Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Dniprovskiy -5 - Dredger / 2020-06-01 - 2021-08-01 (1 рік)
OS: Zatoka - Tug boat / 2018-10-01 - 2020-05-30 (1 рік)
OS: Zatoka - Other vessels / 2015-03-01 - 2018-09-30 (3 року)
Deck Cadet: Burun - Tug boat / 2013-05-01 - 2014-01-10 (8 місяців)
Master: Zaliv Aniva - Chemical tanker / 2021-01-30 - 2021-07-31 (6 місяців)
Master: Atlant - Oil Products Tanker / 2019-01-30 - 2020-10-15 (1 рік)
Master: Atlant - Oil Products Tanker / 2018-05-14 - 2018-10-02 (5 місяців)
Chief Cook: RAVEN Crude oil tanker - Crude Oil Tanker / 2021-02-19 - 2021-07-30 (5 місяців)
1st Officer: Epic Sardinia - LPG / LNG / 2021-04-18 - 2021-07-26 (3 місяця)
1st Officer: Epic Bell - LPG / LNG / 2020-07-06 - 2021-02-01 (7 місяців)
2nd Officer: GAZ LIBERTY - LPG / LNG / 2019-05-16 - 2019-12-04 (7 місяців)
2nd Officer: GAZ LIBERTY - LPG / LNG / 2018-09-08 - 2019-01-23 (4 місяця)
3rd Officer: JS GREENSAIL - LPG / LNG / 2017-12-16 - 2018-04-16 (4 місяця)
Motorman-welder: Gepard - Tug boat / 2021-01-09 - 2021-07-25 (7 місяців)
OS-Cook: MNG Greenville - Research vessel / 2020-10-01 - 2020-12-13 (2 місяця)
Motorman-welder: Tornado - Tug boat / 2019-07-04 - 2020-09-09 (1 рік)
OS / Welder: AVANT - Tug boat / 2018-09-30 - 2019-07-03 (9 місяців)
Motorman-welder: Illya Muromets - General cargo / 2017-05-15 - 2018-09-29 (1 рік)
Deck Cadet: MV bahari 2 - General cargo / 2020-09-19 - 2021-07-22 (10 місяців)
3rd Engineer: Maria - Bulk Carrier / 2021-03-19 - 2021-07-19 (4 місяця)
3rd Engineer: Trammo Independent - Bulk Carrier / 2020-02-14 - 2020-10-26 (8 місяців)
Oiler: Reliable - Bulk Carrier / 2019-03-07 - 2019-10-08 (7 місяців)
Chief Engineer: Nikolay Meshkov - General cargo / 2020-09-18 - 2021-07-15 (10 місяців)
2nd Engineer: Nikolay Meshkov - General cargo / 2020-02-10 - 2020-09-17 (7 місяців)
2nd Engineer: Viktor TARATIN - General cargo / 2019-11-02 - 2020-01-04 (2 місяця)
2nd Engineer: Suadiye - General cargo / 2018-12-27 - 2019-09-24 (9 місяців)
2nd Engineer: Mega - General cargo / 2018-04-20 - 2018-10-21 (6 місяців)
Master: Marmara Mariner - Oil Products Tanker / 2021-06-19 - 2021-07-10 (1 місяць)
Master: Marmara Mariner - Oil Products Tanker / 2020-09-17 - 2021-01-22 (4 місяця)
Chief Officer: Marmara Mariner - Oil Products Tanker / 2020-05-08 - 2020-07-23 (2 місяця)
Chief Officer: Marmara Mariner - Oil Products Tanker / 2020-01-29 - 2020-02-26 (1 місяць)
Chief Officer: Marmara Mariner - Oil Products Tanker / 2019-09-29 - 2019-11-27 (2 місяця)
Messman: Federal Yamaska - Bulk Carrier / 2021-02-27 - 2021-06-29 (4 місяця)
Motorman: Continue Crystal - Container Ship / 2021-02-11 - 2021-06-28 (5 місяців)
Motorman-welder: Pachuca - Container Ship / 2020-06-28 - 2020-12-21 (6 місяців)
Motorman-welder: Usolie - Bulk Carrier / 2019-06-07 - 2019-09-29 (4 місяця)
Welder: SEA PARTNER - RO-RO / 2019-04-26 - 2019-05-27 (1 місяць)
Motorman: Avoca - General cargo / 2018-10-03 - 2019-02-01 (4 місяця)
2nd Officer: Global Carrier - General cargo / 2021-04-30 - 2021-06-26 (2 місяця)
3rd Officer: Maliy B.S. - General cargo / 2020-05-13 - 2020-11-21 (6 місяців)
3rd Officer: Maliy B.S. - General cargo / 2019-04-26 - 2019-10-11 (5 місяців)
3rd Officer: Ocean Fortune - General cargo / 2017-08-17 - 2018-02-06 (6 місяців)
Deck Cadet: Ocean Winner - General cargo / 2016-12-23 - 2017-05-17 (5 місяців)
3rd Engineer: LA CARACOLA - RO-RO / 2020-11-22 - 2021-06-25 (7 місяців)
3rd Engineer: ZEUS - Crude Oil Tanker / 2019-11-28 - 2020-06-02 (6 місяців)
3rd Engineer: EMPRENDEDORA - RO-RO / 2018-10-10 - 2019-06-27 (9 місяців)
3rd Engineer: ICOA URU - Bulk Carrier / 2017-04-02 - 2017-08-03 (4 місяця)
2nd Officer: Panda - Dry Cargo / 2021-03-12 - 2021-06-24 (3 місяця)
2nd Officer: Helga - Bulk Carrier / 2020-05-18 - 2020-12-04 (7 місяців)
2nd Officer: Christina B - Bulk Carrier / 2019-07-31 - 2020-01-10 (5 місяців)
2nd Officer: Panda - Dry Cargo / 2018-12-26 - 2019-03-22 (3 місяця)
3rd Officer: Johanna - Bulk Carrier / 2017-06-16 - 2018-04-20 (10 місяців)
OS: CHARA - Dry Cargo / 2021-02-04 - 2021-06-04 (4 місяця)
OS: ANGEL-A - Dry Cargo / 2020-04-07 - 2020-06-28 (3 місяця)
Boatswain: Gerard Tide - Platform Supply vessel / 2020-12-17 - 2021-05-27 (5 місяців)
Boatswain: Kommandor Susan - Drilling platform / 2020-02-25 - 2020-09-13 (7 місяців)
AB Seaman: Tanja - Bulk Carrier / 2018-03-17 - 2019-01-17 (10 місяців)
AB Seaman: Orient Tribune - Bulk Carrier / 2017-03-24 - 2018-01-05 (9 місяців)
AB Seaman: Orient Alliance - Bulk Carrier / 2016-03-27 - 2016-09-25 (6 місяців)
Engine Cadet: Fury - General cargo / 2020-10-21 - 2021-05-21 (7 місяців)
Motorman: Aviva - RO-RO / 2020-10-08 - 2021-05-17 (7 місяців)
Motorman: Bellis - General cargo / 2019-11-25 - 2020-06-11 (7 місяців)
Motorman: Tina - General cargo / 2018-01-10 - 2018-08-04 (7 місяців)
Motorman: Tiyam - General cargo / 2016-07-19 - 2017-03-18 (8 місяців)
OS / Welder: Sormovskiy 29 - General cargo / 2021-02-01 - 2021-05-14 (3 місяця)
Oiler: lady d - Crude Oil Tanker / 2020-12-21 - 2021-05-09 (5 місяців)
Oiler: Reymar - Bulk Carrier / 2019-08-22 - 2019-11-13 (3 місяця)
Motorman: АТОЛЛ - Other vessels / 2018-02-05 - 2018-08-31 (7 місяців)