Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Тх "Ом-106" - Passenger vessel / 2021-06-02 - 2021-08-31 (3 місяця)
4th Engineer: Iolaos - Bulk Carrier / 2021-02-14 - 2021-08-30 (7 місяців)
4th Engineer: Ocean Joy - Bulk Carrier / 2019-11-08 - 2020-05-27 (7 місяців)
4th Engineer: Ocean Innovation - Bulk Carrier / 2019-05-06 - 2019-10-21 (5 місяців)
4th Engineer: Meersk Lome - Container Ship / 2018-04-30 - 2019-01-27 (9 місяців)
Electric Cadet: НВС "Дружба" - Training Ship / 2021-08-02 - 2021-08-29 (1 місяць)
Master: Akomena - General cargo / 2021-04-13 - 2021-08-28 (4 місяця)
Engine Cadet: Плавдок 2 - Dry Cargo / 2021-05-02 - 2021-08-26 (4 місяця)
Engine Cadet: Natalia Uzvij - Passenger vessel / 2020-05-01 - 2021-08-25 (1 рік)
Deck Cadet: NS Corona - Crude Oil Tanker / 2021-03-08 - 2021-08-18 (5 місяців)
Motorman: Celina - General cargo / 2021-02-04 - 2021-08-18 (6 місяців)
Motorman: Anton - General cargo / 2019-11-23 - 2020-08-30 (9 місяців)
Motorman: celtic Bay - Fishing vessel / 2018-12-06 - 2019-03-14 (3 місяця)
Cook: m/v ‘STELLAR TOLEDO’ - Bulk Carrier / 2021-02-22 - 2021-08-17 (6 місяців)
Cook: m/v ‘LUCKY STAR’ - Container Ship / 2020-06-14 - 2020-11-15 (5 місяців)
Messman: Stolt Sneland - Chemical tanker / 2020-11-30 - 2021-08-15 (9 місяців)
Messman: Stolt Sneland - Chemical tanker / 2019-05-28 - 2020-02-08 (8 місяців)
Messman: Stolt Palm - Chemical tanker / 2018-07-31 - 2019-03-04 (7 місяців)
Messman: Stolt Confidence - Chemical tanker / 2017-08-01 - 2018-04-10 (8 місяців)
Deck Cadet: “Druzhba” - Passenger vessel / 2021-07-02 - 2021-08-08 (1 місяць)
Oiler: M V Bricourt - Bunkering Vessel / 2021-01-19 - 2021-08-07 (7 місяців)
Engine Cadet: Yellow refer - Bunkering Vessel / 2021-05-01 - 2021-08-05 (3 місяця)
AB Seaman: Amazonit - Chemical tanker / 2021-03-12 - 2021-08-02 (5 місяців)
Radio Officer: MB-12 - Tug boat / 2021-04-12 - 2021-08-02 (4 місяця)
Trainee Wiper: Diamond N - Tug boat / 2021-06-01 - 2021-08-01 (2 місяця)
Master: MV Argos - Container Ship / 2021-02-07 - 2021-07-27 (6 місяців)
Master: MV Argos - Container Ship / 2019-11-22 - 2020-09-23 (10 місяців)
Master: mv Maira - Container Ship / 2018-10-01 - 2019-01-09 (3 місяця)
Messman: N/A - Crude Oil Tanker / 2021-07-27 - 2021-07-27 (0 днів)
Oiler: Volgoneft-25 - Crude Oil Tanker / 2021-04-03 - 2021-07-26 (4 місяця)
Wiper: Vulkan - Tug boat / 2020-10-02 - 2021-04-02 (6 місяців)
Oiler: Volgoneft-25 - Crude Oil Tanker / 2020-04-01 - 2020-10-01 (6 місяців)
Engine Cadet: Volgoneft-25 - Crude Oil Tanker / 2019-08-16 - 2020-03-31 (7 місяців)
4th Engineer: Yellow Submarine - Fishing vessel / 2019-12-25 - 2021-07-25 (1 рік)
4th Engineer: East Cape marine - Crane vessel / 2018-12-25 - 2019-08-25 (8 місяців)
4th Engineer: Yellow Submarine - Bulk Carrier / 2018-08-25 - 2018-11-25 (3 місяця)