Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: "Kompozitor Rakhmaninov" - RO-RO / 2018-04-27 - 2018-11-04 (6 місяців)
Deck Cadet: Vadim Klyuev - Tug boat / 2018-05-08 - 2018-10-24 (6 місяців)
Deck Cadet: M.V COSCO SHIPPING PANAMA - Container Ship / 2018-04-01 - 2018-10-10 (6 місяців)
Fitter / Welder: Eurobrave - Oil Products Tanker / 2018-03-20 - 2018-10-04 (6 місяців)
Fitter / Welder: Nerissa - VLCC / 2016-11-04 - 2017-05-23 (7 місяців)
Fitter / Welder: Nordic Moon - Crude Oil Tanker / 2015-09-01 - 2016-05-15 (8 місяців)
Fitter / Welder: MCT Stockhorn - Chemical tanker / 2014-09-04 - 2015-04-04 (7 місяців)
Fitter / Welder: MCT Monte Rosa - Chemical tanker / 2013-12-06 - 2014-06-15 (6 місяців)
OS: M.V MOVERS - Bulk Carrier / 2018-01-26 - 2018-09-27 (8 місяців)
Engine Cadet: Baku Sky - General cargo / 2018-07-09 - 2018-09-20 (2 місяця)
4th Engineer: M.T Wigmore - Chemical tanker / 2018-02-22 - 2018-09-10 (7 місяців)
Trainee Engineer: M.T Thayer - Oil Products Tanker / 2015-10-23 - 2016-07-14 (9 місяців)
Deck Cadet: MV PATRIOT - Tug boat / 2018-07-10 - 2018-08-31 (2 місяця)
OS: пассажирский катамаран "Хаджибей" - Training Ship / 2018-06-20 - 2018-08-20 (2 місяця)
4th Engineer: M V Tamil Anna - Bulk Carrier / 2018-03-17 - 2018-07-09 (4 місяця)
4th Engineer: M V Tamil Periya - Bulk Carrier / 2017-11-15 - 2017-12-15 (1 місяць)
Engine Cadet: M V Raising Phoenix - Bulk Carrier / 2013-05-08 - 2013-12-28 (8 місяців)
Stewardess: Vilnius Seaways - RO-RO / 2018-04-04 - 2018-07-03 (3 місяця)
No Experience
Engine Cadet: LCT 369 - General cargo / 2017-05-29 - 2018-06-04 (1 рік)
Motorman: Aleksandr Ksenofontov - Fishing vessel / 2018-04-19 - 2018-05-12 (1 місяць)
Motorman: Kruzenstern - Training Ship / 2017-04-06 - 2017-06-06 (2 місяця)
AB Seaman: NORE - Chemical tanker / 2018-03-27 - 2018-04-30 (1 місяць)
AB Seaman: NS PARADE - Oil Products Tanker / 2016-11-05 - 2017-06-30 (8 місяців)
AB Seaman: PAMIR - Oil Products Tanker / 2015-09-21 - 2016-04-22 (7 місяців)
OS: PAMIR - Oil Products Tanker / 2015-07-10 - 2016-03-05 (8 місяців)
OS: Evrotas - Oil Products Tanker / 2013-06-23 - 2014-01-01 (6 місяців)
Motorman: ALYOSHA POPOVICH - General cargo / 2017-10-31 - 2018-04-19 (6 місяців)
Engine Cadet: VOLGO BALT 242 - Dry Cargo / 2016-09-19 - 2017-02-22 (5 місяців)
Engine Cadet: Dmitry donskoy - Dry Cargo / 2016-03-22 - 2016-06-16 (3 місяця)
Engine Cadet: Katrin S - Container Ship / 2017-09-24 - 2018-03-17 (6 місяців)
Electric Cadet: Olympiad - RO-RO / 2018-02-01 - 2018-03-16 (1 місяць)
Motorman: Mt asphalt princess - Crude Oil Tanker / 2017-05-21 - 2018-03-09 (10 місяців)
Motorman: Mt Najdiah - Oil Products Tanker / 2016-09-14 - 2017-03-20 (6 місяців)
Wiper : Mt King Rich - Chemical tanker / 2014-11-21 - 2015-09-05 (9 місяців)
Stewardess: Al Salamah - Yacht / 2017-08-08 - 2018-03-05 (7 місяців)
Stewardess: hsc Tarifa jet - High Speed Craft / 2015-09-19 - 2016-04-26 (7 місяців)
Waitress: Golden Iris - Passenger vessel / 2013-03-20 - 2013-10-31 (7 місяців)
Stewardess: Galileo - Yacht / 2013-03-14 - 2013-10-31 (8 місяців)