Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: KITHIRA - LPG / LNG / 2022-12-22 - 2023-05-26 (5 місяців)
Chief Officer: Ullswater - LPG / LNG / 2022-02-06 - 2022-06-02 (4 місяця)
Chief Officer: Ceska - LPG / LNG / 2021-05-22 - 2021-09-09 (4 місяця)
2nd Officer: Antikithira - LPG / LNG / 2020-07-17 - 2020-12-13 (5 місяців)
2nd Officer: Kalolimnos - LPG / LNG / 2019-08-08 - 2020-01-25 (6 місяців)
3rd Officer: Ocean favour - Bulk Carrier / 2022-12-10 - 2023-05-15 (5 місяців)
3rd Officer: MV INDRAWATI - Bulk Carrier / 2022-02-25 - 2022-05-15 (3 місяця)
Engine Cadet: EDITH MAERSK - Container Ship / 2023-04-16 - 2023-05-06 (1 місяць)
Engine Cadet: MARCHEN MAERSK - Container Ship / 2022-08-15 - 2023-01-29 (5 місяців)
Engine Cadet: sv Golden Horizon - Sailing Vessel / 2022-10-17 - 2023-04-24 (6 місяців)
4th Engineer: A1 Abike - Other vessels / 2023-03-05 - 2023-04-20 (1 місяць)
Engine Cadet: MV SIRRAH - Bulk Carrier / 2021-09-16 - 2022-05-25 (8 місяців)
4th Engineer: MT STREAM BALTIC - Oil Products Tanker / 2022-08-30 - 2023-04-14 (7 місяців)
4th Engineer: MT MARJORIE K - Oil Products Tanker / 2021-08-23 - 2022-05-06 (8 місяців)
4th Engineer: MV MONACO BRIDGE - Container Ship / 2021-04-02 - 2021-04-06 (4 дня)
Engine Cadet: MV WHITE HAWK - Bulk Carrier / 2017-04-22 - 2017-11-05 (6 місяців)
Engine Cadet: Флагмен - Bulk Carrier / 2023-04-13 - 2023-04-14 (1 день)
El. Engineer: tshd" James" - Dredger / 2022-12-16 - 2023-04-13 (4 місяця)
El. Engineer: James - Dredger / 2022-04-11 - 2022-08-15 (4 місяця)
El. Engineer: James - Dredger / 2021-07-28 - 2021-12-12 (4 місяця)
El. Engineer: James - Dredger / 2020-11-27 - 2021-03-30 (4 місяця)
El. Engineer: James - Dredger / 2020-01-02 - 2020-06-23 (6 місяців)
OS: FV JONAS - Fishing vessel / 2022-12-06 - 2023-04-05 (4 місяця)
2nd Engineer: Veronia PG - Oil Products Tanker / 2023-01-20 - 2023-04-01 (2 місяця)
2nd Engineer: Rose PG - Oil Products Tanker / 2022-01-20 - 2022-04-01 (2 місяця)
1st Officer: Imke Schepers - Container Ship / 2022-10-30 - 2023-03-23 (5 місяців)
1st Officer: JET - General cargo / 2022-09-30 - 2022-10-20 (1 місяць)
2nd Officer: Unisky - Container Ship / 2022-01-30 - 2022-06-18 (5 місяців)
2nd Officer: Imke Schepers - Container Ship / 2021-03-03 - 2021-08-21 (6 місяців)
2nd Officer: Imke Schepers - Container Ship / 2020-02-07 - 2020-11-04 (9 місяців)
Deck Cadet: A plus 1 - Bulk Carrier / 2023-02-25 - 2023-03-10 (13 днів)
Motorman: Т/х Сибирский - 2112 - General cargo / 2022-11-26 - 2023-02-28 (3 місяця)
Engine Cadet: Волгонефть-117 - Crude Oil Tanker / 2022-05-08 - 2022-07-12 (2 місяця)
Trainee OS: M/V GSL Africa - Container Ship / 2022-07-10 - 2023-02-28 (8 місяців)
OS: Sormovo-1 - General cargo / 2023-01-27 - 2023-02-27 (1 місяць)
OS: Sormovo-2 - General cargo / 2020-09-26 - 2021-03-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Mir - Sailing Vessel / 2019-07-07 - 2019-09-08 (2 місяця)
Engine Cadet: Kapitan chekha - General cargo / 2022-08-07 - 2023-02-10 (6 місяців)
3rd Engineer: MSC Maritina F - Container Ship / 2022-07-18 - 2023-02-01 (6 місяців)
3rd Engineer: ALM Tinka - Crane vessel / 2021-11-28 - 2022-05-01 (5 місяців)
Chief Engineer: BUCCLEUCH - Bulk Carrier / 2022-07-28 - 2023-01-30 (6 місяців)
Chief Engineer: BUCCLEUCH - Bulk Carrier / 2021-05-05 - 2022-02-11 (9 місяців)
Chief Engineer: BUCCLEUCH - Bulk Carrier / 2019-10-29 - 2020-07-24 (9 місяців)
Chief Engineer: BUCCLEUCH - Bulk Carrier / 2019-01-21 - 2019-06-26 (5 місяців)
Chief Engineer: BUCCLEUCH - Bulk Carrier / 2018-04-17 - 2018-09-12 (5 місяців)
Engine Cadet: HC Melina - General cargo / 2022-07-25 - 2023-01-29 (6 місяців)
Master: GOLDEN COMPETENCE - Bulk Carrier / 2022-08-01 - 2023-01-27 (6 місяців)
Master: GOLDEN CORAL - Bulk Carrier / 2021-12-10 - 2022-06-17 (6 місяців)
Master: GOLDEN COMFORT - Bulk Carrier / 2020-12-18 - 2021-09-06 (9 місяців)
Master: GOLDEN CHAMPION - Bulk Carrier / 2019-12-09 - 2020-09-11 (9 місяців)
Master: K. GARNET - Bulk Carrier / 2019-03-26 - 2019-08-27 (5 місяців)