Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Cook: Ap ston - Bulk Carrier / 2017-09-25 - 2018-02-04 (4 місяця)
Fitter / Welder: Arkanoor 3 - General cargo / 2017-07-18 - 2018-02-02 (6 місяців)
Motorman: Доковец Крым - Tug boat / 2014-03-27 - 2014-06-01 (2 місяця)
Motorman: Доковец Крым - Tug boat / 2014-03-27 - 2014-06-01 (2 місяця)
Engine Cadet: Олимпиада - RO-RO / 2017-10-01 - 2018-02-01 (4 місяця)
Fish-Processor: Irtyshsk - Fishing vessel / 2017-05-13 - 2017-09-11 (4 місяця)
Engine Cadet: POBEDA - RO-RO / 2015-06-06 - 2015-08-11 (2 місяця)
OS: Tiyam - General cargo / 2017-07-25 - 2018-01-28 (6 місяців)
OS: KAPITAN BELOUSOV - Icebreaker / 2016-11-29 - 2017-02-02 (2 місяця)
OS: AIGAION - Bulk Carrier / 2017-07-31 - 2018-01-26 (6 місяців)
Utility: PRINCESS ANASTASIA - Passenger vessel / 2017-07-30 - 2018-01-09 (5 місяців)
Utility: TANIT - Passenger vessel / 2016-09-18 - 2016-10-22 (1 місяць)
Deck Cadet: Olympiada - RO-RO / 2017-06-01 - 2017-12-18 (7 місяців)
Deck Cadet: Royal Fairness - Bulk Carrier / 2016-07-01 - 2016-11-07 (4 місяця)
Deck Cadet: Pallada - Training Ship / 2016-02-04 - 2016-04-01 (2 місяця)
Deck Cadet: Olympiada - RO-RO / 2015-07-20 - 2015-09-27 (2 місяця)
OS: MSC ARUSHI R - Container Ship / 2017-11-18 - 2017-12-10 (1 місяць)
OS: MSC FEDERICA - Container Ship / 2017-02-25 - 2017-10-25 (8 місяців)
Deck Cadet: Klavdiya Yelanskaya - Passenger vessel / 2017-06-20 - 2017-11-30 (5 місяців)
AB / Welder: Fog - Bulk Carrier / 2017-11-01 - 2017-11-20 (1 місяць)
Chief Cook: M/V Sea Spider - Platform Supply vessel / 2017-09-07 - 2017-11-14 (2 місяця)
Chief Cook: M/V Sea Titus - Platform Supply vessel / 2017-06-07 - 2017-08-10 (2 місяця)
Chief Cook: M/V Sea Titus - Platform Supply vessel / 2016-06-10 - 2016-11-22 (5 місяців)
Chief Cook: M/Y Voyager - Yacht / 2015-07-16 - 2015-10-16 (3 місяця)
Chief Cook: M/V Bluster - AHTS / 2014-08-21 - 2014-10-26 (2 місяця)
Motorman: Portoviy-22 - Tug boat / 2017-09-14 - 2017-11-14 (2 місяця)
Chief Electrician: M/v "Alpha Era" - Bulk Carrier / 2017-06-03 - 2017-10-27 (5 місяців)
Chief Electrician: MIV" CRYSTAL RAY" - RO-RO / 2013-06-09 - 2013-12-11 (6 місяців)
Chief Electrician: Mol Wind - Container Ship / 2011-08-04 - 2011-09-08 (1 місяць)
4th Engineer: Grange Bay - Fishing vessel / 2017-05-02 - 2017-10-13 (5 місяців)
AB Seaman: VOLGONEFT 259 - Oil Products Tanker / 2017-06-27 - 2017-09-26 (3 місяця)
Deck Cadet: Gelios - Oil Products Tanker / 2016-07-05 - 2016-09-10 (2 місяця)
AB / Crane Operator: Feodosiec - Crane vessel / 2011-05-12 - 2025-04-13 (13 років)
AB / Crane Operator: Petra - Bulk Carrier / 2016-09-09 - 2017-09-21 (1 рік)
Crane Operator: НПК-17 - Crane vessel / 2015-09-02 - 2016-08-05 (11 місяців)
Engine Cadet: SIGURD - Tanker / 2017-05-22 - 2017-08-30 (3 місяця)
Engine Cadet: Портовый - 28 - Tug boat / 2017-05-25 - 2017-08-28 (3 місяця)
Engine Cadet: ПК-2 - Crane vessel / 2016-05-23 - 2016-08-14 (3 місяця)
2nd Engineer: Lavrentios - RO-RO / 2015-07-10 - 2016-03-02 (8 місяців)
2nd Engineer: vanna - Bunkering Vessel / 2015-01-06 - 2015-05-07 (4 місяця)
2nd Engineer: OCEAN VICTORY - General cargo / 2013-11-01 - 2014-05-21 (7 місяців)
3rd Engineer: Zoya - RO-RO / 2012-05-28 - 2013-01-31 (8 місяців)
Engine Cadet: Oleksandr Okhrymenko - Multi-Purpose Vessel / 2017-06-23 - 2017-08-24 (2 місяця)