Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
1st Officer: EVALUNA - General cargo / 2022-05-13 - 2022-06-24 (1 місяць)
1st Officer: Srakane - General cargo / 2021-01-23 - 2021-07-07 (5 місяців)
1st Officer: A RACER - Bulk Carrier / 2019-08-14 - 2020-09-22 (1 рік)
Deck Cadet: aida iv - Bulk Carrier / 2022-06-01 - 2022-06-12 (11 днів)
Electric Cadet: Monte Olivia - Container Ship / 2021-11-11 - 2022-06-10 (7 місяців)
Electric Cadet: Cap Carmel - Container Ship / 2021-01-11 - 2021-07-07 (6 місяців)
Master: Buffalo - Bulk Carrier / 2022-02-01 - 2022-06-04 (4 місяця)
Master: Mineral Brugge - Bulk Carrier / 2020-12-04 - 2021-09-27 (10 місяців)
El. Engineer: Nevskiy prospect - Crude Oil Tanker / 2021-12-01 - 2022-06-01 (6 місяців)
Chief Officer: Equinox Voyager - Bulk Carrier / 2022-01-26 - 2022-05-27 (4 місяця)
Chief Officer: Equinox Dawn - Bulk Carrier / 2020-08-23 - 2021-06-23 (10 місяців)
Chief Officer: Leo Star 1 - Bulk Carrier / 2019-07-04 - 2020-03-14 (8 місяців)
Chief Officer: Gloria - Bulk Carrier / 2018-08-07 - 2018-12-08 (4 місяця)
Chief Officer: DMC Jupiter - Bulk Carrier / 2017-11-10 - 2018-05-24 (6 місяців)
ETO: Teras FORTRESS 2 - Jack-up Platform / 2021-02-01 - 2022-05-20 (1 рік)
Cook: RIX EMIRALD - General cargo / 2021-12-02 - 2022-05-19 (6 місяців)
Cook: Sei Vale - Fishing vessel / 2020-11-28 - 2021-04-30 (5 місяців)
AB Seaman: Star Mistral - Bulk Carrier / 2021-08-29 - 2022-05-15 (9 місяців)
Boatswain: PROGRESS - Bulk Carrier / 2021-08-20 - 2022-05-13 (9 місяців)
OS: Теплоход Марс - Other vessels / 2022-03-10 - 2022-05-09 (2 місяця)
Deck Cadet: Hoegh Caribia - RO-RO / 2021-09-17 - 2022-04-29 (7 місяців)
Chief Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2022-02-09 - 2022-04-20 (2 місяця)
Chief Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2021-07-03 - 2021-10-09 (3 місяця)
1st Engineer: EUPEN - LPG / LNG / 2020-01-26 - 2020-06-16 (5 місяців)
3rd Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2019-11-14 - 2019-12-26 (1 місяць)
3rd Engineer: EXPEDIENT - LPG / LNG / 2019-08-08 - 2019-10-03 (2 місяця)
Chief Engineer: Gaslog Wellington - LPG / LNG / 2021-12-01 - 2022-04-18 (5 місяців)
2nd Engineer: Gaslog Georgetown - LPG / LNG / 2021-01-14 - 2021-09-18 (8 місяців)
Chief Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2020-06-30 - 2020-10-25 (4 місяця)
2nd Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2019-08-14 - 2019-11-20 (3 місяця)
2nd Engineer: Gaslog Savannah - LPG / LNG / 2019-01-28 - 2019-05-07 (3 місяця)
Wiper: Lilu - VLCC / 2021-08-30 - 2022-04-15 (8 місяців)
Motorman: Импульс - Training Ship / 2020-01-03 - 2020-03-05 (2 місяця)
OS: FrontFusion - Crude Oil Tanker / 2022-01-25 - 2022-03-28 (2 місяця)
OS: marlin somerset - Crude Oil Tanker / 2021-02-06 - 2021-08-13 (6 місяців)
OS: marlin sparta - Crude Oil Tanker / 2019-10-05 - 2020-06-17 (8 місяців)
OS: Nordik Luna - Crude Oil Tanker / 2018-10-27 - 2019-09-13 (11 місяців)
AB Seaman: Barbarossa - Dry Cargo / 2015-06-03 - 2015-08-26 (3 місяця)
OS: МК-0255 Капитан Сулимов - Fishing vessel / 2022-02-17 - 2022-03-28 (1 місяць)
4th Engineer: FAITHE - Bulk Carrier / 2021-08-05 - 2022-03-07 (7 місяців)
4th Engineer: LUMOSO SURYA - Bulk Carrier / 2020-11-26 - 2021-07-31 (8 місяців)
Motorman: Naviger-5 - Oil Products Tanker / 2021-09-02 - 2022-03-05 (6 місяців)
Master: Navios Unite - Container Ship / 2021-09-01 - 2022-03-01 (6 місяців)