Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Oltenitsa - General cargo / 2018-07-23 - 2018-11-04 (3 місяця)
AB Seaman: Alithia - Bulk Carrier / 2012-03-28 - 2012-12-07 (8 місяців)
OS: Alberta - Bulk Carrier / 2010-10-28 - 2011-08-30 (10 місяців)
Electric Cadet: МB-169 - Tug boat / 2017-05-30 - 2018-10-28 (1 рік)
Deck Cadet: M.T. WAWASAN TOPAZ - Chemical tanker / 2018-09-29 - 2018-10-05 (6 днів)
Deck Cadet: M.T. MARITIME SUZANNE - Chemical tanker / 2017-11-26 - 2018-07-31 (8 місяців)
Master: DS Marmadura - Multi-Purpose Vessel / 2018-06-30 - 2018-10-01 (3 місяця)
Master: Thorco Crystal - Multi-Purpose Vessel / 2015-12-04 - 2017-12-04 (2 року)
Master: Marconnecticut - Container Ship / 2015-01-29 - 2015-06-08 (4 місяця)
Master: Marchaser - Container Ship / 2005-09-10 - 2014-10-30 (9 років)
Cook: Atlantik Ledi - Reefer / 2018-08-03 - 2018-09-23 (2 місяця)
Cook: Polaris - Dredger / 2017-12-01 - 2018-04-06 (4 місяця)
Cook: IRBENSKY - Dredger / 2016-12-22 - 2017-09-05 (8 місяців)
Cook: СЕЛЕМДЖА - Dry Cargo / 2016-08-14 - 2016-11-30 (4 місяця)
OS: MOGUCHIY - Tug boat / 2018-07-23 - 2018-09-21 (2 місяця)
Deck Cadet: HANSA REBDSBURG - Container Ship / 2018-07-11 - 2018-09-17 (2 місяця)
Motorman: Novator - Tug boat / 2018-06-13 - 2018-08-13 (2 місяця)
Wiper: Murjan - Tug boat / 2018-03-28 - 2018-08-09 (4 місяця)
AB Seaman: IVAN SERGIYENKO - General cargo / 2018-06-28 - 2018-08-01 (1 місяць)
Deck Cadet: City of Glasgow college - Training Ship / 2017-08-27 - 2018-08-01 (11 місяців)
Cook: ADES - General cargo / 2018-06-27 - 2018-07-28 (1 місяць)
Cook: AT 40 - Bulk Carrier / 2017-06-09 - 2017-12-11 (6 місяців)
Cook: NAVIGATOR B - Bulk Carrier / 2016-04-02 - 2016-10-04 (6 місяців)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2018-04-15 - 2018-06-15 (2 місяця)
2nd Engineer: MV.CoCo Gyun - Multi-Purpose Vessel / 2017-07-14 - 2018-06-07 (11 місяців)
2nd Engineer: MV.Kyaukpyu - General cargo / 2016-06-15 - 2016-11-30 (5 місяців)
3rd Engineer: MV.Northern Volition - Container Ship / 2015-07-25 - 2015-08-08 (14 днів)
2nd Engineer: MV.Magway - Multi-Purpose Vessel / 2014-05-29 - 2015-05-23 (12 місяців)
3rd Engineer: MT.Kiel - Oil Products Tanker / 2013-07-01 - 2014-01-05 (6 місяців)
ETO: Aleksandr Tkachenko - RO-RO / 2017-09-03 - 2018-05-29 (9 місяців)
ETO: Aleksandr Tkachenko - RO-RO / 2017-04-06 - 2017-06-16 (2 місяця)
ETO: Aleksandr Tkachenko - RO-RO / 2016-08-30 - 2017-02-06 (5 місяців)
ETO: Richard M Currence - AHTS / 2015-06-19 - 2015-12-31 (6 місяців)
ETO: Richard M Currence - AHTS / 2014-10-21 - 2015-05-21 (7 місяців)
Electrician: ADRIANA - Passenger vessel / 2017-10-03 - 2018-05-26 (8 місяців)
Electrician: TIYAM - General cargo / 2016-10-10 - 2017-04-07 (6 місяців)
Electrician: TIYAM - General cargo / 2016-02-23 - 2016-08-19 (6 місяців)
Deck Cadet: МБ "Бригадир" - Crew boat / 2018-03-10 - 2018-05-10 (2 місяця)
Wiper: T/B Jaya star - Tug boat / 2017-06-18 - 2018-04-11 (10 місяців)
Wiper: RAOUF _H - General cargo / 2015-07-13 - 2016-07-15 (1 рік)
AB / Welder: Atria - General cargo / 2017-10-04 - 2018-04-06 (6 місяців)
OS: Atria - General cargo / 2017-04-28 - 2017-08-13 (4 місяця)
OS: m/v Kapitan Shyriagin - General cargo / 2016-06-02 - 2017-04-05 (10 місяців)
OS: BORIS MAKAROV - Other vessels / 2016-01-11 - 2016-03-11 (2 місяця)
Chief Engineer: Grand Pioneer - Bulk Carrier / 2017-12-02 - 2018-03-16 (3 місяця)
Chief Engineer: Grand Pioneer - Bulk Carrier / 2017-03-13 - 2017-08-03 (5 місяців)
Chief Engineer: Lyngholmen - Bulk Carrier / 2016-06-22 - 2016-11-26 (5 місяців)
Chief Engineer: LMZ ARIEL - Bulk Carrier / 2015-11-23 - 2016-03-24 (4 місяця)
Chief Engineer: Thorco SAPPHIRE - RO-RO / 2015-05-06 - 2015-08-13 (3 місяця)