Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Ref. Engineer: Swedish Reefer - Other vessels / 2016-11-27 - 2017-05-13 (6 місяців)
Ref. Engineer: Italia Reefer - Other vessels / 2015-11-22 - 2016-05-13 (6 місяців)
Ref. Engineer: Brazilian Reefer - Other vessels / 2014-11-09 - 2015-05-25 (7 місяців)
Ref. Engineer: Brazilian Reefer - Other vessels / 2013-07-01 - 2013-12-23 (6 місяців)
Ref. Engineer: Peruvian Reefer - Other vessels / 2012-03-23 - 2012-06-07 (2 місяця)
Motorman-electrician: РК"КОНКВЕСТ" п.Усть-Дунайськ - Bulk Carrier / 2017-02-16 - 2017-04-28 (2 місяця)
OS: Пожежне судно "Пивденний" - Training Ship / 2017-02-20 - 2017-04-23 (2 місяця)
2nd Officer: First Brother - Bulk Carrier / 2016-09-12 - 2017-04-23 (7 місяців)
2nd Officer: Ocean Brother - Bulk Carrier / 2015-12-25 - 2016-07-09 (6 місяців)
2nd Officer: Ocean Brother - Bulk Carrier / 2015-01-19 - 2015-09-23 (8 місяців)
Chief Officer: Arman 2 - General cargo / 2014-09-12 - 2014-12-25 (3 місяця)
Deck Cadet: Focus PHNOM PENH - Bulk Carrier / 2016-06-16 - 2017-03-30 (9 місяців)
Deck Cadet: Gulf Lion Того - Dry Cargo / 2015-06-02 - 2015-08-30 (3 місяця)
3rd Engineer: Academik Boris Petrov - Research vessel / 2016-08-19 - 2017-03-29 (7 місяців)
3rd Engineer: Spring Bay 1987 cranes - Reefer / 2015-05-25 - 2015-09-26 (4 місяця)
3rd Engineer: Spring Bay 1987 cranes - Reefer / 2014-10-29 - 2015-03-25 (5 місяців)
3rd Engineer: Spring Bay 1987 cranes - Reefer / 2014-01-03 - 2014-09-07 (8 місяців)
3rd Engineer: Academik Boris Petrov - Research vessel / 2013-03-05 - 2013-07-16 (4 місяця)
Deck Cadet: Atlantica HAV - General cargo / 2016-11-14 - 2017-02-24 (3 місяця)
Deck Cadet: Pregol HAV - General cargo / 2016-03-05 - 2016-06-26 (4 місяця)
Deck Cadet: Combi Dock 1 - Heavy lift vessel / 2016-08-20 - 2017-02-23 (6 місяців)
Fitter / Welder: Nuclear Power Plant, Republic of Belarus - Chemical tanker / 2014-02-24 - 2015-10-02 (1 рік)
3rd Engineer: Artabaz - Container Ship / 2016-09-09 - 2017-02-22 (5 місяців)
4th Engineer: artavaz - Bulk Carrier / 2016-02-08 - 2016-08-11 (6 місяців)
Motorman: Crested Eagle - Bulk Carrier / 2015-01-15 - 2015-08-04 (7 місяців)
Engine Cadet: Svyataya Anna - General cargo / 2016-04-28 - 2017-01-30 (9 місяців)
Engine Cadet: SICH - Other vessels / 2015-06-01 - 2015-08-31 (3 місяця)
3rd Officer: E.R Sweden - Container Ship / 2016-07-11 - 2016-12-12 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM Mimosa - Container Ship / 2015-10-08 - 2016-03-06 (5 місяців)
Motorman: Brigadir - Tug boat / 2016-09-02 - 2016-11-03 (2 місяця)
OS: Athlos - Chemical tanker / 2016-04-02 - 2016-10-10 (6 місяців)
OS: Alemania - Container Ship / 2015-04-20 - 2015-11-10 (7 місяців)
AB Seaman: БМТ Борис Бутма - Bunkering Vessel / 2015-04-27 - 2016-09-24 (1 рік)
AB Seaman: ПУС Надежда - Crew boat / 2014-02-23 - 2014-07-05 (4 місяця)
Engine Cadet: Херсонес - Training Ship / 2016-06-16 - 2016-09-16 (3 місяця)
Deck Cadet: ST-174 - Tug boat / 2016-06-01 - 2016-08-01 (2 місяця)
Deck Cadet: ZAMORA - Crude Oil Tanker / 2016-06-15 - 2016-07-15 (1 місяць)
OS: Kapitan petrushevsky - Dry Cargo / 2016-02-12 - 2016-06-28 (5 місяців)
OS: m/vDelfin - Reefer / 2015-05-25 - 2015-07-27 (2 місяця)
Engine Cadet: M/V West Ocean 5 - Dry Cargo / 2015-06-15 - 2016-06-18 (1 рік)
Engine Cadet: M/V West Ocean 5 - Dry Cargo / 2016-06-14 - 2016-06-15 (1 день)
Boatswain: Рoseydon 1 - Reefer / 2015-04-04 - 2016-05-05 (1 рік)
Boatswain: KHOLMSK - Bulk Carrier / 2013-06-17 - 2014-01-23 (7 місяців)
Boatswain: pacific breez - Reefer / 2011-03-26 - 2011-10-15 (7 місяців)