Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Officer: Lidia V - General cargo / 2024-01-01 - 2024-03-29 (3 місяця)
AB Seaman: JAMES - Dredger / 2023-08-11 - 2023-12-22 (4 місяця)
AB Seaman: ASTRA - Dredger / 2022-12-21 - 2023-05-29 (5 місяців)
OS: Omskiy 7 - General cargo / 2022-06-23 - 2022-08-30 (2 місяця)
OS: Andrei Zuev - General cargo / 2021-09-25 - 2021-11-12 (2 місяця)
Fish-Processor: Kapitan Morgun - Fishing vessel / 2023-10-04 - 2024-03-05 (5 місяців)
Motorman: Ostap Sheremeta - Platform Supply vessel / 2023-12-17 - 2024-03-03 (2 місяця)
Engine Cadet: Ostap Sheremeta - Platform Supply vessel / 2023-02-26 - 2023-05-31 (3 місяця)
3rd Officer: Nikolay Orlov - Coaster / 2023-12-01 - 2024-03-03 (3 місяця)
1st Engineer: Polkovnik Fesenko V.K - Dry Cargo / 2024-01-03 - 2024-03-02 (2 місяця)
1st Engineer: Polkovnik Fesenko - Dry Cargo / 2022-11-20 - 2023-11-20 (1 рік)
Master: Sharief Power - Tug boat / 2023-07-18 - 2024-02-28 (7 місяців)
3rd Engineer: M/V INW-2 - AHTS / 2019-10-30 - 2024-02-25 (4 року)
Chief Engineer: JSP Rovеr - Container Ship / 2023-11-10 - 2024-02-20 (3 місяця)
OS: Captain O. Chakhvadze - Training Ship / 2023-08-14 - 2024-02-17 (6 місяців)
Master: Life supprt - Other vessels / 2023-10-31 - 2024-02-10 (3 місяця)
Master: Gemma - Bulk Carrier / 2022-12-27 - 2023-04-27 (4 місяця)
AB Seaman: SEA-EYE 4 - Other vessels / 2022-11-15 - 2024-01-31 (1 рік)
AB Seaman: Oosterschelde - Training Ship / 2022-05-14 - 2022-08-01 (3 місяця)
AB Seaman: De gallant - Sailing Vessel / 2019-07-03 - 2020-05-21 (11 місяців)
Engine Cadet: JAKOB SELMER - Bulk Carrier / 2023-06-20 - 2024-01-16 (7 місяців)
Engine Cadet: NORTHERN PROMOTION - Container Ship / 2021-10-12 - 2022-05-21 (7 місяців)
Deck Cadet: Alicante Knutsen - LPG / LNG / 2023-09-09 - 2024-01-11 (4 місяця)
Deck Cadet: LE LAPEROUSE - Passenger vessel / 2022-08-16 - 2022-10-03 (2 місяця)
Fitter / Welder: Containerships Arctic - Container Ship / 2023-07-10 - 2024-01-10 (6 місяців)
Fitter / Welder: Containerships Aurora - Container Ship / 2021-11-13 - 2022-07-08 (8 місяців)
Fitter / Welder: Nordic Dalian - Bulk Carrier / 2020-12-11 - 2021-06-25 (6 місяців)
Fitter / Welder: Atlantic Winter - Multi-Purpose Vessel / 2019-04-27 - 2019-11-14 (7 місяців)
Chief Officer: Heracles - Crude Oil Tanker / 2023-08-21 - 2024-01-10 (5 місяців)
2nd Officer: Heracles - Crude Oil Tanker / 2023-07-27 - 2023-08-20 (1 місяць)
2nd Officer: Olaf - Oil Products Tanker / 2023-01-11 - 2023-05-13 (4 місяця)
2nd Officer: Olaf - Oil Products Tanker / 2022-05-09 - 2022-10-10 (5 місяців)
2nd Officer: Chip - Chemical tanker / 2021-05-09 - 2021-10-08 (5 місяців)
Deck Cadet: Propus - General cargo / 2023-09-01 - 2024-01-07 (4 місяця)
Messman: MV VINAYAK - Bulk Carrier / 2023-09-10 - 2024-01-03 (4 місяця)
Engine Cadet: F/V Miss Jane - Fishing vessel / 2023-09-02 - 2023-12-30 (4 місяця)
ETO: Proteas - Crane vessel / 2023-08-25 - 2023-12-22 (4 місяця)
ETO: Proteas - Crane vessel / 2022-12-07 - 2023-06-02 (6 місяців)
El. Engineer: Olutorsky - Fishing vessel / 2022-02-24 - 2022-10-27 (8 місяців)
El. Engineer: Forsa - Fishing vessel / 2021-05-13 - 2021-12-18 (7 місяців)
Motormen / Turner: ULA - Bulk Carrier / 2023-10-28 - 2023-12-20 (2 місяця)
Motormen / Turner: Baltic Wind - General cargo / 2023-01-28 - 2023-06-12 (4 місяця)
Motormen / Turner: Wl Pacific - Bulk Carrier / 2022-01-21 - 2022-08-05 (6 місяців)
Motormen / Turner: Pola Elisaveta - Bulk Carrier / 2021-06-17 - 2021-12-18 (6 місяців)