Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Vigdis Knutsen - Shuttle Tanker / 2017-12-26 - 2022-12-15 (4 року)
Engine Cadet: BBC Livorno - General cargo / 2021-05-27 - 2022-12-15 (1 рік)
Engine Cadet: MV SURF MANDIRI - AHTS / 2022-08-31 - 2022-12-14 (3 місяця)
OS: Novaya Ladoga - Dry Cargo / 2022-07-15 - 2022-12-12 (5 місяців)
OS: Nefterudovoz 50m - Dry Cargo / 2021-04-14 - 2021-08-08 (4 місяця)
Engine Cadet: Clipper Triumph - Bulk Carrier / 2022-07-05 - 2022-12-08 (5 місяців)
3rd Engineer: Maersk Palermo - Container Ship / 2022-06-13 - 2022-12-03 (6 місяців)
Ref. Machinist: PLBH - Pipe laying vessel / 2019-01-14 - 2022-11-30 (3 року)
Ref. Machinist: KETS supply - Other vessels / 2015-02-21 - 2019-01-01 (3 року)
Chief Officer: Wilson Drogheda - Dry Cargo / 2022-06-19 - 2022-11-28 (5 місяців)
1st Officer: STEVIN PISCES - Bulk Carrier / 2022-07-20 - 2022-11-24 (4 місяця)
1st Officer: SANA 1 - Bulk Carrier / 2022-01-27 - 2022-05-22 (4 місяця)
1st Officer: AL DANA 1 - Bulk Carrier / 2021-09-13 - 2021-11-26 (2 місяця)
1st Officer: AL KHAIR - Bulk Carrier / 2020-10-08 - 2021-06-26 (9 місяців)
1st Officer: HYDERABAD - Bulk Carrier / 2018-11-07 - 2019-04-24 (6 місяців)
2nd Engineer: SHAMIM - Container Ship / 2022-07-26 - 2022-11-16 (4 місяця)
2nd Engineer: AREZOO - General cargo / 2021-10-09 - 2021-12-20 (2 місяця)
2nd Engineer: TERMEH - Bulk Carrier / 2019-02-04 - 2019-09-03 (7 місяців)
2nd Engineer: BEHDOKHT - Bulk Carrier / 2018-03-12 - 2018-07-01 (4 місяця)
Deck Cadet: No - General cargo / 2022-11-03 - 2022-11-03 (0 днів)
Electric Cadet: starman - Oil Products Tanker / 2021-03-14 - 2022-10-28 (1 рік)
Motorman: Penelopa - Chemical tanker / 2022-07-26 - 2022-10-25 (3 місяця)
Electric Cadet: MSC Tokyo - Container Ship / 2022-01-14 - 2022-10-21 (9 місяців)
Deck Cadet: KL Malahayati - Passenger vessel / 2022-10-12 - 2022-10-19 (7 днів)
4th Engineer: M/V “ CAPE PEREGRINE “ - Bulk Carrier / 2022-02-19 - 2022-10-10 (8 місяців)
Chief Engineer: FUGRO EQUATOR - Survey vessel / 2018-01-01 - 2022-10-08 (4 року)
Chief Engineer: FUGRO EQUATOR - Survey vessel / 2013-03-06 - 2017-12-31 (4 року)
Chief Engineer: ROBERT - Container Ship / 2012-09-03 - 2013-01-24 (5 місяців)
Chief Engineer: WEC DALI (owner-name BERIT) - Container Ship / 2012-02-08 - 2012-07-15 (5 місяців)
Chief Engineer: PARTNERSHIP - Container Ship / 2007-01-01 - 2011-11-01 (4 року)
Deck Cadet: Five Star shipping Co.LTD - Well-stimulation vessel / 2022-08-01 - 2022-09-30 (2 місяця)
OS: Lady Maria - Oil Products Tanker / 2022-05-30 - 2022-09-26 (4 місяця)
Deck Cadet: Михаил булгаков - Passenger vessel / 2020-07-26 - 2020-09-30 (2 місяця)
OS: Flextronics - Bulk Carrier / 2022-07-24 - 2022-09-21 (2 місяця)