Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: Coral Fraseri - LPG / LNG / 2021-09-25 - 2021-12-10 (2 місяця)
Master: Coral Fraseri - LPG / LNG / 2021-04-13 - 2021-07-11 (3 місяця)
Master: Coral Favia - LPG / LNG / 2021-03-25 - 2021-04-10 (1 місяць)
Master: Coral Fraseri - LPG / LNG / 2020-11-23 - 2021-02-11 (3 місяця)
Master: Coral Fungia - LPG / LNG / 2020-10-10 - 2020-11-18 (1 місяць)
OS: Volgo-Balt 203 - Dry Cargo / 2021-07-09 - 2021-12-10 (5 місяців)
OS: RUSLAN - Icebreaker / 2021-05-16 - 2021-06-18 (1 місяць)
OS: RUSLAN - Icebreaker / 2020-08-03 - 2020-10-27 (3 місяця)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2019-04-25 - 2019-07-07 (2 місяця)
Motorman: Antur - Fishing vessel / 2021-07-12 - 2021-12-02 (5 місяців)
Cook Assistant: MS "CruceStar" - Cruise Liner / 2021-07-28 - 2021-11-04 (3 місяця)
Motorman: Transocean - Bulk Carrier / 2021-06-23 - 2021-11-03 (4 місяця)
Engine Cadet: Kruzenshtern - Training Ship / 2017-08-20 - 2020-10-24 (3 року)
3rd Engineer: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2021-07-20 - 2021-10-31 (3 місяця)
Motorman: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2021-01-15 - 2021-07-19 (6 місяців)
Motorman: dredger "BALTIYSKAYA" - Dredger / 2019-12-07 - 2020-06-09 (6 місяців)
Oiler: M.T. MEGHNA TRADER - Chemical tanker / 2021-04-07 - 2021-10-31 (7 місяців)
Wiper: M.T. OCEAN LEADER - Oil Products Tanker / 2019-06-29 - 2020-09-11 (1 рік)
Wiper: M.T. HELM - VLCC / 2017-11-02 - 2018-04-19 (6 місяців)
Wiper: M.T. HUGE - VLCC / 2016-12-28 - 2017-05-13 (4 місяця)
Wiper: Плавкран СПК-2 - Crane vessel / 2021-08-24 - 2021-10-29 (2 місяця)
OS: Плавкран СПК-2 - Crane vessel / 2021-06-18 - 2021-08-23 (2 місяця)
Deck Cadet: 123123 - Bulk Carrier / 2021-10-01 - 2021-10-12 (11 днів)
Deck Cadet: Vita - Dry Cargo / 2021-06-21 - 2021-10-10 (4 місяця)
4th Engineer: Front Leopard - Crude Oil Tanker / 2021-02-16 - 2021-10-08 (8 місяців)
AB / Motorman: Lavrion - General cargo / 2021-08-01 - 2021-10-03 (2 місяця)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2020-03-20 - 2021-10-03 (1 рік)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2018-12-20 - 2019-05-25 (5 місяців)
Oiler: My Duru - Dry Cargo / 2018-01-04 - 2018-10-29 (10 місяців)
1st Officer: Beechgate - Bulk Carrier / 2021-05-03 - 2021-10-01 (5 місяців)
1st Officer: Oakgate - Bulk Carrier / 2020-08-19 - 2021-01-01 (4 місяця)
OS: Credo - Dry Cargo / 2021-07-20 - 2021-09-19 (2 місяця)
Deck Cadet: BUGAZ - Tug boat / 2021-06-08 - 2021-09-11 (3 місяця)
Motorman: Penelope - Chemical tanker / 2021-03-02 - 2021-09-09 (6 місяців)
Motorman: Muse - General cargo / 2021-02-08 - 2021-09-03 (7 місяців)
Motorman: VOLGO BALT - General cargo / 2020-01-28 - 2020-09-06 (7 місяців)
Master: МК-4818 "Зенит" - Fishing vessel / 2021-06-17 - 2021-09-01 (2 місяця)
Master: М-0344 "Морской Бриз" - Fishing vessel / 2020-12-10 - 2021-01-25 (1 місяць)
1st Officer: ПК-2222 "Витязь" - Fishing vessel / 2019-11-01 - 2020-01-30 (3 місяця)
1st Officer: МК-0339 "Янтарный" - Fishing vessel / 2017-07-01 - 2018-11-30 (1 рік)
1st Officer: АК-0041 " Капитан Кравченко" - Fishing vessel / 2015-10-26 - 2017-05-31 (1 рік)
Deck Cadet: OM -106 - Passenger vessel / 2021-06-26 - 2021-08-31 (2 місяця)