Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Engineer: THUNDERBIRD - Bulk Carrier / 2024-03-22 - 2024-08-01 (4 місяця)
Chief Engineer: NEA IONIA - Bulk Carrier / 2023-08-26 - 2024-02-10 (5 місяців)
Chief Engineer: SALT LAKE CITY - Bulk Carrier / 2022-08-25 - 2023-05-15 (9 місяців)
Wiper: Dawn meerut - Oil Products Tanker / 2023-12-27 - 2024-07-28 (7 місяців)
Chief Officer: ENS sharm elshikh - NAVY / 2019-07-25 - 2024-07-20 (4 року)
2nd Officer: ENS portsaid - NAVY / 2021-07-20 - 2023-07-27 (2 року)
Electrical Eng.: IDA - Bulk Carrier / 2023-12-26 - 2024-07-18 (7 місяців)
Electrical Eng.: ALINDA - Bulk Carrier / 2023-05-12 - 2023-11-20 (6 місяців)
AB Seaman: MV IKARIA - Bulk Carrier / 2022-09-22 - 2024-07-17 (1 рік)
AB Seaman: Lago di como - Bulk Carrier / 2024-02-06 - 2024-07-07 (5 місяців)
Chief Cook: Wilson New Port - Dry Cargo / 2024-03-03 - 2024-07-02 (4 місяця)
Master: Naghi 1 - Tug boat / 2024-02-21 - 2024-06-25 (4 місяця)
AB Seaman: D Angels - Container Ship / 2023-08-01 - 2024-06-21 (11 місяців)
Fitter / Welder: Konstanzia - Bulk Carrier / 2023-12-19 - 2024-06-20 (6 місяців)
3rd Officer: Sandera - Bulk Carrier / 2023-12-11 - 2024-06-11 (6 місяців)
3rd Officer: Ulusoy-9 - Bulk Carrier / 2023-04-28 - 2023-11-23 (7 місяців)
AB Seaman: Santana - General cargo / 2022-12-08 - 2023-04-24 (5 місяців)
Fitter / Welder: Gpc company - Bunkering Vessel / 2019-07-02 - 2024-06-10 (4 року)
Messman: UBC SALVADOR ex. UBC Saiki - Bulk Carrier / 2023-11-21 - 2024-06-06 (7 місяців)
Deck Cadet: MT Astra - Oil Products Tanker / 2024-01-14 - 2024-05-24 (4 місяця)
4th Engineer: AEOLIAN - Bulk Carrier / 2023-08-02 - 2024-05-14 (9 місяців)
Engine Cadet: CORITHIAN PHOENIX - Bulk Carrier / 2020-07-27 - 2021-06-15 (11 місяців)
2nd Officer: Cma Cgm Jacques Saade - Container Ship / 2024-01-16 - 2024-05-10 (4 місяця)
2nd Officer: Cma Cgm Jacques Saade - Container Ship / 2023-06-28 - 2023-09-21 (3 місяця)
3rd Officer: Cma Cgm Jacques Saade - Container Ship / 2023-03-30 - 2023-06-27 (3 місяця)
3rd Officer: Cma Cgm Estelle - Container Ship / 2022-08-05 - 2022-12-14 (4 місяця)
3rd Officer: Apl Sentosa - Container Ship / 2022-01-11 - 2022-05-22 (4 місяця)
Engine Cadet: Polaris Liberty - RO-RO / 2023-11-13 - 2024-05-06 (6 місяців)
Engine Cadet: Viking Ocean - RO-RO / 2022-07-29 - 2023-02-18 (7 місяців)
Chief Engineer: Balmoral - Passenger vessel / 2022-05-30 - 2024-04-26 (1 рік)
Chief Engineer: Bolette - Passenger vessel / 2021-04-29 - 2022-04-07 (11 місяців)
Diver: Zerdab-6 - DSV (Diving Support) / 2021-03-24 - 2024-04-24 (3 року)
OS: Cheyenne - General cargo / 2024-01-02 - 2024-04-10 (3 місяця)