Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Junior officer: MT Sonangol Rangel - Crude Oil Tanker / 2020-08-26 - 2021-03-10 (6 місяців)
Deck Cadet: MV Demeter Leader - RO-RO / 2018-03-11 - 2018-09-08 (6 місяців)
Deck Cadet: MT China Dawn - Crude Oil Tanker / 2017-09-24 - 2017-11-06 (1 місяць)
Deck Cadet: MT Caspian Galaxy - Crude Oil Tanker / 2017-01-30 - 2017-09-23 (8 місяців)
2nd Engineer: Emotion - Container Ship / 2020-10-13 - 2021-02-24 (4 місяця)
2nd Engineer: Emotion - Container Ship / 2020-02-17 - 2020-06-03 (4 місяця)
2nd Engineer: Emotion - Container Ship / 2019-09-03 - 2019-11-13 (2 місяця)
2nd Engineer: Emotion - Container Ship / 2019-05-12 - 2019-07-23 (2 місяця)
2nd Engineer: Emotion - Container Ship / 2019-01-08 - 2019-03-05 (2 місяця)
Engine Cadet: Хаджибей - Passenger vessel / 2020-09-22 - 2021-02-22 (5 місяців)
AB Seaman: Venator - Bulk Carrier / 2020-06-21 - 2021-02-18 (8 місяців)
OS: Star Mistral - Bulk Carrier / 2019-04-14 - 2019-10-03 (6 місяців)
OS: Ocean Saga - Bulk Carrier / 2018-03-21 - 2018-09-29 (6 місяців)
OS: Ultramer - Bulk Carrier / 2017-01-05 - 2017-08-17 (7 місяців)
OS: Thor - Bulk Carrier / 2015-12-08 - 2016-07-19 (7 місяців)
OS: Karewood Prime - General cargo / 2020-05-01 - 2021-02-10 (9 місяців)
Messman: M.T. KIBAZ - Crude Oil Tanker / 2020-03-14 - 2021-02-10 (11 місяців)
Deck Cadet: Training ship 519 - Training Ship / 2020-09-01 - 2021-01-01 (4 місяця)
AB Seaman: Mt Emirates please - Oil Products Tanker / 2019-12-16 - 2020-12-30 (1 рік)
OS: KRAB - FSO / 2020-10-26 - 2020-12-25 (2 місяця)
Deck Cadet: Brigadir - Tug boat / 2020-10-20 - 2020-12-20 (2 місяця)
2nd Officer: Industrial Royal - General cargo / 2020-07-26 - 2020-12-14 (5 місяців)
2nd Officer: Zea Falcon - Heavy lift vessel / 2019-08-19 - 2019-12-13 (4 місяця)
2nd Officer: Leanne Auerbach - General cargo / 2018-12-07 - 2019-03-30 (4 місяця)
2nd Officer: Foresight - General cargo / 2018-03-16 - 2018-07-09 (4 місяця)
2nd Officer: Favourisation - General cargo / 2017-08-16 - 2017-12-07 (4 місяця)
Wiper: Akademi Laut Malaysia - Training Ship / 2019-09-01 - 2020-12-08 (1 рік)
OS: Mehmet Bey - General cargo / 2020-05-26 - 2020-12-04 (6 місяців)
Deck Cadet: ABI - General cargo / 2019-11-17 - 2020-11-30 (1 рік)
Electric Cadet: STS MIR - Training Ship / 2020-09-28 - 2020-11-29 (2 місяця)
1st Engineer: NATIONAL GAS - Pipe laying vessel / 2017-02-08 - 2020-11-27 (3 року)
1st Engineer: YEMEN LNG - Construction vessel / 2011-06-08 - 2016-05-18 (4 року)
3rd Engineer: THERMAX - Construction vessel / 2008-04-08 - 2010-02-14 (1 рік)
Chief Engineer: Skarven - Oil Products Tanker / 2020-06-07 - 2020-11-26 (6 місяців)
Chief Engineer: Bahama Blue - Oil Products Tanker / 2019-09-01 - 2020-01-27 (5 місяців)
Chief Engineer: ST Michaelis - Oil Products Tanker / 2019-01-23 - 2019-07-17 (6 місяців)
Chief Engineer: Sveva - Chemical tanker / 2018-04-01 - 2018-08-23 (5 місяців)
Chief Engineer: OTTOMANA - Oil Products Tanker / 2017-10-25 - 2018-02-23 (4 місяця)
Messman: Mt Astrea - Chemical tanker / 2020-07-13 - 2020-11-18 (4 місяця)
Messman: Serene jessica - Bulk Carrier / 2018-10-30 - 2019-04-27 (6 місяців)
Deck Cadet: MV Castor Troy - General cargo / 2019-11-17 - 2020-11-17 (1 рік)
Deck Cadet: Allan James - General cargo / 2018-05-16 - 2019-11-16 (1 рік)
El. Engineer: Нептун-4 - Crane vessel / 2020-01-01 - 2020-10-29 (10 місяців)
El. Engineer: O.Yakovenko - Heavy lift vessel / 2017-12-18 - 2019-02-11 (1 рік)
Electric Cadet: Om-106 - Passenger vessel / 2016-10-03 - 2017-06-06 (8 місяців)
Electric Cadet: Omskiy-108 - General cargo / 2016-06-01 - 2016-10-01 (4 місяця)