Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: BELLIS - General cargo / 2021-08-12 - 2022-02-19 (6 місяців)
Chief Officer: LUMEN - General cargo / 2019-06-24 - 2019-12-04 (5 місяців)
OS: Anna-Maria - Bulk Carrier / 2021-09-08 - 2022-02-17 (5 місяців)
Deck Cadet: GZS-1 - Dredger / 2018-10-10 - 2018-12-10 (2 місяця)
Deck Cadet: Lantau Arrow - Container Ship / 2017-04-07 - 2017-11-09 (7 місяців)
Deck Cadet: Sedov - Training Ship / 2015-08-02 - 2015-11-19 (4 місяця)
Motorman: Misana - RO-RO / 2022-01-03 - 2022-02-11 (1 місяць)
Motorman: Aurelie - Bulk Carrier / 2021-11-10 - 2021-12-15 (1 місяць)
Motorman: Isac - Tug boat / 2021-06-28 - 2021-10-31 (4 місяця)
Motorman: Tuura - Tug boat / 2021-02-11 - 2021-04-18 (2 місяця)
Trainee Engineer: Kumpula - Bulk Carrier / 2020-10-24 - 2020-12-10 (2 місяця)
Boatswain: BBC Newcastle - General cargo / 2021-09-18 - 2022-02-01 (4 місяця)
AB / Crane Operator: Pacific Victor - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-11 - 2021-03-01 (10 місяців)
AB / Crane Operator: White eagle - General cargo / 2019-01-06 - 2019-07-21 (6 місяців)
AB / Crane Operator: Ocean Dream - RO-RO / 2018-03-06 - 2018-09-21 (6 місяців)
2nd Engineer: BBC GEORGIA - Heavy lift vessel / 2021-08-12 - 2022-01-25 (5 місяців)
Master: Kairo 1 - Oil Products Tanker / 2021-08-12 - 2022-01-24 (5 місяців)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2021-11-05 - 2022-01-20 (2 місяця)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2021-04-09 - 2021-06-28 (3 місяця)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2020-09-12 - 2020-12-29 (4 місяця)
1st Officer: MPSV "Aleksey Chirikov" - Platform Supply vessel / 2020-02-09 - 2020-05-22 (3 місяця)
1st Officer: MPSV "SCF Sakhalin" - Platform Supply vessel / 2019-09-21 - 2019-11-30 (2 місяця)
AB Seaman: Pelican - Crude Oil Tanker / 2021-06-18 - 2021-12-24 (6 місяців)
Wiper: Vankor - Crude Oil Tanker / 2021-04-19 - 2021-12-17 (8 місяців)
Oiler: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2020-10-09 - 2021-01-28 (4 місяця)
Chief Officer: Lady of Luck - Container Ship / 2021-04-22 - 2021-12-13 (8 місяців)
OS: Pirita - Container Ship / 2021-09-24 - 2021-12-12 (3 місяця)
Deck Cadet: m/v Dimitra C - Container Ship / 2021-06-17 - 2021-12-08 (6 місяців)
OS: m/v Slavutych-15 - Dry Cargo / 2020-05-28 - 2020-10-31 (5 місяців)
Deck Cadet: Na - Other vessels / 2021-12-01 - 2021-12-02 (1 день)
Steward: No work experience - Crew boat / 2021-12-01 - 2021-12-01 (0 днів)
Chief Officer: Dunay - Dredger / 2021-10-20 - 2021-11-30 (1 місяць)
Chief Officer: Dunay - Dredger / 2021-06-01 - 2021-10-01 (4 місяця)
Chief Officer: Ginger - Dredger / 2020-01-06 - 2020-03-25 (3 місяця)
2nd Officer: Ginger - Dredger / 2019-09-02 - 2019-11-01 (2 місяця)
2nd Officer: Ginger - Dredger / 2019-06-02 - 2019-08-01 (2 місяця)
OS: MV GAZALLE - RO-RO / 2020-11-26 - 2021-11-26 (1 рік)
Deck Cadet: M.T. DAWN MADURAI - Oil Products Tanker / 2020-10-29 - 2021-11-23 (1 рік)
OS: Granit - Tug boat / 2021-09-20 - 2021-11-21 (2 місяця)
OS: Rusich-10 - General cargo / 2021-07-15 - 2021-11-12 (4 місяця)
Motormen / Turner: Blue Ship - Pipe laying vessel / 2021-07-12 - 2021-11-02 (4 місяця)