Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Msc Methoni - Container Ship / 2021-04-12 - 2021-09-11 (5 місяців)
Deck Cadet: Jupiter Bay - Bulk Carrier / 2020-01-31 - 2020-12-02 (10 місяців)
Deck Cadet: Greifswald - RO-RO / 2017-10-10 - 2017-12-12 (2 місяця)
Deck Cadet: Greifswald - RO-RO / 2017-05-02 - 2017-09-03 (4 місяця)
Cook: Greenland - RO-RO / 2021-05-28 - 2021-09-10 (3 місяця)
Cook: Robin 4 - Container Ship / 2021-02-25 - 2021-04-13 (2 місяця)
Cook: Clara - Bulk Carrier / 2020-01-06 - 2020-07-10 (6 місяців)
Assistant Cook: AURELIA - Passenger vessel / 2019-03-25 - 2019-09-17 (6 місяців)
Messman: Perlita - Bulk Carrier / 2018-04-03 - 2018-10-28 (7 місяців)
Engine Cadet: TAMARA-2 - Bunkering Vessel / 2021-03-01 - 2021-09-09 (6 місяців)
El. Engineer: ABUBAKAR - Bulk Carrier / 2021-06-25 - 2021-09-09 (2 місяця)
Electric Cadet: ABUBAKAR - Bulk Carrier / 2021-05-14 - 2021-06-24 (1 місяць)
Electric Cadet: Stanislaw Legowski - Dredger / 2019-02-11 - 2019-07-20 (5 місяців)
3rd Officer: Navios etoile - Bulk Carrier / 2021-06-11 - 2021-09-06 (3 місяця)
OS / Welder: WORLD MARINE 707 - Fishing vessel / 2021-06-29 - 2021-09-02 (2 місяця)
Motorman-welder: M/V AGENES - Fishing vessel / 2018-04-21 - 2020-12-18 (2 року)
OS: SVL Unity - Oil Products Tanker / 2021-05-25 - 2021-09-02 (3 місяця)
OS: MZ 14 - Tug boat / 2020-11-16 - 2021-01-14 (2 місяця)
Deck Cadet: Modulus 3 - General cargo / 2018-11-01 - 2019-02-08 (3 місяця)
Deck Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2017-08-31 - 2017-12-01 (3 місяця)
Trainee Wiper: Lenkeran Baliqcisi - Training Ship / 2021-06-01 - 2021-09-01 (3 місяця)
AB Seaman: Taurus confidence - Bulk Carrier / 2021-06-02 - 2021-08-31 (3 місяця)
AB Seaman: Glomar Pride - Crew boat / 2020-07-19 - 2021-01-26 (6 місяців)
AB Seaman: Afros - Bulk Carrier / 2019-07-16 - 2020-02-24 (7 місяців)
Motorman-electrician: Cygnus - Bulk Carrier / 2018-05-06 - 2019-04-11 (11 місяців)
AB Seaman: Cygnus - Bulk Carrier / 2018-01-11 - 2018-05-05 (4 місяця)
El. Engineer: Kure - Container Ship / 2021-04-29 - 2021-08-30 (4 місяця)
El. Eng. Assistant: MSC METHONI - Container Ship / 2019-07-23 - 2020-01-25 (6 місяців)
El. Eng. Assistant: MAERSK KAWASAKI - Container Ship / 2018-10-01 - 2019-03-30 (6 місяців)
El. Eng. Assistant: MAERSK KURE - Container Ship / 2017-08-19 - 2018-02-11 (6 місяців)
Master: CFS Horizon - Container Ship / 2021-04-16 - 2021-08-25 (4 місяця)
Master: Ocean Promise - Container Ship / 2019-12-23 - 2020-07-06 (6 місяців)
Master: Paganella - RO-RO / 2019-03-23 - 2019-07-11 (4 місяця)
Master: Paganella - RO-RO / 2018-07-24 - 2018-11-28 (4 місяця)
Master: Paglia - RO-RO / 2017-10-29 - 2018-02-17 (4 місяця)
2nd Officer: Favori - General cargo / 2021-03-11 - 2021-08-16 (5 місяців)
2nd Officer: Absheron - General cargo / 2020-02-02 - 2020-07-06 (5 місяців)
2nd Officer: Vostok - General cargo / 2019-09-01 - 2020-02-01 (5 місяців)
4th Engineer: Baltic sky 1 - Chemical tanker / 2021-03-01 - 2021-08-14 (5 місяців)
4th Engineer: Baltic Sun 2 - Chemical tanker / 2020-07-05 - 2020-11-16 (4 місяця)
4th Engineer: Baltic sun - Crude Oil Tanker / 2019-07-30 - 2019-11-21 (4 місяця)
3rd Engineer: ADLER - RO-RO / 2021-08-01 - 2021-08-13 (12 днів)
3rd Engineer: EAST RIVER - Cable laying vessel / 2021-02-01 - 2021-06-07 (4 місяця)
3rd Engineer: OCEANUS - AHT / 2020-06-11 - 2020-10-14 (4 місяця)
3rd Engineer: CAPELLA - General cargo / 2019-12-16 - 2020-02-15 (2 місяця)
3rd Engineer: PLOVER - Tug boat / 2019-12-01 - 2019-12-15 (14 днів)
Chief Cook: Wind Lift1 - Jack-up Platform / 2021-05-01 - 2021-08-13 (3 місяця)
Cook: Kommandor Ionna - Research vessel / 2020-06-24 - 2020-08-21 (2 місяця)
Chief Cook: Samskip Glacier - Reefer / 2019-07-04 - 2019-11-18 (4 місяця)
Chief Cook: Samskip Innovator - Container Ship / 2018-09-08 - 2019-01-07 (4 місяця)
Chief Cook: Samskip Innovator - Container Ship / 2018-01-05 - 2018-05-08 (4 місяця)
El. Engineer: Minerva Symphony - Oil Products Tanker / 2021-05-02 - 2021-08-12 (3 місяця)
El. Engineer: Minerva Indiana - Oil Products Tanker / 2020-08-24 - 2020-12-05 (3 місяця)
El. Engineer: Minerva Emma - Crude Oil Tanker / 2019-06-21 - 2019-11-04 (4 місяця)
El. Engineer: Minerva Antonia - Oil Products Tanker / 2018-07-11 - 2018-12-21 (5 місяців)
El. Engineer: Minerva Mediterranea - Oil Products Tanker / 2017-09-01 - 2018-02-09 (5 місяців)
AB Seaman: Frio Hellenic - Reefer / 2021-01-24 - 2021-08-12 (7 місяців)
AB Seaman: Zefyros reefer - Reefer / 2019-08-23 - 2020-04-30 (8 місяців)
AB Seaman: Frio Las Palmas - Reefer / 2018-10-28 - 2019-05-18 (7 місяців)
AB Seaman: MORYAK - General cargo / 2017-05-29 - 2017-12-30 (7 місяців)
Deck Cadet: ALKOR - General cargo / 2014-04-26 - 2014-10-09 (5 місяців)
Chief Officer: Kanysh Satpayev - Survey vessel / 2019-11-07 - 2021-08-10 (1 рік)
Chief Officer: SA JET 1 - Crew boat / 2018-03-15 - 2019-07-15 (1 рік)
Chief Officer: Alpamys, Batyrkhan, Dzhigit - Tug boat / 2018-11-24 - 2018-12-24 (1 місяць)
Chief Officer: Turkestan - General cargo / 2017-09-03 - 2018-02-08 (5 місяців)
Chief Officer: Mercury - Tug boat / 2017-06-23 - 2017-08-31 (2 місяця)
El. Engineer: TG ATHENA - Container Ship / 2020-12-19 - 2021-08-07 (8 місяців)
El. Engineer: ERATO - Container Ship / 2019-11-11 - 2020-07-10 (8 місяців)
El. Engineer: TG ATHENA - Container Ship / 2019-02-11 - 2019-08-07 (6 місяців)
3rd Engineer: M/V ADMIRAL SCHMIDT - Bulk Carrier / 2020-09-13 - 2021-08-07 (11 місяців)