Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Engineer: Agria - Bulk Carrier / 2021-06-01 - 2021-11-06 (5 місяців)
Chief Engineer: SFL TRENT - Bulk Carrier / 2020-07-23 - 2021-02-14 (7 місяців)
Chief Engineer: SEA EXPRESS - Bulk Carrier / 2019-08-03 - 2020-01-14 (5 місяців)
Chief Engineer: STRATEGIC VENTURE - Bulk Carrier / 2018-11-03 - 2019-03-03 (4 місяця)
Chief Engineer: STRATEGIC ENDEAVOR - Bulk Carrier / 2018-01-20 - 2018-07-06 (6 місяців)
Chief Engineer: Venture Joy - Bulk Carrier / 2021-05-26 - 2021-11-04 (5 місяців)
Chief Engineer: Laura - Bulk Carrier / 2019-10-19 - 2020-07-30 (9 місяців)
Chief Engineer: Star Antares - Bulk Carrier / 2018-11-19 - 2019-06-20 (7 місяців)
Chief Engineer: Mackenzie - Bulk Carrier / 2017-11-15 - 2018-05-17 (6 місяців)
Chief Engineer: Star Antares - Bulk Carrier / 2017-03-01 - 2017-08-22 (6 місяців)
Oiler: Msc Sveva - Container Ship / 2021-01-04 - 2021-11-04 (10 місяців)
Motorman: Patriot - Tug boat / 2021-09-01 - 2021-11-03 (2 місяця)
3rd Officer: TRANSOCEAN - Bulk Carrier / 2021-06-23 - 2021-10-30 (4 місяця)
3rd Officer: ALTRANY - General cargo / 2020-09-01 - 2021-03-26 (7 місяців)
OS: Akomena - Bulk Carrier / 2019-09-11 - 2020-04-23 (7 місяців)
Motormen / Turner: VLADIMIR VELIKIY - Crude Oil Tanker / 2017-06-02 - 2021-10-22 (4 року)
Motormen / Turner: тх РН Олимп - Chemical tanker / 2013-11-28 - 2017-04-20 (3 року)
OS: NLG Croatia - LPG / LNG / 2021-09-24 - 2021-10-22 (1 місяць)
Electric Cadet: MSC SUEZ - Container Ship / 2021-04-04 - 2021-10-22 (7 місяців)
Engine Cadet: Dremora 1 - General cargo / 2020-08-13 - 2021-02-28 (6 місяців)
Engine Cadet: Skif - Bunkering Vessel / 2018-04-25 - 2018-12-05 (7 місяців)
Deck Cadet: M.V Sukhoor Alkhaleej II - Bulk Carrier / 2021-04-01 - 2021-10-21 (7 місяців)
Motorman: EUROPEAN STAR - Ferry / 2021-06-15 - 2021-10-20 (4 місяця)
Boatswain: DALIAN - Container Ship / 2021-03-18 - 2021-10-17 (7 місяців)
Boatswain: CMA CGM MOLIERE - Container Ship / 2019-08-25 - 2020-08-05 (11 місяців)
Boatswain: EVROPE - Container Ship / 2018-04-18 - 2019-01-08 (9 місяців)
Engine Cadet: Port Imabari - Bulk Carrier / 2021-03-27 - 2021-10-14 (7 місяців)
Engine Cadet: MV HI-03 - Bulk Carrier / 2020-10-04 - 2021-10-12 (1 рік)
AB Seaman: PARSHAN - General cargo / 2020-10-05 - 2021-10-09 (1 рік)
Wiper: Ginga Merlin - Chemical tanker / 2020-09-03 - 2021-09-29 (1 рік)
Wiper: Gulholman - Chemical tanker / 2019-04-04 - 2019-10-10 (6 місяців)
OS: BOLICHE - Bulk Carrier / 2021-01-22 - 2021-09-21 (8 місяців)
Deck Cadet: ОСЛО БАЛК 4 - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-26 - 2020-10-26 (5 місяців)
Deck Cadet: ОСЛО БАЛК 4 - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-19 - 2019-08-04 (5 місяців)
Trainee OS: Торнадо - Tug boat / 2018-10-29 - 2019-01-29 (3 місяця)
OS: M/V CURRIE TIDE - Repair Vessel / 2021-05-15 - 2021-09-20 (4 місяця)
2nd Officer: Minerva Zoe - Crude Oil Tanker / 2021-05-22 - 2021-09-19 (4 місяця)
2nd Officer: Minerva Joanna - Chemical tanker / 2020-07-16 - 2021-01-28 (6 місяців)
2nd Officer: Amalthea - Crude Oil Tanker / 2019-07-12 - 2019-12-16 (5 місяців)
2nd Officer: Minerva Vera - Crude Oil Tanker / 2018-08-10 - 2018-12-04 (4 місяця)
2nd Officer: Minerva Antarctica - Crude Oil Tanker / 2017-11-02 - 2018-04-13 (5 місяців)
Motorman: Sparta 3 - RO-RO / 2021-07-18 - 2021-09-18 (2 місяця)
Engine Cadet: Engine Cadet - Dry Cargo / 2019-07-06 - 2019-09-22 (3 місяця)
OS: mt gulf glow 2 - Oil Products Tanker / 2020-12-03 - 2021-09-13 (9 місяців)