Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Wiper: Moguchiy - Tug boat / 2023-01-02 - 2023-03-06 (2 місяця)
3rd Engineer: Beothuk spirit - Shuttle Tanker / 2021-11-13 - 2023-03-01 (1 рік)
Fitter / Welder: M/V MORAGA - Container Ship / 2022-07-15 - 2023-02-24 (7 місяців)
2nd Officer: Sunkar - General cargo / 2022-10-19 - 2023-02-15 (4 місяця)
2nd Officer: Tulpar - Icebreaker / 2016-01-06 - 2018-04-01 (2 року)
OS: Stellar Alazani - Bulk Carrier / 2022-06-14 - 2023-02-04 (8 місяців)
Oiler: VISHVA VIJETA - Bulk Carrier / 2022-04-29 - 2023-02-04 (9 місяців)
Wiper: MV BARRA - Bulk Carrier / 2020-11-10 - 2021-06-21 (7 місяців)
Wiper: JABAL ALI 7 - Container Ship / 2019-07-02 - 2020-03-05 (8 місяців)
Wiper: Ocean 68 - General cargo / 2021-10-21 - 2023-01-30 (1 рік)
Deck Cadet: Oil Tanker - Chemical tanker / 2022-08-13 - 2023-01-28 (5 місяців)
AB Seaman: Юлий Макаренков - Crude Oil Tanker / 2022-05-18 - 2023-01-26 (8 місяців)
Electric Cadet: Volgodon-238 - Dry Cargo / 2022-08-01 - 2023-01-23 (6 місяців)
Deck Cadet: Impuls - Research vessel / 2022-09-01 - 2023-01-23 (5 місяців)
Motorman: "Vladivostok" - Icebreaker / 2022-08-04 - 2023-01-19 (5 місяців)
Deck Cadet: M/V IPEK OBA - Container Ship / 2022-11-04 - 2023-01-10 (2 місяця)
Engine Cadet: Liberty - Crude Oil Tanker / 2022-11-06 - 2023-01-08 (2 місяця)
Motorman: Мб1219 - Livestock / 2018-01-26 - 2023-01-05 (4 року)
Oiler: MV.FUXING - Bulk Carrier / 2022-07-02 - 2023-01-01 (6 місяців)
Oiler: MV.IRENES VIGOR - Bulk Carrier / 2021-11-10 - 2022-06-10 (7 місяців)
Oiler: MV.ANDHIKA KALYANI - Bulk Carrier / 2020-09-05 - 2021-10-20 (1 рік)
Master: "Vulkan" - Tug boat / 2022-11-09 - 2022-12-30 (2 місяця)
Master: MIDAS - Tug boat / 2021-12-10 - 2022-06-04 (6 місяців)
Master: Anatolii Han. - Tug boat / 2015-03-02 - 2020-02-02 (4 року)
Motorman: CSL Frontier - Bulk Carrier / 2022-06-18 - 2022-12-23 (6 місяців)
3rd Engineer: Swiber Bhanwar - AHT / 2019-11-28 - 2022-06-06 (2 року)
Master: Hampshire - LPG / LNG / 2022-09-22 - 2022-12-16 (3 місяця)
Master: Hampshire - LPG / LNG / 2022-03-07 - 2022-06-05 (3 місяця)
Master: Dorset - LPG / LNG / 2021-08-28 - 2021-12-07 (3 місяця)
Master: Berkshire - LPG / LNG / 2021-02-21 - 2021-06-11 (4 місяця)
Master: Spread Eagle - LPG / LNG / 2020-08-08 - 2020-12-13 (4 місяця)
Chief Officer: Vigdis Knutsen - Shuttle Tanker / 2017-12-26 - 2022-12-15 (4 року)