Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2017-04-13 - 2017-07-17 (3 місяця)
Deck Cadet: m/v OM-103 - Passenger vessel / 2017-04-16 - 2017-07-10 (3 місяця)
Engine Cadet: Protoporos IV - Passenger vessel / 2017-01-17 - 2017-05-17 (4 місяця)
Engine Cadet: PETRA III - Bulk Carrier / 2016-10-27 - 2017-01-13 (3 місяця)
Engine Cadet: Protoporos IV - Passenger vessel / 2016-09-01 - 2016-10-26 (2 місяця)
Engine Cadet: Protoporos IV - Passenger vessel / 2016-06-15 - 2016-08-25 (2 місяця)
Motorman: Астрахань - Crane vessel / 2017-03-13 - 2017-05-14 (2 місяця)
Deck Cadet: Maxal Zita - General cargo / 2017-03-17 - 2017-04-29 (1 місяць)
OS: Grigoleti - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-08 - 2016-11-10 (2 місяця)
Deck Cadet: Tupi Maiden - Bulk Carrier / 2016-11-30 - 2017-04-11 (4 місяця)
Deck Cadet: Tupi Maiden - Bulk Carrier / 2016-11-30 - 2017-04-11 (4 місяця)
3rd Engineer: Alina GDY-147 - Fishing vessel / 2016-12-14 - 2017-04-09 (4 місяця)
Motorman: Alina GDY-147 - Fishing vessel / 2015-09-25 - 2015-12-12 (3 місяця)
4th Engineer: Lavrio - Bulk Carrier / 2016-07-04 - 2017-04-05 (9 місяців)
4th Engineer: Alexandros 3 - Bulk Carrier / 2015-11-03 - 2016-01-10 (2 місяця)
Wiper : Khadzhibey - Passenger vessel / 2017-01-10 - 2017-03-13 (2 місяця)
AB Seaman: Ocean Dream - Multi-Purpose Vessel / 2016-10-20 - 2017-01-25 (3 місяця)
OS: Ocean Power - Multi-Purpose Vessel / 2016-03-20 - 2016-10-05 (6 місяців)
OS: Ocean Lord - Multi-Purpose Vessel / 2015-04-14 - 2015-10-20 (6 місяців)
Oiler: VB Iroise - AHTS / 2015-06-05 - 2016-12-15 (1 рік)
Oiler: Express 12 - Crew boat / 2014-03-25 - 2014-04-25 (1 місяць)
Engine Cadet: Grande Amburgo - RO-RO / 2016-04-10 - 2016-11-10 (7 місяців)
Engine Cadet: Zeus Palace - Ferry / 2013-02-06 - 2013-05-06 (3 місяця)
Engine Cadet: Eurocargo Salerno - RO-RO / 2012-02-11 - 2012-06-23 (4 місяця)
Turner: FRIO HELLENIC - Reefer / 2016-06-20 - 2016-10-10 (4 місяця)
Turner: TASSOS N - Bulk Carrier / 2010-09-29 - 2010-12-04 (2 місяця)
Turner: RM HUNTER - Bulk Carrier / 2009-03-18 - 2009-07-17 (4 місяця)
Motorman: KAMARI - Bulk Carrier / 2008-06-30 - 2009-01-29 (7 місяців)
Turner: kamari - Bulk Carrier / 2007-09-05 - 2008-06-02 (9 місяців)
Motorman: Phoenix-1 - Tug boat / 2015-06-08 - 2016-10-06 (1 рік)
Motorman: Conro Trader - RO-RO / 2014-06-29 - 2014-08-17 (2 місяця)
Motorman: Керченский-2 - Passenger vessel / 2012-02-04 - 2013-03-25 (1 рік)
Master: CMA CGM RIO GRANDE - Container Ship / 2016-01-03 - 2016-06-21 (6 місяців)
Master: CMA CGM ALCAZAR - Container Ship / 2015-05-20 - 2015-09-12 (4 місяця)
Master: CMA CGM ALCAZAR - Container Ship / 2014-09-09 - 2014-11-27 (3 місяця)
Cook: CHEMTRANS RIGA - Crude Oil Tanker / 2015-11-30 - 2016-05-27 (6 місяців)
Chief Cook: CHEMTRANS ROUEN - Crude Oil Tanker / 2015-02-09 - 2015-08-07 (6 місяців)
Chief Cook: CHEMTRANS RIGA - Crude Oil Tanker / 2014-05-09 - 2014-12-23 (7 місяців)
Chief Cook: CHEMTRANS ROUEN - Crude Oil Tanker / 2013-08-02 - 2014-02-19 (7 місяців)
Motorman: Ariana - Container Ship / 2015-10-20 - 2016-05-15 (7 місяців)
Engine Cadet: Genius - Bulk Carrier / 2012-06-23 - 2012-12-07 (5 місяців)
Engine Cadet: Ivanovo - Tug boat / 2009-07-31 - 2009-10-27 (3 місяця)
OS: Profit - Bulk Carrier / 2016-01-28 - 2016-03-28 (2 місяця)