Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Master: GO ACAMAR - AHTS / 2017-02-02 - 2017-06-29 (5 місяців)
Master: KPS ARDA BEY - AHTS / 2016-09-01 - 2016-12-11 (3 місяця)
Master: Swiber Sandefjord - AHTS / 2015-11-28 - 2016-04-11 (4 місяця)
Master: Swiber Mary Ann - AHTS / 2015-06-26 - 2015-10-20 (4 місяця)
Master: Bourbon RHesos - AHTS / 2015-02-01 - 2015-04-20 (3 місяця)
Motorman: RSS CORMORANT - Survey vessel / 2017-02-01 - 2017-06-23 (5 місяців)
Motorman: NEREY - General cargo / 2016-12-01 - 2016-12-30 (1 місяць)
Motorman: VELES - Dry Cargo / 2015-10-24 - 2016-02-27 (4 місяця)
Motorman: SEPEHR ARTIN - General cargo / 2014-09-10 - 2015-04-15 (7 місяців)
OS: вологда-50 - Bulk Carrier / 2016-11-08 - 2017-06-08 (7 місяців)
Engine Cadet: OM 106 - Passenger vessel / 2017-02-03 - 2017-06-06 (4 місяця)
Engine Cadet: PK3-63 - Crane vessel / 2016-06-20 - 2017-01-30 (7 місяців)
AB / Motorman: Neptune 4 - Crane vessel / 2017-05-03 - 2017-06-03 (1 місяць)
OS: mv "Olympic Galaxy" - Bulk Carrier / 2016-08-17 - 2017-05-04 (9 місяців)
Deck Cadet: mt "Melody" - Chemical tanker / 2015-04-14 - 2015-09-25 (5 місяців)
2nd Engineer: Magus - Crude Oil Tanker / 2016-12-13 - 2017-04-16 (4 місяця)
2nd Engineer: Gema - Crude Oil Tanker / 2015-11-08 - 2016-05-30 (7 місяців)
Wiper : mv Sanad - General cargo / 2017-02-05 - 2017-04-10 (2 місяця)
Fitter / Welder: AMSEL Bulk Carrier limassol - Bulk Carrier / 2016-04-04 - 2017-04-07 (1 рік)
Fitter / Welder: port-22 ismail - Other vessels / 2014-08-08 - 2015-11-28 (1 рік)
OS: Solveiga - Fishing vessel / 2017-01-11 - 2017-04-03 (3 місяця)
OS: START - Fishing vessel / 2014-08-04 - 2015-03-18 (7 місяців)
Mess Boy: YM VANCOUVER - Container Ship / 2016-09-28 - 2017-04-01 (6 місяців)
Motorman: VOS Prudence - Platform Supply vessel / 2017-02-14 - 2017-03-15 (1 місяць)
Motorman: Rawabi 8 - AHTS / 2015-04-27 - 2016-01-22 (9 місяців)
Motorman: Rawabi 6 - AHTS / 2014-08-23 - 2015-01-21 (5 місяців)
4th Engineer: mt Martin - Oil Products Tanker / 2016-08-25 - 2017-03-02 (6 місяців)
Engine Cadet: mt Arthur - Oil Products Tanker / 2015-11-24 - 2016-03-30 (4 місяця)
Engine Cadet: mt Martin - Chemical tanker / 2014-06-23 - 2015-01-02 (6 місяців)
OS: МБ"КАПИТАН МЕРКУЛОВ" - Tug boat / 2016-11-21 - 2017-01-21 (2 місяця)
Motorman: DANA-1 - General cargo / 2016-07-29 - 2016-12-28 (5 місяців)
Motorman: TATARBUNARY - General cargo / 2016-02-08 - 2016-04-12 (2 місяця)
Motorman: M/V - Luka Kapikrayan - Dry Cargo / 2016-10-06 - 2016-12-15 (2 місяця)
Electric Cadet: Granit - Tug boat / 2016-11-28 - 2016-12-12 (14 днів)
AB Seaman: TRANSRISOLUTO - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-12 - 2016-11-21 (2 місяця)
AB Seaman: Vasiliy Klimov - General cargo / 2013-02-01 - 2013-06-15 (4 місяця)
AB Seaman: Suoyarvi - Dry Cargo / 2012-04-03 - 2012-08-19 (5 місяців)
OS: Natalie - Oil Products Tanker / 2016-03-11 - 2016-11-07 (8 місяців)
OS: Ariana - Bulk Carrier / 2016-03-29 - 2016-09-10 (5 місяців)