Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: ANDEAVOUR - Bulk Carrier / 2012-10-06 - 2013-04-07 (6 місяців)
OS: ARKTOS - Bulk Carrier / 2011-06-17 - 2012-04-07 (10 місяців)
Cabin Stewardess: Dream - Passenger vessel / 2012-04-02 - 2012-12-17 (8 місяців)
Cabin Stewardess: Salami Glory - Passenger vessel / 2007-02-01 - 2007-12-08 (10 місяців)
3rd Engineer: TANAIS - Dry Cargo / 2012-03-28 - 2012-09-21 (6 місяців)
2nd Engineer: UCF 4 - Dry Cargo / 2012-03-07 - 2012-08-19 (5 місяців)
Engine Cadet: Григорий Овчинников - Ferry / 2012-02-03 - 2012-07-04 (5 місяців)
Electric Cadet: Setun - Cable laying vessel / 2012-05-28 - 2012-06-29 (1 місяць)
Electric Cadet: MB-23 - Tug boat / 2009-10-20 - 2009-12-21 (2 місяця)
2nd Officer: Bislan - General cargo / 2012-04-12 - 2012-06-16 (2 місяця)
2nd Officer: Alvadi - General cargo / 2011-11-17 - 2012-04-12 (5 місяців)
3rd Engineer: Blue Wave - Fishing vessel / 2010-11-16 - 2012-05-02 (1 рік)
Chief Officer: Patriot NOLA - AHTS / 2012-01-11 - 2012-03-03 (2 місяця)
Chief Officer: Canadian express - Crew boat / 2011-06-08 - 2011-09-16 (3 місяця)
Chief Officer: Express supp - AHTS / 2009-09-03 - 2010-09-02 (12 місяців)
Chief Officer: Express Star - DSV (Diving Support) / 2008-04-10 - 2008-08-14 (4 місяця)
Chief Officer: Sirius - AHTS / 2007-05-18 - 2007-12-26 (7 місяців)
2nd Engineer: Khazarborg - AHTS / 2011-11-14 - 2012-03-02 (4 місяця)
2nd Engineer: Puchini - Accommodation barge / 2011-07-16 - 2011-10-15 (3 місяця)
3rd Engineer: Antarticaborg - Offshore Supply vessel / 2010-01-02 - 2011-06-15 (1 рік)
3rd Engineer: Arcticaborg - Offshore Supply vessel / 2009-01-02 - 2009-11-22 (11 місяців)
Boatswain: механик хачепуридзе - Oil Products Tanker / 2011-04-30 - 2011-09-04 (4 місяця)
Boatswain: композитор рахманинов - RO-RO / 2010-08-08 - 2011-02-14 (6 місяців)
4th Engineer: "captain Glazachev" - Timber Carrier / 2010-11-13 - 2011-04-22 (5 місяців)
2nd Officer: dfg - Cement Carrier / 2009-09-03 - 2010-09-02 (12 місяців)
AB / Welder: gfh - Bulk Carrier / 2008-09-12 - 2009-09-04 (12 місяців)
Master: fh - Bulk Carrier / 2007-09-12 - 2008-09-09 (12 місяців)
Chief Cook: MV "Emerald Sea" - RO-RO / 2010-01-05 - 2010-08-16 (7 місяців)
Purser: MV "Mahinabank" - Multi-Purpose Vessel / 2009-02-14 - 2009-06-20 (4 місяця)
Purser: MV "Gazellebank" - Multi-Purpose Vessel / 2008-04-29 - 2008-12-08 (7 місяців)
Chief Cook: MV "Tikeibank" - Multi-Purpose Vessel / 2007-09-30 - 2008-02-10 (4 місяця)
Chief Cook: MV "Gazellebank" - Multi-Purpose Vessel / 2007-03-26 - 2007-08-10 (4 місяця)
Motorman: TOR HUMBRIA - RO-RO / 2009-08-05 - 2009-12-10 (4 місяця)
Motorman: TOR MINERVA - RO-RO / 2009-01-28 - 2009-04-10 (2 місяця)
Motorman: BBC Ontario - Multi-Purpose Vessel / 2008-05-20 - 2008-11-24 (6 місяців)
Motorman: sds Rain - Multi-Purpose Vessel / 2007-06-09 - 2007-12-12 (6 місяців)
Engine Cadet: Amur 2532 - Dry Cargo / 2006-07-04 - 2006-09-06 (2 місяця)
1st Officer: Yarrak - RO-RO / 2000-04-02 - 2000-12-23 (9 місяців)
No Experience
No Experience
No Experience