Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Wiper: Capitain Michalis - Dry Cargo / 2018-02-01 - 2018-03-03 (1 місяць)
Chief Engineer: Orange River - Bulk Carrier / 2017-10-03 - 2018-02-26 (5 місяців)
Chief Engineer: Maxi Brazil - Bulk Carrier / 2012-07-05 - 2014-12-26 (2 року)
Chief Engineer: MSC EMMA - Container Ship / 2013-08-05 - 2013-12-18 (4 місяця)
Chief Engineer: United Miravalles - Bulk Carrier / 2011-09-21 - 2012-02-21 (5 місяців)
Chief Engineer: Sea Gate - Bulk Carrier / 2010-08-13 - 2011-02-02 (6 місяців)
AB Seaman: PERSEUS - General cargo / 2017-08-29 - 2018-02-20 (6 місяців)
AB Seaman: Delfina - Bulk Carrier / 2014-04-01 - 2015-10-01 (1 рік)
OS: KALTENE - Chemical tanker / 2007-12-01 - 2008-05-01 (5 місяців)
AB Seaman: Mechta S - General cargo / 2017-08-03 - 2018-02-15 (6 місяців)
Deck Cadet: Venator - General cargo / 2014-11-24 - 2015-03-31 (4 місяця)
Deck Cadet: Venator - General cargo / 2014-05-12 - 2014-11-04 (6 місяців)
Chief Engineer: Gabdula Tukay - Chemical tanker / 2017-07-09 - 2018-02-15 (7 місяців)
Chief Engineer: VALENTIN GRUZDEV - Oil Products Tanker / 2016-09-24 - 2017-02-20 (5 місяців)
Chief Engineer: Герой России Пятницких - Chemical tanker / 2016-05-12 - 2016-09-10 (4 місяця)
Chief Engineer: герой россии пятницких - Chemical tanker / 2015-10-10 - 2015-12-25 (2 місяця)
Chief Engineer: Санар-2 - Chemical tanker / 2015-04-02 - 2015-07-14 (3 місяця)
Shops Salesperson: Princess Anastasia - Passenger vessel / 2017-03-29 - 2018-01-08 (9 місяців)
Shops Salesperson: Princess Anastasia - Passenger vessel / 2012-02-05 - 2017-01-08 (4 року)
Cook: TEMEL REIS - Bulk Carrier / 2017-08-28 - 2017-12-15 (4 місяця)
Dining Room Head Waiter: Zenith - Cruise Liner / 2016-12-24 - 2017-12-04 (11 місяців)
AB Seaman: TIYAM - General cargo / 2016-06-04 - 2017-11-11 (1 рік)
OS: TIYAM - General cargo / 2014-10-29 - 2015-05-16 (7 місяців)
Motorman: Григолети - Fishing vessel / 2017-08-21 - 2017-10-22 (2 місяця)
OS: M/V Maxal Zita - General cargo / 2017-02-05 - 2017-10-20 (8 місяців)
Mess Boy: Salamis Filoxenia - Cruise Liner / 2017-05-15 - 2017-10-19 (5 місяців)
Mess Boy: MAGELLAN - Cruise Liner / 2015-10-01 - 2016-06-24 (9 місяців)
Motorman: Cape Heron - Bulk Carrier / 2017-06-22 - 2017-10-12 (4 місяця)
Motorman: Waterford - Bulk Carrier / 2016-09-19 - 2017-04-14 (7 місяців)
Motorman: Besiktas - Bulk Carrier / 2014-06-27 - 2015-04-14 (10 місяців)
Motorman: Free maverick - Bulk Carrier / 2013-11-11 - 2014-08-08 (9 місяців)
Motorman: Wisla - Bulk Carrier / 2016-09-08 - 2017-09-24 (1 рік)
AB / Motorman: Zirka Dnipra - Passenger vessel / 2017-03-15 - 2017-09-02 (6 місяців)
AB Seaman: Belgrad - Other vessels / 2017-04-28 - 2017-08-04 (3 місяця)
OS: UCF- 4 - General cargo / 2014-10-20 - 2015-06-25 (8 місяців)
OS: CREDO - General cargo / 2014-05-19 - 2014-09-17 (4 місяця)
2nd Officer: SCT Monte Rosa - Chemical tanker / 2017-04-15 - 2017-08-01 (4 місяця)
2nd Officer: SCT Monte Rosa - Chemical tanker / 2016-07-15 - 2016-12-17 (5 місяців)
2nd Officer: Chem Antares - Chemical tanker / 2016-01-09 - 2016-03-15 (2 місяця)
2nd Officer: Chem Antares - Chemical tanker / 2015-05-11 - 2015-09-14 (4 місяця)
2nd Officer: Chem Antares - Chemical tanker / 2014-10-18 - 2015-01-17 (3 місяця)
2nd Engineer: ESI ANAX - Heavy lift vessel / 2017-01-31 - 2017-07-25 (6 місяців)
2nd Engineer: Green Concordia - Reefer / 2016-06-11 - 2016-09-27 (4 місяця)
2nd Engineer: Team Spirit - General cargo / 2015-07-22 - 2015-10-30 (3 місяця)
2nd Engineer: Pacific Express - General cargo / 2014-12-14 - 2015-04-16 (4 місяця)
2nd Engineer: BBC Marmara - General cargo / 2014-01-05 - 2014-07-18 (6 місяців)
Motorman: SBORSCHIK-306 - Bunkering Vessel / 2017-05-22 - 2017-07-23 (2 місяця)