-08 (2 місяця)
Deck Cadet: Vecriga - Other vessels / 2019-06-16 - 2019-06-30 (14 днів)
Deck Cadet: Palsa - Other vessels / 2018-03-18 - 2018-03-24 (6 днів)
Chief Officer: Green Karmoy - Reefer / 2019-03-09 - 2019-06-30 (4 місяця)
Chief Officer: Green Karmoy - Reefer / 2015-09-17 - 2015-12-22 (3 місяця)
2nd Officer: Green Freezer - Reefer / 2013-05-28 - 2013-10-10 (4 місяця)
2nd Officer: Green Magnific - Reefer / 2012-12-17 - 2013-03-17 (3 місяця)
2nd Officer: Green Selje - Reefer / 2011-12-06 - 2012-05-26 (6 місяців)
2nd Engineer: ER London - Container Ship / 2018-12-11 - 2019-06-10 (6 місяців)
2nd Engineer: ER Pusan - Container Ship / 2018-04-13 - 2018-08-16 (4 місяця)
2nd Engineer: ER Pusan - Container Ship / 2017-08-05 - 2017-12-27 (5 місяців)
2nd Engineer: ER India - Container Ship / 2017-02-07 - 2017-04-12 (2 місяця)
2nd Engineer: ER Texas - Container Ship / 2016-08-07 - 2016-12-12 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V Rosalinda - General cargo / 2018-06-04 - 2019-06-07 (1 рік)
Engine Cadet: MV Meghna - Platform Supply vessel / 2018-07-24 - 2019-05-30 (10 місяців)