Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Electric Cadet: Vizantin - General cargo / 2022-12-27 - 2023-01-27 (1 місяць)
Motorman: MB 1217 - Tug boat / 2022-07-01 - 2022-09-11 (2 місяця)
Motorman: Hector - Tug boat / 2021-03-26 - 2021-08-19 (5 місяців)
Engine Cadet: Hector - Tug boat / 2020-05-31 - 2020-09-30 (4 місяця)
Pumpman: STI ACTON - Oil Products Tanker / 2022-10-24 - 2023-01-13 (3 місяця)
Pumpman: STI Express - Oil Products Tanker / 2021-12-02 - 2022-04-28 (5 місяців)
Pumpman: STI Express - Oil Products Tanker / 2021-02-17 - 2021-07-06 (5 місяців)
Engine Cadet: No sea experience - Other vessels / 2023-01-01 - 2023-01-01 (0 днів)
Deck Cadet: Alfattan - Training Ship / 2022-09-17 - 2022-12-20 (3 місяця)
Cook: Ms splender - Passenger vessel / 2021-11-14 - 2022-12-15 (1 рік)
Cook: Reise Reise prestige - Passenger vessel / 2021-10-05 - 2021-10-12 (7 днів)
Cook: Ms Vista serenity - Passenger vessel / 2021-07-13 - 2021-08-30 (2 місяця)
Cook: MsVista sun - Passenger vessel / 2021-04-04 - 2021-06-30 (3 місяця)
2nd Officer: Vos Patience - Platform Supply vessel / 2022-07-18 - 2022-12-15 (5 місяців)
OS: Jasmina D - Bulk Carrier / 2022-08-18 - 2022-12-12 (4 місяця)
3rd Engineer: frio seven - Reefer / 2021-05-06 - 2022-12-10 (1 рік)
Single Engineer: RMS Cuxhaven - General cargo / 2022-09-17 - 2022-12-05 (3 місяця)
Single Engineer: Bonita - General cargo / 2022-01-17 - 2022-07-07 (6 місяців)
Single Engineer: Bon Vivant - General cargo / 2021-04-20 - 2021-08-17 (4 місяця)
Single Engineer: Bonay - Coaster / 2020-07-17 - 2020-11-21 (4 місяця)
Staff Chief Engineer: Bazias - Tug boat / 2020-01-17 - 2020-02-04 (1 місяць)
OS: Symi - Bulk Carrier / 2022-02-18 - 2022-12-01 (9 місяців)
OS: San Alfonso - Container Ship / 2021-02-08 - 2021-10-31 (9 місяців)
OS: Calliope - Container Ship / 2019-09-12 - 2020-10-10 (1 рік)
Chief Officer: Dalma - VLCC / 2022-07-26 - 2022-11-18 (4 місяця)
Chief Officer: Daishan - VLCC / 2021-10-01 - 2022-02-26 (5 місяців)
Chief Officer: Arafura - VLCC / 2021-02-22 - 2021-06-30 (4 місяця)
Chief Officer: Daishan - VLCC / 2019-12-09 - 2020-07-19 (7 місяців)
Chief Officer: Daishan - VLCC / 2019-05-21 - 2019-09-05 (3 місяця)
3rd Officer: ISABELLE G - Bulk Carrier / 2022-06-21 - 2022-11-09 (5 місяців)
3rd Officer: AURORA ONE - Bulk Carrier / 2021-12-24 - 2022-05-27 (5 місяців)
OS: Trammo Laoura - Bulk Carrier / 2020-01-07 - 2020-09-21 (8 місяців)
Master: Mamolino 2065 - Crew boat / 2022-10-01 - 2022-11-01 (1 місяць)
Master: FCB Mamolino 2065 - Crew boat / 2019-12-18 - 2020-01-29 (1 місяць)
HLO: FCB Mamolino 2073 - Crew boat / 2019-02-25 - 2019-06-27 (4 місяця)
Cook: Advance - Container Ship / 2022-04-02 - 2022-10-27 (7 місяців)
Cook: Baltic Performer - Reefer / 2021-04-03 - 2021-09-25 (6 місяців)
Cook: Siem Confucius - RO-RO / 2020-08-13 - 2020-11-25 (3 місяця)
Electric Cadet: Cavema Star - Fishing vessel / 2022-03-21 - 2022-10-13 (7 місяців)
OS: ship - Chemical tanker / 2022-05-03 - 2022-10-10 (5 місяців)
Deck Cadet: Константин Симонов - Passenger vessel / 2022-05-14 - 2022-10-10 (5 місяців)
Painter: NORWEGIAN ESCAPE - Cruise Liner / 2022-09-13 - 2022-10-09 (1 місяць)
OS: GAS COBIA - LPG / LNG / 2021-09-19 - 2022-05-17 (8 місяців)
OS: GAS COBIA - LPG / LNG / 2020-12-01 - 2021-04-23 (5 місяців)
Painter: GREAT EASTERN - Chemical tanker / 2020-09-17 - 2020-10-12 (1 місяць)
OS: IVAN BUNIN - Passenger vessel / 2022-04-29 - 2022-09-30 (5 місяців)
3rd Officer: FMTC - Accommodation barge / 2022-09-26 - 2022-09-29 (3 дня)