Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: M/V Super Shuttle Roro 8 - RO-RO / 2019-08-10 - 2021-02-02 (1 рік)
Motorist: Bow Harmony - Chemical tanker / 2020-11-28 - 2021-01-28 (2 місяця)
AB / Crane Operator: Roadrunner bulker - Bulk Carrier / 2020-08-02 - 2021-01-09 (5 місяців)
AB / Crane Operator: Wilson Onega - General cargo / 2020-02-24 - 2020-06-18 (4 місяця)
Deck Cadet: Daniel - Crude Oil Tanker / 2020-01-01 - 2021-01-01 (1 рік)
Deck Cadet: Norstar Invictus - Crude Oil Tanker / 2019-12-22 - 2020-12-23 (1 рік)
Trainee Engineer: 2go - Passenger vessel / 2020-12-14 - 2020-12-18 (4 дня)
OS: TFM-1 - RO-RO / 2020-08-13 - 2020-12-13 (4 місяця)
Cook: green Ocean - Other vessels / 2020-08-05 - 2020-12-12 (4 місяця)
Cook: Salina Bay - Bunkering Vessel / 2019-11-02 - 2020-01-07 (2 місяця)
Cook: Bospor - Crude Oil Tanker / 2016-09-12 - 2017-03-18 (6 місяців)
Cook: Bospor - Oil Products Tanker / 2015-12-07 - 2016-05-19 (5 місяців)
Motorman: Courageous - Bulk Carrier / 2013-08-31 - 2013-09-23 (1 місяць)
Oiler: ALOPO - Container Ship / 2020-07-05 - 2020-12-11 (5 місяців)
Oiler: CHELSEA-5 - General cargo / 2019-05-06 - 2019-11-27 (7 місяців)
Motorman: Izmailskaya - Barge / 2017-11-17 - 2018-05-20 (6 місяців)
Motorman: Volgo Balt 213 - General cargo / 2017-02-12 - 2017-09-24 (7 місяців)
AB Seaman: Atlas and Ingerborg Pilot - General cargo / 2019-12-15 - 2020-12-02 (12 місяців)
OS: Atlantic global 1 - Crew boat / 2019-11-28 - 2020-12-02 (1 рік)
OS: Tan Binh 236 - Bulk Carrier / 2018-10-15 - 2019-06-01 (8 місяців)
Engine Cadet: Wilson Weser - General cargo / 2020-08-30 - 2020-11-25 (3 місяця)
Motorman: KHERSONES - Sailing Vessel / 2020-08-30 - 2020-11-18 (3 місяця)
Motorman: MV Kota Rakan - Container Ship / 2020-02-08 - 2020-11-09 (9 місяців)
Motorman: MV Kota Ria - Container Ship / 2019-03-08 - 2019-12-10 (9 місяців)
Junior officer: Aurora - Barge / 2019-01-01 - 2020-11-08 (1 рік)
AB Seaman: Majestic - Oil Products Tanker / 2019-12-22 - 2020-11-08 (11 місяців)
4th Engineer: RTMKS Baltiyskaya kosa - Fishing vessel / 2018-04-07 - 2020-11-07 (2 року)
Engine Cadet: TOLKOVYY - Tug boat / 2020-08-12 - 2020-10-21 (2 місяця)
Wiper: Heyma - RO-RO / 2020-05-22 - 2020-10-06 (4 місяця)
Chief Officer: BENTLEY I - Oil Products Tanker / 2020-06-17 - 2020-09-29 (3 місяця)
Chief Officer: ANHONA - Oil Products Tanker / 2019-04-20 - 2019-08-11 (4 місяця)
Chief Officer: ARAMIS - Oil Products Tanker / 2018-08-28 - 2018-12-16 (4 місяця)
Chief Officer: NORSEL - Chemical tanker / 2017-09-01 - 2017-11-09 (2 місяця)
Chief Officer: Copenhagen - Chemical tanker / 2016-09-23 - 2017-03-13 (6 місяців)