Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
HSE Manager: World Dream - Cruise Liner / 2020-03-31 - 2020-06-03 (2 місяця)
Deck Cadet: Conro Trader - RO-RO / 2020-03-31 - 2020-05-31 (2 місяця)
Messman: Koningsdam - Passenger vessel / 2019-09-25 - 2020-05-25 (8 місяців)
AB / Motorman: Volgo-don 235 - General cargo / 2020-01-20 - 2020-05-22 (4 місяця)
3rd Engineer: MAR BIANCO - General cargo / 2018-12-12 - 2020-05-12 (1 рік)
3rd Engineer: Linda cem - Cement Carrier / 2016-12-29 - 2018-10-31 (1 рік)
Beautician: Oceana P and O - Cruise Liner / 2019-09-21 - 2020-04-29 (7 місяців)
Beautician: Silver Muse - Cruise Liner / 2018-09-12 - 2019-06-27 (9 місяців)
Beautician: Silver Shadow - Cruise Liner / 2017-09-02 - 2018-05-31 (9 місяців)
Master: Ultracarga 1 - Ferry / 2018-01-27 - 2020-04-21 (2 року)
Carpenter: PRINCESS SEAWEYS - RO-RO / 2020-03-10 - 2020-04-07 (1 місяць)
Carpenter: PRINCESS SEAWEYS - RO-RO / 2020-01-12 - 2020-02-11 (1 місяць)
Carpenter: PRINCESS SEAWEYS - RO-RO / 2019-11-20 - 2019-12-18 (1 місяць)
Carpenter: PRINCESS SEAWEYS - RO-RO / 2019-09-25 - 2019-10-23 (1 місяць)
Carpenter: PRINCESS SEAWEYS - RO-RO / 2019-07-29 - 2019-08-28 (1 місяць)
Deck Cadet: Yantarnyy - Fishing vessel / 2020-03-03 - 2020-04-03 (1 місяць)
Master: Zakher Pelican - ROV Support vessel / 2020-02-20 - 2020-03-24 (1 місяць)
Master: Nordic Prince - DSV (Diving Support) / 2019-07-03 - 2019-09-26 (3 місяця)
Master: Nordic Prince - DSV (Diving Support) / 2019-05-14 - 2019-06-10 (1 місяць)
Master: Nordic Prince - DSV (Diving Support) / 2018-09-21 - 2018-12-14 (3 місяця)
Master: Crest Athena 2 - DSV (Diving Support) / 2017-09-29 - 2018-01-08 (3 місяця)
Deck Cadet: GMB ALCMENE - General cargo / 2019-10-15 - 2020-03-18 (5 місяців)
OS: uranus l - Other vessels / 2019-05-30 - 2020-03-03 (9 місяців)
OS: Bhuran dizman3 - General cargo / 2017-10-09 - 2018-06-27 (9 місяців)
2nd Officer: Fury - General cargo / 2020-01-04 - 2020-03-02 (2 місяця)
2nd Officer: “Maykan” - General cargo / 2017-07-19 - 2017-11-10 (4 місяця)
2nd Officer: “Helsinki” - General cargo / 2017-03-30 - 2017-07-10 (3 місяця)
Deck Cadet: MT Forties - Crude Oil Tanker / 2019-10-15 - 2020-03-01 (4 місяця)
Deck Cadet: MT Magnus - Crude Oil Tanker / 2019-06-09 - 2019-09-13 (3 місяця)
Deck Cadet: MT Grand - Oil Products Tanker / 2018-03-22 - 2018-08-04 (4 місяця)
Engine Cadet: M/F Wawel - Passenger vessel / 2019-12-07 - 2020-02-28 (3 місяця)
4th Engineer: M.V.SILVER STAR - Bulk Carrier / 2019-06-10 - 2020-02-27 (9 місяців)
4th Engineer: M.V.DIAMOND STAR - Bulk Carrier / 2019-04-23 - 2019-06-01 (1 місяць)
Engine Cadet: M.T.DIA - Oil Products Tanker / 2016-09-14 - 2017-09-02 (12 місяців)
Deck Cadet: Abdias Nascimento - Crude Oil Tanker / 2019-08-17 - 2020-02-26 (6 місяців)
Deck Cadet: Anita Garibaldi - Crude Oil Tanker / 2019-01-03 - 2019-07-03 (6 місяців)
Store Keeper: NAVIGATOR OF THE SEAS - Passenger vessel / 2019-06-14 - 2020-02-08 (8 місяців)
OS: Alexander von humbolted - Container Ship / 2019-07-27 - 2020-01-23 (6 місяців)
OS: Harbour ruby - Container Ship / 2018-03-22 - 2019-05-20 (1 рік)
3rd Officer: HSL Paraty - Container Ship / 2019-10-18 - 2020-01-11 (3 місяця)