Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Engine Cadet: Rodion oslyabya - Dry Cargo / 2018-01-08 - 2018-03-08 (2 місяця)
Cook: Fiddle Dee De - Passenger vessel / 2018-02-05 - 2018-03-04 (1 місяць)
Cook: Fiddle Dee De - Passenger vessel / 2016-02-04 - 2016-03-12 (1 місяць)
Deck Cadet: NISYROS - LPG / LNG / 2017-07-11 - 2018-02-12 (7 місяців)
Deck Cadet: AGATHONISSOS - Crude Oil Tanker / 2016-04-09 - 2016-09-24 (5 місяців)
OS-Cook: berg - Bulk Carrier / 2017-08-20 - 2018-02-12 (6 місяців)
OS-Cook: Azov Coast - Bulk Carrier / 2016-04-27 - 2016-09-10 (4 місяця)
OS-Cook: Boke - Fishing vessel / 2015-01-28 - 2015-09-25 (8 місяців)
OS-Cook: Dubreka - Reefer / 2014-01-27 - 2014-07-08 (5 місяців)
OS-Cook: Lider Samsun - RO-RO / 2013-07-01 - 2013-12-20 (6 місяців)
AB Seaman: Adfines Sky - Chemical tanker / 2017-07-14 - 2018-01-26 (6 місяців)
AB Seaman: Adfines Sky - Chemical tanker / 2016-09-02 - 2017-04-02 (7 місяців)
Deck Cadet: B/E Atlas III - Training Ship / 2018-01-10 - 2018-01-17 (7 днів)
HLO: West Cirag PDQ - Jack-up Platform / 2013-10-19 - 2017-12-19 (4 року)
3rd Engineer: Volgo-Balt 220 - General cargo / 2017-04-15 - 2017-12-16 (8 місяців)
Engine Cadet: Volgo-Balt 226 - General cargo / 2015-08-20 - 2016-02-25 (6 місяців)
Engine Cadet: Rachel Borchard - Container Ship / 2017-09-29 - 2017-12-06 (2 місяця)
Deck Cadet: M.T. Trugen - Oil Products Tanker / 2017-08-03 - 2017-11-28 (4 місяця)
Junior officer: M.T. Sofia - Chemical tanker / 2016-12-16 - 2017-06-08 (6 місяців)
Deck Cadet: M.T. Queen Sofia - Oil Products Tanker / 2014-07-02 - 2015-04-04 (9 місяців)
Chief Engineer: M/V "NM Sakura" - Bulk Carrier / 2017-04-15 - 2017-11-05 (7 місяців)
Chief Engineer: M/V "Aramis" - Bulk Carrier / 2016-04-16 - 2016-10-26 (6 місяців)
2nd Engineer: M/V ``Aramis" - Bulk Carrier / 2015-07-10 - 2016-01-28 (7 місяців)
2nd Engineer: M/V "CMB Biwa" - Bulk Carrier / 2014-11-04 - 2015-04-08 (5 місяців)
2nd Engineer: M/V "FMG Cloudbreak" - Bulk Carrier / 2014-01-24 - 2014-08-01 (6 місяців)
AB Seaman: Alfa - General cargo / 2017-03-03 - 2017-10-20 (8 місяців)
AB Seaman: m/v Gold - Dry Cargo / 2014-04-10 - 2015-09-15 (1 рік)
Wiper: Captain Markin - Tug boat / 2017-08-14 - 2017-10-16 (2 місяця)
OS: M/v rondo - Dry Cargo / 2017-05-13 - 2017-09-04 (4 місяця)
OS: yunyi baltiets - Yacht / 2016-09-13 - 2016-09-22 (9 днів)
Wiper : VolgoBalt 213 - General cargo / 2017-03-26 - 2017-09-03 (5 місяців)
Deck Cadet: Kentavr - Tug boat / 2017-05-25 - 2017-08-30 (3 місяця)
Boatswain: Avelona Star - Reefer / 2017-02-07 - 2017-08-24 (7 місяців)
Boatswain: Star Prima - Reefer / 2016-01-09 - 2016-06-23 (5 місяців)
Boatswain: Wellington Star - Reefer / 2014-08-02 - 2015-02-16 (6 місяців)
Boatswain: Wellington Star - Reefer / 2013-09-03 - 2014-03-16 (6 місяців)
Boatswain: Lavina - Dry Cargo / 2011-12-23 - 2012-06-02 (5 місяців)
OS: Portovik - Tug boat / 2017-05-22 - 2017-07-22 (2 місяця)
Chief Officer: Fehn Castle - General cargo / 2017-02-22 - 2017-07-12 (5 місяців)
Chief Officer: Fehn Pollux - General cargo / 2016-09-08 - 2016-12-28 (4 місяця)
Chief Officer: Fehn Luna - General cargo / 2016-01-23 - 2016-06-29 (5 місяців)
Chief Officer: Fehn Courage - General cargo / 2014-12-10 - 2015-05-15 (5 місяців)
Chief Officer: Fehn Courage - General cargo / 2014-04-05 - 2014-08-23 (5 місяців)
3rd Engineer: BLUE MARLIN 1 - Bulk Carrier / 2016-11-22 - 2017-06-28 (7 місяців)
3rd Engineer: BLUE CAT - Bulk Carrier / 2016-02-03 - 2016-09-07 (7 місяців)