Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Electrician: Falkenberg - General cargo / 2020-11-22 - 2021-05-04 (5 місяців)
Electrician: ANO KATO - General cargo / 2018-03-05 - 2018-09-23 (7 місяців)
Electrician: Hemera - General cargo / 2017-08-10 - 2017-12-30 (5 місяців)
Electrician: BBC Ostfriesland - Multi-Purpose Vessel / 2017-02-15 - 2017-06-09 (4 місяця)
Electrician: Sila - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-22 - 2016-10-03 (10 місяців)
Deck Cadet: Ariadne - Bulk Carrier / 2020-09-24 - 2021-04-30 (7 місяців)
Deck Cadet: Miyama - Bulk Carrier / 2019-10-28 - 2020-08-04 (9 місяців)
Deck Cadet: Stividor - Tug boat / 2018-06-01 - 2018-09-10 (3 місяця)
AB Seaman: Himanshi - Container Ship / 2020-07-27 - 2021-04-26 (9 місяців)
AB Seaman: Atlas wave - Container Ship / 2019-07-26 - 2020-06-25 (11 місяців)
AB Seaman: Torpo - Dry Cargo / 2018-11-04 - 2019-04-21 (6 місяців)
AB Seaman: Gulf west - Multi-Purpose Vessel / 2018-04-20 - 2018-10-14 (6 місяців)
Oiler: MT MARITIME VANEESA - Chemical tanker / 2020-09-03 - 2021-04-23 (8 місяців)
Oiler: MT BRIZO - Oil Products Tanker / 2019-12-20 - 2020-08-05 (8 місяців)
Oiler: CHENNAI SELVAM - Bulk Carrier / 2018-12-14 - 2019-08-20 (8 місяців)
Oiler: Erasmos - Bulk Carrier / 2018-10-14 - 2021-04-12 (2 року)
Oiler: M/V eco - Bulk Carrier / 2019-09-23 - 2020-10-19 (1 рік)
Oiler: Erasmos - Bulk Carrier / 2017-07-24 - 2018-05-22 (10 місяців)
Wiper: Delta - Bulk Carrier / 2016-02-11 - 2016-12-13 (10 місяців)
Wiper: Eco - Bulk Carrier / 2013-10-26 - 2014-11-05 (1 рік)
2nd Engineer: ZEUS - Bulk Carrier / 2020-11-09 - 2021-04-12 (5 місяців)
2nd Engineer: PATROKLOS - Bulk Carrier / 2019-10-17 - 2020-06-10 (8 місяців)
2nd Engineer: PATROKLOS - Bulk Carrier / 2018-10-10 - 2019-04-19 (6 місяців)
2nd Engineer: IOLAOS - Bulk Carrier / 2018-01-02 - 2018-06-26 (6 місяців)
2nd Engineer: NEFELI - Bulk Carrier / 2017-02-03 - 2017-08-12 (6 місяців)
Deck Cadet: jarocho - Tug boat / 2021-02-05 - 2021-04-10 (2 місяця)
3rd Officer: CMA CGM Ganges - Container Ship / 2020-10-26 - 2021-04-09 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM Mekong - Container Ship / 2020-03-13 - 2020-09-05 (6 місяців)
3rd Officer: Allegoria - Container Ship / 2019-09-24 - 2020-02-07 (4 місяця)
3rd Officer: Emirates Hana - Container Ship / 2018-09-13 - 2019-03-13 (6 місяців)
Deck Cadet: Maersk Edirne - Container Ship / 2018-01-06 - 2018-06-01 (5 місяців)
AB Seaman: msc Augusta - Container Ship / 2020-07-02 - 2021-04-08 (9 місяців)
AB Seaman: Maria G - Bulk Carrier / 2019-05-22 - 2019-09-01 (3 місяця)
AB Seaman: LMZ VEGA - Bulk Carrier / 2018-04-19 - 2019-01-23 (9 місяців)
AB Seaman: Cream wave - Bulk Carrier / 2016-08-27 - 2017-08-01 (11 місяців)
AB Seaman: Blue Wave - Bulk Carrier / 2015-07-27 - 2016-04-14 (9 місяців)
AB Seaman: M.V.PROTOSTAR N - Container Ship / 2020-07-22 - 2021-04-07 (9 місяців)
AB Seaman: M.V.AQUA VISION - Bulk Carrier / 2018-09-14 - 2019-05-24 (8 місяців)
AB Seaman: M.V.AKBAR - Passenger vessel / 2017-06-30 - 2018-05-23 (11 місяців)
AB Seaman: M.V VISHVA NIDHI - Bulk Carrier / 2016-02-24 - 2016-10-20 (8 місяців)
OS: M.T.SWARNA PUSHP - Oil Products Tanker / 2015-03-22 - 2015-11-27 (8 місяців)
Chief Officer: Zarnata Express - Container Ship / 2020-10-16 - 2021-04-01 (6 місяців)
Chief Officer: Cardiff Trader - Container Ship / 2020-02-21 - 2020-08-03 (5 місяців)
Chief Officer: Taipei Trader - Container Ship / 2019-07-15 - 2019-10-27 (3 місяця)
Chief Officer: Taipei Trader - Container Ship / 2018-11-17 - 2019-03-25 (4 місяця)
Chief Officer: Kent Trader - Container Ship / 2018-07-18 - 2018-09-05 (2 місяця)
2nd Engineer: SENATA - Bulk Carrier / 2020-09-27 - 2021-03-25 (6 місяців)
2nd Engineer: Sigma - Bulk Carrier / 2019-07-30 - 2020-04-16 (9 місяців)
2nd Engineer: Sabrina - Bulk Carrier / 2018-05-18 - 2019-06-02 (1 рік)
2nd Engineer: Sabrina - Bulk Carrier / 2017-05-21 - 2018-02-17 (9 місяців)
2nd Engineer: Canopus - Bulk Carrier / 2016-05-07 - 2016-10-28 (6 місяців)
Engine Cadet: Sarbas - Tug boat / 2021-01-18 - 2021-03-18 (2 місяця)
Engine Cadet: Mangystau 1 - Platform Supply vessel / 2020-09-13 - 2021-01-15 (4 місяця)
Engine Cadet: Mangystau 1 - Platform Supply vessel / 2019-01-31 - 2019-08-03 (6 місяців)
AB Seaman: “Frio Las Palmas” - Reefer / 2020-08-02 - 2021-03-18 (8 місяців)
AB Seaman: Frio Las Palmas - Reefer / 2019-09-10 - 2020-03-13 (6 місяців)
AB Seaman: M/V Taganrogskie Zaliv - Reefer / 2019-02-02 - 2019-04-02 (2 місяця)
Boatswain: BBC Oanobe - Multi-Purpose Vessel / 2017-04-16 - 2017-07-02 (3 місяця)
AB Seaman: BBC Rashmore - Multi-Purpose Vessel / 2016-03-20 - 2016-04-30 (1 місяць)
Engine Cadet: Hazar - General cargo / 2020-11-17 - 2021-03-17 (4 місяця)
Wiper: Courageous - Bulk Carrier / 2019-08-10 - 2020-02-02 (6 місяців)
Engine Cadet: Mriya S - General cargo / 2019-04-10 - 2019-07-29 (4 місяця)
Messman: Tilos - LPG / LNG / 2020-08-12 - 2021-03-17 (7 місяців)
OS: Marco Polo - Cruise Liner / 2019-10-01 - 2020-06-13 (8 місяців)
3rd Engineer: Balt Flot 15 - Chemical tanker / 2020-11-11 - 2021-03-07 (4 місяця)
3rd Engineer: Balt Flot 11 - Oil Products Tanker / 2020-01-12 - 2020-05-31 (5 місяців)
3rd Engineer: Balt Flot 5 - Oil Products Tanker / 2019-04-16 - 2019-11-18 (7 місяців)
3rd Engineer: Balt Flot 11 - Oil Products Tanker / 2018-12-14 - 2019-02-08 (2 місяця)
3rd Engineer: Balt Flot 5 - Oil Products Tanker / 2018-04-18 - 2018-11-22 (7 місяців)
Chief Cook: Kildare - Bulk Carrier / 2020-08-02 - 2021-03-06 (7 місяців)
Chief Cook: Gladiator - Bulk Carrier / 2019-11-01 - 2020-05-08 (6 місяців)
Chief Officer: Elong Elong - Bulk Carrier / 2020-09-02 - 2021-03-03 (6 місяців)
2nd Officer: Universal Baltimore - Bulk Carrier / 2019-03-12 - 2019-10-01 (7 місяців)
2nd Officer: Universal Baltimore - Bulk Carrier / 2018-06-06 - 2018-10-15 (4 місяця)
2nd Officer: Universal Baltimore - Bulk Carrier / 2017-09-29 - 2018-02-05 (4 місяця)
Cook: Moseldijk - General cargo / 2020-05-21 - 2021-02-28 (9 місяців)
Cook: Lingedijk - General cargo / 2019-08-14 - 2020-02-29 (6 місяців)
Chief Cook: Calypso - Heavy lift vessel / 2018-08-16 - 2019-04-22 (8 місяців)
Chief Cook: CombiDock1 - Heavy lift vessel / 2017-11-09 - 2018-04-26 (6 місяців)
Chief Cook: CombiDock1 - Heavy lift vessel / 2016-10-21 - 2017-04-26 (6 місяців)