Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: TUG Mashallah - Tug boat / 2015-02-23 - 2019-07-07 (4 року)
AB Seaman: TUG Mashallah - Tug boat / 2018-01-04 - 2019-05-07 (1 рік)
Assistant Cook: Kizhuch - Crude Oil Tanker / 2019-05-25 - 2019-07-07 (1 місяць)
Deck Cadet: STS Sedov - Training Ship / 2019-05-03 - 2019-07-04 (2 місяця)
Welder: Technical vessel Kentavr - Tug boat / 2019-04-24 - 2019-06-27 (2 місяця)
2nd Engineer: Contship Top - Container Ship / 2018-12-07 - 2019-05-16 (5 місяців)
2nd Engineer: Contship Top - Container Ship / 2018-04-19 - 2018-08-13 (4 місяця)
2nd Engineer: Contship Top - Container Ship / 2017-08-29 - 2017-12-08 (3 місяця)
2nd Engineer: Contship Eco - Container Ship / 2016-11-16 - 2017-03-17 (4 місяця)
2nd Engineer: Contship Eco - Container Ship / 2016-01-04 - 2016-05-28 (5 місяців)
2nd Officer: MSC Methoni - Container Ship / 2018-11-08 - 2019-05-11 (6 місяців)
2nd Officer: Sealand Washington - Container Ship / 2018-02-09 - 2018-07-29 (6 місяців)
2nd Officer: Venetiko - Container Ship / 2017-02-24 - 2017-09-20 (7 місяців)
2nd Officer: Sealand Michigan - Container Ship / 2015-12-06 - 2016-06-11 (6 місяців)
2nd Officer: Sealand Washington - Container Ship / 2014-12-05 - 2015-06-13 (6 місяців)
OS: Markin - Icebreaker / 2019-03-11 - 2019-05-10 (2 місяця)
AB Seaman: Agdash - Oil Products Tanker / 2018-12-12 - 2019-05-03 (5 місяців)
AB Seaman: Masalli tanker - Oil Products Tanker / 2017-12-12 - 2018-05-24 (5 місяців)
4th Engineer: LMZ TITAN - Bulk Carrier / 2018-10-18 - 2019-04-28 (6 місяців)
4th Engineer: BBC Hudson - General cargo / 2017-01-23 - 2017-07-26 (6 місяців)
4th Engineer: Langeness - Container Ship / 2016-08-29 - 2016-10-15 (2 місяця)
4th Engineer: BBC BUNDE - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-19 - 2016-05-03 (5 місяців)
Master: Pacific Busan (ex. Max Moon) - Container Ship / 2018-11-21 - 2019-04-22 (5 місяців)
Master: Max Moon - Container Ship / 2018-03-05 - 2018-07-09 (4 місяця)
Master: RBD Dalmatia - Container Ship / 2017-05-13 - 2017-09-17 (4 місяця)
Master: Libertas - H - Container Ship / 2016-03-30 - 2016-07-31 (4 місяця)
Master: CCL Ningbo - Container Ship / 2015-03-07 - 2015-07-16 (4 місяця)
Engine Cadet: KOPERSAND - General cargo / 2018-12-15 - 2019-04-13 (4 місяця)
OS: Хазарборг - Tug boat / 2019-01-16 - 2019-03-21 (2 місяця)
4th Engineer: MSC Joy - Container Ship / 2018-09-11 - 2019-03-12 (6 місяців)
Motorman: MSC Weser - Container Ship / 2017-10-22 - 2018-06-02 (7 місяців)
Messman: AGNLO EASTERN SHIP MANAGEMENT - LPG / LNG / 2014-08-01 - 2019-02-13 (4 року)
Deck Cadet: Vinh Phuc 168 - General cargo / 2018-03-01 - 2019-01-15 (10 місяців)
Deck Cadet: sumayla one - Platform Supply vessel / 2017-12-27 - 2018-01-23 (1 місяць)
Fitter / Welder: HH East Container - Container Ship / 2018-10-18 - 2019-01-05 (3 місяця)
3rd Officer: Ocean Glory - Bulk Carrier / 2018-07-23 - 2018-12-26 (5 місяців)
3rd Officer: Mercury - General cargo / 2017-09-14 - 2018-04-19 (7 місяців)
3rd Officer: Semera - Bulk Carrier / 2016-12-20 - 2017-03-27 (3 місяця)
Deck Cadet: Semera - Bulk Carrier / 2016-09-20 - 2016-12-19 (3 місяця)
AB Seaman: Western Boheme - Bulk Carrier / 2015-06-17 - 2016-02-17 (8 місяців)
AB Seaman: FALCON MAJESTIC - Chemical tanker / 2018-04-09 - 2018-12-22 (8 місяців)
OS: M/V BADE - General cargo / 2017-12-12 - 2018-12-22 (1 рік)
AB / Motorman : ООО ТК-Лидер - Crude Oil Tanker / 2018-08-17 - 2018-11-22 (3 місяця)