Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: Antalya - General cargo / 2019-03-15 - 2020-09-22 (1 рік)
3rd Officer: MT MAHARSHI PARASHURAM - Crude Oil Tanker / 2020-03-04 - 2020-09-19 (6 місяців)
Deck Cadet: MT SWARNA GODAVARI - Oil Products Tanker / 2019-02-11 - 2019-10-14 (8 місяців)
Deck Cadet: MV LAL BAHADUR SHASTRI - Container Ship / 2018-09-29 - 2019-02-05 (4 місяця)
Engine Cadet: Kapitan Khlebnikov - Icebreaker / 2020-05-01 - 2020-09-12 (4 місяця)
Engine Cadet: "Professor Khlyustin" - Dry Cargo / 2018-08-13 - 2018-10-12 (2 місяця)
Deck Cadet: Kentavr - Tug boat / 2020-06-23 - 2020-08-31 (2 місяця)
2nd Officer: Frontier ace - RO-RO / 2019-12-09 - 2020-08-30 (9 місяців)
3rd Officer: Frontier ace - RO-RO / 2018-12-09 - 2019-06-10 (6 місяців)
3rd Officer: Sunshine ace - RO-RO / 2018-03-11 - 2018-11-11 (8 місяців)
3rd Officer: Frontier ace - RO-RO / 2017-06-01 - 2018-01-23 (8 місяців)
3rd Officer: Frontier ace - RO-RO / 2016-09-17 - 2017-03-28 (6 місяців)
Deck Cadet: TSV "Druzhba" - Sailing Vessel / 2020-08-03 - 2020-08-30 (1 місяць)
ETO: RHL Aurora - Container Ship / 2019-11-30 - 2020-08-10 (8 місяців)
ETO: RHL Audacia - Container Ship / 2017-08-17 - 2018-12-12 (1 рік)
ETO: RHL Audacia - Container Ship / 2017-11-21 - 2018-03-11 (4 місяця)
ETO: Camilla - Container Ship / 2017-03-18 - 2017-05-01 (1 місяць)
ETO: MV HansaMeersburg - Container Ship / 2016-06-13 - 2016-11-13 (5 місяців)
Wiper: MV HESEN M - General cargo / 2019-09-15 - 2020-08-08 (11 місяців)
OS: RP-62 - AHT / 2020-07-10 - 2020-08-01 (1 місяць)
OS: RTT - 466 - AHT / 2019-05-16 - 2019-09-02 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V Kheri 2 - General cargo / 2019-07-05 - 2020-07-25 (1 рік)
Chief Engineer: Навис 5 - General cargo / 2020-03-01 - 2020-07-19 (5 місяців)
Chief Engineer: Яков Гунин - Oil Products Tanker / 2018-06-15 - 2020-01-10 (1 рік)
Chief Engineer: sankt peterburg - Oil Products Tanker / 2015-01-05 - 2018-03-18 (3 року)
2nd Engineer: Альметьевск - Dry Cargo / 2014-04-05 - 2014-09-04 (5 місяців)
4th Engineer: MT vinaline galaxy - Oil Products Tanker / 2019-12-31 - 2020-06-30 (6 місяців)
2nd Officer: Oslo Wave 5 - General cargo / 2019-09-27 - 2020-05-31 (8 місяців)
2nd Officer: Oslo Wave 3 - General cargo / 2018-12-28 - 2019-07-14 (7 місяців)
2nd Officer: Oslo Forest 1 - General cargo / 2018-04-01 - 2018-09-05 (5 місяців)
2nd Officer: Oslo Carrier 2 - General cargo / 2017-08-09 - 2017-11-25 (4 місяця)
2nd Officer: Oslo Wave 2 - General cargo / 2016-11-06 - 2017-04-16 (5 місяців)
Fitter / Welder: Reni - General cargo / 2019-12-02 - 2020-05-19 (6 місяців)
Utility: El. Venizelos - Passenger vessel / 2020-03-08 - 2020-05-08 (2 місяця)
Chief Officer: Eems Dundee - Multi-Purpose Vessel / 2020-03-05 - 2020-05-04 (2 місяця)
Chief Officer: Eems Dundee - Multi-Purpose Vessel / 2019-10-08 - 2019-12-28 (3 місяця)
Chief Officer: Eems Dundee - Multi-Purpose Vessel / 2019-06-15 - 2019-08-09 (2 місяця)
Chief Officer: Eems Dundee - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-03 - 2019-05-02 (2 місяця)
Chief Officer: Eems Dundee - Multi-Purpose Vessel / 2018-10-27 - 2019-01-08 (2 місяця)
ETO: Carnival sensation - Cruise Liner / 2019-12-12 - 2020-04-22 (4 місяця)
ETO: Carnival sensation - Cruise Liner / 2019-06-30 - 2019-10-12 (3 місяця)
ETO: Carnival valor - Cruise Liner / 2018-06-20 - 2018-11-27 (5 місяців)
Electric Cadet: Carnival glory - Cruise Liner / 2017-12-10 - 2018-04-18 (4 місяця)
Electric Cadet: Carnival miracle - Cruise Liner / 2017-06-30 - 2017-09-30 (3 місяця)
Deck Cadet: MV Regina Calixta VIII - Ferry / 2020-03-14 - 2020-04-14 (1 місяць)
Cabin Stewardess: costa - Passenger vessel / 2016-12-31 - 2020-03-24 (3 року)
2nd Engineer: KOAMAS V - Crude Oil Tanker / 2019-11-29 - 2020-02-29 (3 місяця)
2nd Engineer: NCC AMAL - Oil Products Tanker / 2019-06-07 - 2019-10-07 (4 місяця)