Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
El. Engineer: LPG PROGAS ODYSSEY - LPG / LNG / 2021-08-10 - 2022-02-19 (6 місяців)
El. Engineer: Starpower - Chemical tanker / 2021-03-19 - 2021-06-05 (3 місяця)
El. Engineer: Ceska - LPG / LNG / 2020-02-14 - 2020-08-18 (6 місяців)
Crane Operator: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2022-01-11 - 2022-02-11 (1 місяць)
Crane Operator: MSC Sheila - Container Ship / 2021-06-21 - 2021-11-25 (5 місяців)
AB / Crane Operator: Sider Amy - General cargo / 2020-12-14 - 2021-05-15 (5 місяців)
Crane Operator: MSC Claudia - Container Ship / 2020-04-29 - 2020-08-18 (4 місяця)
Crane Operator: MSC Sheila - Container Ship / 2020-03-24 - 2020-04-23 (1 місяць)
3rd Engineer: Ya Toivo - Mining Vessel / 2021-10-21 - 2022-02-10 (4 місяця)
3rd Engineer: Ya Toivo - Mining Vessel / 2021-03-25 - 2021-07-30 (4 місяця)
AB / Motorman: The Explorer - Dredger / 2020-07-26 - 2020-11-20 (4 місяця)
AB / Motorman: The Explorer - Dredger / 2019-08-24 - 2019-12-05 (3 місяця)
AB / Motorman: Ya Toivo - Mining Vessel / 2019-03-31 - 2019-07-01 (3 місяця)
Oiler: SL Ibo - Tug boat / 2022-01-15 - 2022-02-09 (1 місяць)
Oiler: OML Jacob - Barge / 2020-10-18 - 2021-09-19 (11 місяців)
Oiler: Intervention 1 - Jack-up Platform / 2020-08-14 - 2020-10-07 (2 місяця)
Oiler: OML Jacob - Jack-up Platform / 2019-09-12 - 2019-12-16 (3 місяця)
Oiler: OML Jacob - Jack-up Platform / 2019-01-24 - 2019-07-18 (6 місяців)
OS: Camilla D - RO-RO / 2021-08-07 - 2022-02-07 (6 місяців)
2nd Officer: Antares - General cargo / 2015-02-22 - 2015-07-08 (5 місяців)
Wiper: M/V MSC QINGDAO - Container Ship / 2021-10-09 - 2022-02-03 (4 місяця)
Engine Cadet: M/T JUNN YEU - Tug boat / 2020-02-18 - 2020-08-20 (6 місяців)
Engine Cadet: M/T JOSEPH MICHAEL - Tug boat / 2019-08-16 - 2020-02-17 (6 місяців)
3rd Officer: Gulf Mishref - Chemical tanker / 2021-06-10 - 2022-02-02 (8 місяців)
Messman: MSC Abigail F - Container Ship / 2021-06-30 - 2022-01-31 (7 місяців)
Messman: MSC Carolina - Container Ship / 2020-06-16 - 2021-04-07 (10 місяців)
Messman: MSC JANIS 3 - Container Ship / 2019-07-25 - 2020-01-17 (6 місяців)
Messman: MSC Ela - Container Ship / 2018-04-06 - 2019-01-26 (10 місяців)
Messman: MSC ADELE - Container Ship / 2017-05-21 - 2018-01-28 (8 місяців)
Deck Cadet: MV AL FAHIDI 1 - RO-RO / 2021-01-24 - 2022-01-29 (1 рік)
Oiler: Minoas - Bulk Carrier / 2021-03-31 - 2022-01-25 (10 місяців)
Oiler: ORION 1 - Bulk Carrier / 2019-09-09 - 2020-06-26 (10 місяців)
Oiler: Hera Oldendorff - Bulk Carrier / 2018-07-18 - 2018-11-28 (4 місяця)
Oiler: Frio Hellenic - Reefer / 2017-01-20 - 2017-07-10 (6 місяців)
Oiler: Frio Atlantik - Reefer / 2016-03-05 - 2016-07-05 (4 місяця)
Motorman: WL Pacific - Bulk Carrier / 2021-08-19 - 2022-01-21 (5 місяців)
Oiler: NS Columbus - Crude Oil Tanker / 2019-12-25 - 2020-09-19 (9 місяців)
Oiler: NS Columbus - Crude Oil Tanker / 2019-01-06 - 2019-07-11 (6 місяців)
Oiler: m/v "LISA" - General cargo / 2016-06-25 - 2016-12-07 (5 місяців)
Wiper: SORMOVO-3 - Dry Cargo / 2021-09-19 - 2022-01-19 (4 місяця)
Wiper: Povolzhe-2 - General cargo / 2019-05-01 - 2019-11-24 (7 місяців)
Chief Officer: PS LONDON - Oil Products Tanker / 2021-07-02 - 2022-01-18 (7 місяців)
Chief Officer: MESABI - Oil Products Tanker / 2020-07-15 - 2020-12-22 (5 місяців)
Chief Officer: LUTSEN - Chemical tanker / 2019-07-19 - 2019-12-15 (5 місяців)
Chief Officer: LUTSEN - Chemical tanker / 2018-08-16 - 2019-01-19 (5 місяців)
Chief Officer: MESABI - Oil Products Tanker / 2017-09-17 - 2018-03-10 (6 місяців)
Deck Cadet: MT Panagia Thalassini - Chemical tanker / 2021-06-28 - 2022-01-14 (7 місяців)
OS: MV ANNI SELMER - Bulk Carrier / 2021-04-26 - 2022-01-07 (8 місяців)
OS: MV JAKOB SELMER - Bulk Carrier / 2020-08-15 - 2021-02-04 (6 місяців)
OS: MV PUFFIN S - Dry Cargo / 2019-07-19 - 2020-06-14 (11 місяців)
AB Seaman: MV FIRDEVS - General cargo / 2018-07-28 - 2019-04-24 (9 місяців)
Engine Cadet: Akhtiar - Tug boat / 2021-09-01 - 2022-01-01 (4 місяця)
Messman: m/t DVINA GULF - Chemical tanker / 2021-05-05 - 2021-12-24 (8 місяців)
OS: Учебно-Тренажерное Судно «Бриг» - Bulk Carrier / 2018-04-28 - 2018-04-28 (0 днів)
3rd Engineer: MBS Dausy - Bulk Carrier / 2021-09-05 - 2021-12-18 (3 місяця)
4th Engineer: MBS Dausy - Bulk Carrier / 2021-07-04 - 2021-09-04 (2 місяця)
3rd Engineer: MBS Dausy - Bulk Carrier / 2020-12-19 - 2021-03-19 (3 місяця)
4th Engineer: MBS Dausy - Bulk Carrier / 2020-08-14 - 2020-12-18 (4 місяця)
3rd Officer: Sea Sprinter - General cargo / 2021-07-23 - 2021-12-17 (5 місяців)
AB Seaman: Stinnes Mistral - General cargo / 2021-09-21 - 2021-12-16 (3 місяця)
AB Seaman: Sider Michelle - Multi-Purpose Vessel / 2021-05-13 - 2021-09-20 (4 місяця)
AB Seaman: Frio Galicia - Reefer / 2020-06-22 - 2021-01-28 (7 місяців)
AB Seaman: Ever Loading - Bulk Carrier / 2018-07-20 - 2019-02-17 (7 місяців)
AB Seaman: Svyatoy Pyotr - Bulk Carrier / 2017-08-05 - 2018-01-17 (5 місяців)