Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: Till Jacob - Oil Products Tanker / 2016-12-13 - 2017-06-05 (6 місяців)
2nd Officer: Cordula Jacob - Oil Products Tanker / 2016-02-11 - 2016-06-20 (4 місяця)
3rd Officer: Yves Jacob - Oil Products Tanker / 2015-03-28 - 2015-10-16 (7 місяців)
3rd Officer: Tanja Jacob - Crude Oil Tanker / 2014-04-08 - 2014-09-28 (6 місяців)
3rd Officer: Andre Jacob - Oil Products Tanker / 2013-07-18 - 2013-12-26 (5 місяців)
Chief Engineer: Unistar - General cargo / 2013-06-17 - 2017-05-29 (3 року)
Chief Engineer: Christina Debore - Standby-safety vessel / 2012-12-01 - 2013-04-26 (5 місяців)
Chief Engineer: Heinrich G - General cargo / 2012-07-17 - 2012-08-19 (1 місяць)
Chief Engineer: Tansa - Coaster / 2011-11-18 - 2012-04-19 (5 місяців)
Chief Engineer: RMS Vindava - Coaster / 2011-04-03 - 2011-08-08 (4 місяця)
Engine Cadet: PIVDENNY - Other vessels / 2017-03-27 - 2017-05-27 (2 місяця)
Fitter / Welder: SRRAUMVIK - Dry Cargo / 2017-04-23 - 2017-05-22 (1 місяць)
Deck Cadet: Tanais Dream - Bulk Carrier / 2016-10-01 - 2017-05-03 (7 місяців)
Deck Cadet: Bunkerovschik-8 - Bunkering Vessel / 2015-06-01 - 2015-08-31 (3 місяця)
Deck Cadet: BRIGADIR - Tug boat / 2017-02-10 - 2017-04-10 (2 місяця)
Stewardess: Orient Explorer - Seismic vessel / 2016-01-12 - 2017-04-02 (1 рік)
Stewardess: Zephyr1 - Seismic vessel / 2015-07-29 - 2015-11-19 (4 місяця)
Laundress: M/V Jaskone 34 - Accomodation barge / 2014-06-12 - 2014-08-17 (2 місяця)
Stewardess: Iskatel4 - Other vessels / 2013-11-20 - 2014-01-20 (2 місяця)
Stewardess: Zephyr1 - Icebreaker / 2013-02-01 - 2013-11-11 (9 місяців)
Mess Boy: oskar - Container Ship / 2016-09-15 - 2017-02-08 (5 місяців)
2nd Engineer: Thorco Raffles - Multi-Purpose Vessel / 2016-08-26 - 2017-01-20 (5 місяців)
2nd Engineer: Thorco Raffles - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-29 - 2016-05-04 (5 місяців)
2nd Engineer: Safmarine Sahara - Multi-Purpose Vessel / 2015-03-08 - 2015-08-26 (6 місяців)
2nd Engineer: Safmarine Suguta - Multi-Purpose Vessel / 2014-04-29 - 2014-11-19 (7 місяців)
2nd Engineer: Safmarine Sahel - Multi-Purpose Vessel / 2013-08-15 - 2014-01-15 (5 місяців)
2nd Engineer: Nordic Aarhus - Bulk Carrier / 2017-01-02 - 2017-01-03 (1 день)
2nd Engineer: Amelie - Bulk Carrier / 2016-02-04 - 2016-06-13 (4 місяця)
Chief Cook: HUSEYN - LPG / LNG / 2016-06-03 - 2016-12-16 (6 місяців)
Cook: palcem - Chemical tanker / 2014-12-26 - 2015-05-26 (5 місяців)
Chief Cook: khankendy - Chemical tanker / 2013-11-12 - 2014-05-23 (6 місяців)
Chief Cook: Khankendy b Azeri Gas - Chemical tanker / 2013-11-13 - 2014-05-23 (6 місяців)
Assistant Cook: Princess Danae - Passenger vessel / 2011-09-09 - 2012-04-09 (7 місяців)
3rd Officer: Aleksandr Antonov - Dry Cargo / 2015-12-05 - 2016-11-30 (12 місяців)
2nd Engineer: BERLIN - Bulk Carrier / 2016-07-15 - 2016-11-15 (4 місяця)
2nd Engineer: BANZAI - Bulk Carrier / 2015-11-24 - 2016-03-09 (3 місяця)
2nd Engineer: COURAGEOUS - Dry Cargo / 2015-04-15 - 2015-08-01 (4 місяця)
2nd Engineer: HANNAH - Bulk Carrier / 2014-04-09 - 2014-12-09 (8 місяців)
2nd Engineer: ENDEAVOUR - General cargo / 2013-02-21 - 2013-12-26 (10 місяців)
Deck Cadet: GEO ARCTIC - Research vessel / 2016-05-20 - 2016-11-01 (5 місяців)
ETO: STADION II - Bulk Carrier / 2016-04-24 - 2016-10-13 (6 місяців)
ETO: STADION II - Bulk Carrier / 2015-05-29 - 2015-11-13 (5 місяців)
ETO: REECON EMRE - Container Ship / 2014-09-23 - 2015-02-21 (5 місяців)
El. Engineer: JOLLY NERO - Container Ship / 2014-01-14 - 2014-05-09 (4 місяця)
El. Engineer: REECON EMIR - Container Ship / 2013-03-03 - 2013-10-06 (7 місяців)
AB Seaman: Sevastopol - RO-RO / 2016-06-01 - 2016-10-01 (4 місяця)
AB Seaman: Sevastopol - RO-RO / 2015-12-08 - 2016-06-01 (6 місяців)
AB Seaman: Sevastopol - RO-RO / 2014-12-26 - 2015-04-30 (4 місяця)
Deck Cadet: LNGC ASEEM - LPG / LNG / 2016-01-02 - 2016-08-13 (7 місяців)
Deck Cadet: MV SCI CHENNAI - Container Ship / 2014-07-06 - 2015-05-13 (10 місяців)
General Cook: WHITE MARLIN - Heavy lift vessel / 2016-06-23 - 2016-08-09 (2 місяця)
General Cook: Teal - Heavy lift vessel / 2015-06-08 - 2015-10-09 (4 місяця)
AB-Cook: ESTE STAR - General cargo / 2014-04-05 - 2014-09-23 (6 місяців)
Electrician: Se Potentia - Multi-Purpose Vessel / 2016-02-12 - 2016-08-09 (6 місяців)
Electrician: Normed Anwerpen - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-10 - 2015-08-09 (4 місяця)
Electrician: Repulse Bay/Lubeca - Container Ship / 2014-06-20 - 2014-10-22 (4 місяця)
Electrician: Rickmers Yokohama - Multi-Purpose Vessel / 2013-08-14 - 2014-02-11 (6 місяців)
Electrician: Norwave - Container Ship / 2012-10-15 - 2013-03-11 (5 місяців)