Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Profit - Bulk Carrier / 2016-01-28 - 2016-03-28 (2 місяця)
Pumpman: SITCEMPEIS - Chemical tanker / 2015-11-20 - 2015-12-03 (13 днів)
Pumpman: HORDIK - Chemical tanker / 2015-10-31 - 2015-11-08 (8 днів)
Pumpman: SITCEMPEIS - Chemical tanker / 2015-10-31 - 2015-11-07 (7 днів)
Pumpman: VOLVERIN - Chemical tanker / 2015-10-31 - 2015-11-05 (5 днів)
Pumpman: HORDIK - Chemical tanker / 2015-10-30 - 2015-10-31 (1 день)
Аdministrator: AMALTHIA - Chemical tanker / 2013-10-01 - 2015-10-21 (2 року)
Аdministrator: Althea - Chemical tanker / 2013-10-01 - 2015-10-21 (2 року)
Engine Cadet: Asian Moon - Container Ship / 2014-11-27 - 2015-06-26 (7 місяців)
Motorman: Hadzhibey - Passenger vessel / 2014-12-22 - 2015-02-22 (2 місяця)
AB Seaman: parin - Dry Cargo / 2014-07-08 - 2015-01-28 (7 місяців)
Chief Officer: Parand - General cargo / 2014-05-15 - 2014-11-16 (6 місяців)
OS: Pacific Future - General cargo / 2014-03-22 - 2014-09-22 (6 місяців)
Deck Cadet: Герои Плевны - RO-RO / 2014-06-30 - 2014-08-30 (2 місяця)
Motorman: Frio Ionion - Reefer / 2013-12-20 - 2014-06-16 (6 місяців)
AB Seaman: СРТМ-К "СИЧЕСЛАВ-ЮГ" - Fishing vessel / 2014-01-22 - 2014-03-28 (2 місяця)
3rd Engineer: Topaz Faye - Offshore Supply vessel / 2014-01-02 - 2014-03-11 (2 місяця)
OS: Aqua shield ltd - Container Ship / 2012-01-11 - 2014-03-10 (2 року)
Chief Cook: Montauk - Bunkering Vessel / 2013-06-17 - 2013-12-09 (6 місяців)
Assistant Cook: Koshevoy - Other vessels / 2006-05-13 - 2006-09-03 (4 місяця)
Motorman: Portoviy-28 - Other vessels / 2013-06-06 - 2013-08-27 (3 місяця)
Engine Cadet: Portoviy-28 - Other vessels / 2013-06-05 - 2013-08-27 (3 місяця)
OS: Graf Vorontsov - Reefer / 2012-05-04 - 2013-07-09 (1 рік)
DP Officer: Bourbon Liberty 251 - ROV Support vessel / 2013-05-14 - 2013-07-02 (2 місяця)
Junior DP Officer: Stena Carron - Drilling Vessel / 2011-04-14 - 2013-04-18 (2 року)
Deck Cadet: AHTS 'FIVEL' - AHTS / 2009-06-03 - 2009-09-03 (3 місяця)
ETO: Nordice Anne - Oil Products Tanker / 2013-01-05 - 2013-06-12 (5 місяців)
ETO: Gulf Jalmuda - Oil Products Tanker / 2012-05-01 - 2012-08-18 (4 місяця)
ETO: Elbtank Germany - Oil Products Tanker / 2011-05-07 - 2011-08-29 (4 місяця)
El. Engineer: Nikolay L. - Bulk Carrier / 2013-05-01 - 2013-06-01 (1 місяць)
OS: Koupi - Bulk Carrier / 2012-07-15 - 2013-05-16 (10 місяців)