Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Engineer: Таймень РС - Bunkering Vessel / 2016-03-11 - 2016-07-11 (4 місяця)
2nd Engineer: Бразерс 14 - Crude Oil Tanker / 2015-02-04 - 2015-10-07 (8 місяців)
3rd Engineer: Генерал Ази Асланов - Chemical tanker / 2013-08-06 - 2015-01-21 (1 рік)
2nd Engineer: Пал 5 - Chemical tanker / 2012-08-10 - 2013-07-07 (11 місяців)
OS: Achilleus - Bulk Carrier / 2015-12-21 - 2016-06-22 (6 місяців)
OS: XIAN - Bulk Carrier / 2015-04-01 - 2015-09-26 (6 місяців)
OS: XIAN - Bulk Carrier / 2015-04-01 - 2015-09-26 (6 місяців)
OS: XIAN - Bulk Carrier / 2015-04-01 - 2015-09-26 (6 місяців)
OS: XIAN - Bulk Carrier / 2015-04-01 - 2015-09-26 (6 місяців)
OS: Dorset - General cargo / 2016-03-10 - 2016-06-11 (3 місяця)
AB Seaman: navin ospray - Dry Cargo / 2015-07-16 - 2016-04-26 (9 місяців)
AB Seaman: M/V NAVIN OSPREY - Dry Cargo / 2015-07-16 - 2016-04-14 (9 місяців)
3rd Officer: "Ladva" - General cargo / 2015-11-25 - 2016-04-23 (5 місяців)
2nd Officer: VolgoBalt-106 - General cargo / 2015-04-20 - 2015-08-23 (4 місяця)
3rd Officer: Vostok-1 - Fishing vessel / 2014-08-20 - 2014-11-28 (3 місяця)
3rd Officer: Shurwind - Fishing vessel / 2013-05-12 - 2013-06-17 (1 місяць)
3rd Officer: Mio - Fishing vessel / 2012-07-12 - 2013-04-26 (9 місяців)
3rd Engineer: Bella J - Container Ship / 2015-11-03 - 2016-02-23 (4 місяця)
3rd Engineer: Queen of Luck - Container Ship / 2014-09-05 - 2015-03-29 (7 місяців)
3rd Engineer: Soul of Luck - Container Ship / 2014-01-12 - 2014-05-27 (4 місяця)
3rd Engineer: Star of luck - Container Ship / 2013-05-09 - 2013-10-02 (5 місяців)
4th Engineer: Star of luck - Container Ship / 2013-04-08 - 2013-05-09 (1 місяць)
Deck Cadet: Aquila - Chemical tanker / 2015-09-15 - 2015-12-25 (3 місяця)
OS: Horizon Geobay - Research vessel / 2014-07-06 - 2014-09-08 (2 місяця)
Deck Cadet: rhythm - Tug boat / 2013-01-14 - 2013-03-17 (2 місяця)
OS: Wilson Brake - General cargo / 2015-08-14 - 2015-12-15 (4 місяця)
OS: m/v Queen Of Luck - Container Ship / 2014-08-04 - 2015-01-27 (6 місяців)
OS: Burun - Other vessels / 2014-02-17 - 2014-04-19 (2 місяця)
Motorman: SVL Pride - tanker / 2014-10-13 - 2015-02-25 (4 місяця)
Motorman: SVL Pride - tanker / 2014-02-06 - 2014-06-14 (4 місяця)
Electric Cadet: SEDOVE - Sailing Vessel / 2015-05-12 - 2015-11-19 (6 місяців)
Engine Cadet: VENATOR - General cargo / 2015-07-15 - 2015-10-15 (3 місяця)
Engine Cadet: NADEZHDA - General cargo / 2015-03-11 - 2015-04-11 (1 місяць)
OS: pasific - Crude Oil Tanker / 2015-05-12 - 2015-10-05 (5 місяців)
OS: pygachev - Other vessels / 2014-09-24 - 2015-05-01 (7 місяців)
OS: Alamak - Tug boat / 2015-07-20 - 2015-09-19 (2 місяця)
Deck Cadet: Setun - Cable laying vessel / 2015-06-20 - 2015-08-22 (2 місяця)
Deck Cadet: Istra - Shuttle Tanker / 2014-06-25 - 2014-08-24 (2 місяця)
Deck Cadet: Don - Shuttle Tanker / 2013-06-19 - 2013-08-24 (2 місяця)
Deck Cadet: Pacific breeze - Reefer / 2015-03-06 - 2015-08-04 (5 місяців)
3rd Engineer: Go Skar - Bulk Carrier / 2015-04-27 - 2015-06-23 (2 місяця)
3rd Engineer: Maraki II - Bunkering Vessel / 2014-09-04 - 2014-11-11 (2 місяця)
4th Engineer: Ok I - Bulk Carrier / 2013-07-31 - 2013-12-25 (5 місяців)
Chief Engineer: Banda Sea - RO-RO / 2014-12-07 - 2015-04-11 (4 місяця)
Superintendant: Lanser - Dry Cargo / 2013-03-02 - 2013-04-28 (2 місяця)
Chief Engineer: Lancer - Multi-Purpose Vessel / 2012-09-10 - 2013-02-02 (5 місяців)
OS: Stolt Strength - Chemical tanker / 2014-10-31 - 2015-02-11 (3 місяця)
OS: Stolt Strength - Chemical tanker / 2014-03-22 - 2014-07-18 (4 місяця)
Steward: Stolt Strength - Chemical tanker / 2013-08-22 - 2013-10-26 (2 місяця)
AB / Welder: luigi - Fishing vessel / 2012-08-10 - 2012-10-09 (2 місяця)
OS: sergii skadovskyi - Dry Cargo / 2010-07-27 - 2011-01-20 (6 місяців)
Chief Officer: Virgo - General cargo / 2014-08-06 - 2015-02-05 (6 місяців)
2nd Officer: Eurasia - General cargo / 2013-10-08 - 2014-04-18 (6 місяців)
El. Engineer: Semen Dejnev - General cargo / 2014-05-05 - 2015-02-14 (9 місяців)
El. Engineer: Semen Deznev - General cargo / 2014-05-05 - 2014-11-22 (7 місяців)