Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Boatswain: Рoseydon 1 - Reefer / 2015-04-04 - 2016-05-05 (1 рік)
Boatswain: KHOLMSK - Bulk Carrier / 2013-06-17 - 2014-01-23 (7 місяців)
Boatswain: pacific breez - Reefer / 2011-03-26 - 2011-10-15 (7 місяців)
Engine Cadet: "Alina" - Bulk Carrier / 2015-11-23 - 2016-01-28 (2 місяця)
Engine Cadet: " Atlas-4" - Crane vessel / 2015-04-03 - 2015-11-17 (7 місяців)
3rd Engineer: Myrte - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-22 - 2016-01-21 (9 місяців)
3rd Engineer: Uta - Multi-Purpose Vessel / 2013-03-15 - 2015-07-15 (2 року)
Motorman: Kuyalnitskaye - Dry Cargo / 2014-09-08 - 2015-08-10 (11 місяців)
4th Engineer: Amanda - Bulk Carrier / 2014-07-28 - 2015-02-04 (6 місяців)
4th Engineer: Alpena - Bulk Carrier / 2013-09-13 - 2014-05-08 (8 місяців)
Motorman: Iron Kovdor - Bulk Carrier / 2012-08-13 - 2013-03-01 (7 місяців)
Motorman: Arnica - Bulk Carrier / 2011-10-15 - 2012-04-22 (6 місяців)
Motorman: Astana - Bulk Carrier / 2011-03-20 - 2011-08-04 (4 місяця)
Deck Cadet: MOL EXPRESS - Container Ship / 2014-04-22 - 2014-11-03 (6 місяців)
Deck Cadet: SOFIA - Tug boat / 2012-05-21 - 2012-08-22 (3 місяця)
Chief Officer: Stellar Maestro - Heavy lift vessel / 2014-06-11 - 2014-10-17 (4 місяця)
2nd Officer: Catrin-1 - General cargo / 2014-03-18 - 2014-09-19 (6 місяців)
2nd Officer: Magdalena , wybor , ahora - General cargo / 2010-10-10 - 2011-10-10 (1 рік)
Deck Cadet: m/v taba - RO-RO / 2013-09-26 - 2014-03-30 (6 місяців)
Deck Cadet: Four Aida - Platform Supply vessel / 2013-03-06 - 2013-09-03 (6 місяців)
El. Eng. Assistant: Cote D`ivorian Star - Reefer / 2013-09-10 - 2013-11-15 (2 місяця)
Electrician: Nadeen - General cargo / 2012-08-18 - 2013-03-09 (7 місяців)
Boatswain: Dalmatia - RO-RO / 2013-04-28 - 2013-07-31 (3 місяця)
Boatswain: Anna Marine - RO-RO / 2012-03-27 - 2012-09-24 (6 місяців)
Boatswain: Trefin Adam - Chemical tanker / 2011-08-18 - 2011-10-18 (2 місяця)
Boatswain: Nordic Helsinki - Chemical tanker / 2009-05-27 - 2009-09-29 (4 місяця)
Boatswain: Nordic Stokholm - Chemical tanker / 2008-10-24 - 2009-03-16 (5 місяців)
2nd Officer: deep sea bird - Cement Carrier / 2013-01-01 - 2013-07-02 (6 місяців)
2nd Officer: SEA DEEP - Bulk Carrier / 2012-07-11 - 2013-01-02 (6 місяців)
2nd Officer: ocean 1 - Dry Cargo / 2011-07-14 - 2011-12-30 (6 місяців)
OS: MSC VERONIQUE - Container Ship / 2013-02-22 - 2013-05-30 (3 місяця)
OS: BLACKBIRD - General cargo / 2011-11-11 - 2012-04-21 (5 місяців)
OS: BALTICFAVOUR - Oil Products Tanker / 2011-07-02 - 2011-09-16 (2 місяця)
AB Seaman: DIPLOMAT - RO-RO / 2010-12-10 - 2011-03-20 (3 місяця)
AB Seaman: VICTOR TALALIKHIN - RO-RO / 2008-09-05 - 2009-03-01 (6 місяців)
Chief Officer: Brothers Way - General cargo / 2012-12-08 - 2013-05-27 (6 місяців)
Chief Officer: Vilkovo - General cargo / 2011-12-14 - 2012-06-15 (6 місяців)
Chief Officer: Winner S - Dry Cargo / 2011-09-29 - 2011-11-19 (2 місяця)
Cook: Abai - Oil Products Tanker / 2012-12-23 - 2013-04-14 (4 місяця)
Chief Officer: Topaz Jafiliya - AHTS / 2012-12-11 - 2013-03-16 (3 місяця)
Chief Officer: Topaz Jumeirah - AHTS / 2012-09-11 - 2012-11-10 (2 місяця)
Chief Officer: Topaz Jumeirah - AHTS / 2012-03-04 - 2012-07-13 (4 місяця)
Chief Officer: Topaz Jafiliya - AHTS / 2012-02-10 - 2012-02-26 (1 місяць)
Chief Officer: Topaz Jumeirah - AHTS / 2011-12-17 - 2012-02-10 (2 місяця)
Motorman: Atlas - Container Ship / 2011-08-28 - 2013-01-14 (1 рік)
OS: Горск - Fishing vessel / 2012-04-16 - 2012-11-01 (7 місяців)
El. Engineer: OTTO SCHULTE - Container Ship / 2012-05-30 - 2012-09-28 (4 місяця)
El. Engineer: RUBINA SCHULTE - Container Ship / 2011-10-28 - 2012-02-13 (4 місяця)
El. Engineer: RUBINA SCHULTE - Container Ship / 2011-04-04 - 2011-07-28 (4 місяця)
El. Engineer: RUBINA SCHULTE - Container Ship / 2009-11-13 - 2010-03-15 (4 місяця)
El. Engineer: RUBINA SCHULTE - Container Ship / 2009-03-07 - 2009-07-17 (4 місяця)