Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
1st Officer: SKS Delta - Oil Products Tanker / 2022-07-15 - 2022-09-20 (2 місяця)
1st Officer: SKS Douro - Oil Products Tanker / 2017-05-31 - 2022-02-24 (4 року)
1st Officer: SKS Douro - Crude Oil Tanker / 2014-05-31 - 2017-02-02 (2 року)
Chief Engineer: CREST AMETHYST - AHTS / 2022-03-01 - 2022-08-30 (6 місяців)
2nd Engineer: SAFEEN PRINCE - DSV (Diving Support) / 2021-11-08 - 2022-02-18 (3 місяця)
Chief Engineer: EXECUTIVE VALOUR - Platform Supply vessel / 2021-04-11 - 2021-10-10 (6 місяців)
Chief Engineer: AMAZON CONQUEROR - Seismic vessel / 2020-03-08 - 2021-01-30 (11 місяців)
AB / Motorman: Wl Murom - Bulk Carrier / 2022-03-14 - 2022-08-18 (5 місяців)
AB / Motorman: WL totma - Bulk Carrier / 2021-02-11 - 2021-09-12 (7 місяців)
Chief Cook: M/T Osprey - Crude Oil Tanker / 2022-04-07 - 2022-08-08 (4 місяця)
Chief Cook: Mineral Tempse - Bulk Carrier / 2021-06-14 - 2021-12-01 (6 місяців)
Chief Cook: BBC OLYMPUS - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-05 - 2021-01-05 (8 місяців)
Wiper: ONE VICTORY - Bulk Carrier / 2022-04-29 - 2022-08-01 (3 місяця)
Wiper: ALBY VICTORY - Bulk Carrier / 2021-08-13 - 2022-04-28 (8 місяців)
4th Engineer: MT hari leela - Oil Products Tanker / 2022-03-11 - 2022-07-30 (5 місяців)
Trainee Engineer: MT hari leela - Oil Products Tanker / 2019-04-02 - 2019-11-30 (8 місяців)
OS: M/V „TRIUMPH 4“ - General cargo / 2021-11-25 - 2022-07-24 (8 місяців)
1st Engineer: Touska - Container Ship / 2022-02-01 - 2022-07-22 (6 місяців)
Deck Cadet: MV cadet - Bunkering Vessel / 2022-03-01 - 2022-07-20 (5 місяців)
OS: Corinthian Phoenix - Bulk Carrier / 2022-01-17 - 2022-07-17 (6 місяців)
OS: Adelante - Bulk Carrier / 2021-04-08 - 2021-09-30 (6 місяців)
OS: Red Rose - Bulk Carrier / 2020-02-20 - 2020-10-08 (8 місяців)
OS: Red Rose - Bulk Carrier / 2019-03-19 - 2019-10-29 (7 місяців)
OS: Buccleuch - Bulk Carrier / 2018-05-22 - 2018-11-23 (6 місяців)
Deck Cadet: Дружба - Other vessels / 2022-06-01 - 2022-07-01 (1 місяць)
OS: LNGC PUTERI ZAMRUD - LPG / LNG / 2021-12-13 - 2022-06-30 (7 місяців)
Deck Cadet: Canarias express - RO-RO / 2022-01-23 - 2022-06-24 (5 місяців)
Trainee Wiper: HN2 - Chemical tanker / 2021-10-18 - 2022-06-17 (8 місяців)
Messman: MSC JAPAN - Container Ship / 2021-11-22 - 2022-06-12 (7 місяців)
Messman: MSC PEGASUS - Container Ship / 2021-02-28 - 2021-09-11 (6 місяців)
3rd Engineer: Celebrity Beyond - Cruise Liner / 2022-04-06 - 2022-06-04 (2 місяця)
3rd Engineer: CELEBRITY ECLIPSE - Cruise Liner / 2021-03-03 - 2021-03-28 (1 місяць)
3rd Engineer: CELEBRITY ECLIPSE - Cruise Liner / 2019-09-12 - 2020-01-19 (4 місяця)
3rd Engineer: ATHENIAN FREEDOM - VLCC / 2019-03-11 - 2019-08-03 (5 місяців)
3rd Engineer: ATHENIAN GLORY - VLCC / 2018-04-28 - 2018-10-31 (6 місяців)
3rd Engineer: Pgc Marina - Oil Products Tanker / 2021-11-21 - 2022-06-04 (6 місяців)
3rd Engineer: Pgc Marina - Crude Oil Tanker / 2020-11-24 - 2021-06-04 (6 місяців)
3rd Engineer: Pgc Marina - Crude Oil Tanker / 2018-06-08 - 2019-06-04 (12 місяців)
3rd Officer: M/V CORONA - Bulk Carrier / 2021-06-29 - 2022-06-03 (11 місяців)
AB Seaman: M/V ARAMIS - Bulk Carrier / 2020-03-11 - 2021-01-06 (10 місяців)
AB Seaman: M/V KP ALBATROSS - Bulk Carrier / 2019-02-21 - 2019-11-14 (9 місяців)
AB Seaman: M/V CHARLIE - Container Ship / 2018-04-17 - 2018-10-21 (6 місяців)
AB Seaman: M/V NEMO - Bulk Carrier / 2017-04-11 - 2017-11-16 (7 місяців)
Engine Cadet: patriot - Other vessels / 2022-05-31 - 2022-05-31 (0 днів)
4th Engineer: OSL Glory - Platform Supply vessel / 2021-11-19 - 2022-05-25 (6 місяців)