Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Engineer: HOEGH AMERICA - RO-RO / 2011-08-24 - 2012-01-12 (5 місяців)
3rd Engineer: ADELINE DELMAS - Dry Cargo / 2010-10-09 - 2011-04-09 (6 місяців)
3rd Engineer: DELPHINE DELMAS - General cargo / 2009-11-19 - 2010-06-01 (6 місяців)
4th Engineer: DELMAS KISSAMA - Container Ship / 2009-09-15 - 2009-11-02 (2 місяця)
4th Engineer: KAMINA - Container Ship / 2009-03-09 - 2009-06-02 (3 місяця)
OS: Диорит - Research vessel / 2011-09-30 - 2011-12-01 (2 місяця)
AB Seaman: Sinbad - Chemical tanker / 2011-03-22 - 2011-11-05 (7 місяців)
AB Seaman: Sinbad - Chemical tanker / 2010-08-26 - 2010-11-23 (3 місяця)
AB Seaman: Sinbad - Chemical tanker / 2010-02-26 - 2010-06-27 (4 місяця)
AB Seaman: Sinbad - Chemical tanker / 2009-07-22 - 2009-11-25 (4 місяця)
AB Seaman: Sinbad - Chemical tanker / 2008-11-17 - 2009-03-29 (4 місяця)
3rd Engineer: BBC Nordland - Multi-Purpose Vessel / 2011-03-07 - 2011-09-16 (6 місяців)
Fitter / Welder: Pride of Telemark - RO-RO / 2010-06-11 - 2010-08-15 (2 місяця)
Fitter / Welder: Pride of Telemark - RO-RO / 2009-12-16 - 2010-04-23 (4 місяця)
Fitter / Welder: Pride of Telemark - RO-RO / 2008-11-24 - 2009-04-03 (4 місяця)
Fitter / Welder: Moorgate - Bulk Carrier / 2007-11-13 - 2008-07-12 (8 місяців)
Steward: Energy Power - Chemical tanker / 2010-12-24 - 2011-06-29 (6 місяців)
Steward: Energy Power - Chemical tanker / 2010-04-02 - 2010-08-01 (4 місяця)
ETO: CSCL NAPOLI - Container Ship / 2010-10-20 - 2011-02-13 (4 місяця)
ETO: MATE - Container Ship / 2010-04-28 - 2010-09-28 (5 місяців)
Electrician: ITAL UNIVERSO - Container Ship / 2009-09-06 - 2010-01-10 (4 місяця)
Electrician: SIDER SUN - Bulk Carrier / 2008-11-04 - 2009-05-17 (6 місяців)
Fitter / Welder: Filia Joy - Bulk Carrier / 2010-04-24 - 2010-10-22 (6 місяців)
Fitter / Welder: Nats Emperor - Bulk Carrier / 2009-05-09 - 2010-01-18 (8 місяців)
2nd Officer: Sail - Dry Cargo / 2010-08-16 - 2010-10-07 (2 місяця)
2nd Officer: New Gemini - Bulk Carrier / 2008-10-15 - 2009-07-09 (9 місяців)
2nd Officer: Venedikt Andrev - Reefer / 2008-02-16 - 2008-07-06 (5 місяців)
2nd Officer: Sormovsky-119 - Coaster / 2007-10-10 - 2007-12-25 (2 місяця)
Cook: Symphorine - RO-RO / 2007-06-19 - 2010-08-20 (3 року)
3rd Engineer: m/v `Veles` - Dry Cargo / 2009-10-24 - 2010-04-23 (6 місяців)
Motorman: m/v `Kamari` - Bulk Carrier / 2008-10-16 - 2009-05-13 (7 місяців)
Motorman: `Danapris 2` - Dry Cargo / 2007-08-25 - 2008-02-28 (6 місяців)
Electrician: New Gemini - Dry Cargo / 2009-08-28 - 2009-12-15 (4 місяця)
Electrician: Winger - Dry Cargo / 2008-10-10 - 2009-02-15 (4 місяця)
Electrician: Sander - Dry Cargo / 2007-11-04 - 2008-05-21 (7 місяців)
Electrician: Libertas - Dry Cargo / 2007-07-11 - 2007-10-21 (3 місяця)
Electrician: Silver - Dry Cargo / 2006-08-19 - 2007-02-28 (6 місяців)
OS: Helene G - Multi-Purpose Vessel / 2007-12-12 - 2008-06-29 (7 місяців)
Engine Cadet: Kruzenschtern - Sailing Vessel / 2001-09-01 - 2001-11-29 (3 місяця)
Electrician: MV Boundary - RO-RO / 1994-03-25 - 1994-04-25 (1 місяць)
Engineer Assistant: SAS Umkomaas - NAVY / 1992-06-01 - 1992-12-25 (7 місяців)
Deck Cadet: No expirience - Bulk Carrier / 1900-01-01 - 1900-01-01 (0 днів)
Electric Cadet: - - Bulk Carrier / 0001-01-01 - 0002-01-01 (1 рік)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience