Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Cook: Saronic Spire - Bulk Carrier / 2021-07-28 - 2021-10-12 (2 місяця)
Chief Cook: Saronic Spire - Bulk Carrier / 2020-06-13 - 2020-12-23 (6 місяців)
Deck Cadet: Pilot-3 - Pilot boat / 2021-04-09 - 2021-10-08 (6 місяців)
Cook Assistant: kaunas - RO-RO / 2021-04-04 - 2021-10-07 (6 місяців)
Gas Engineer: Tilos - LPG / LNG / 2021-06-01 - 2021-10-06 (4 місяця)
Gas Engineer: Symi - LPG / LNG / 2020-10-06 - 2021-01-06 (3 місяця)
Gas Engineer: Symi - LPG / LNG / 2020-01-02 - 2020-05-18 (5 місяців)
Gas Engineer: Anafi - LPG / LNG / 2019-03-20 - 2019-08-08 (5 місяців)
Gas Engineer: Anafi - LPG / LNG / 2018-06-30 - 2018-11-26 (5 місяців)
Trainee OS: MT BON ATLANICO - Chemical tanker / 2021-04-12 - 2021-09-21 (5 місяців)
3rd Engineer: ARNICA - Crude Oil Tanker / 2021-05-26 - 2021-09-18 (4 місяця)
Electric Cadet: M/b Naše more - Research vessel / 2017-09-25 - 2021-09-10 (3 року)
Junior officer: STI Battersea - Chemical tanker / 2021-06-30 - 2021-09-09 (2 місяця)
AB Seaman: STI Jardins - Chemical tanker / 2020-09-24 - 2021-04-01 (6 місяців)
AB Seaman: Kalamas - Crude Oil Tanker / 2019-08-15 - 2020-03-03 (7 місяців)
AB Seaman: Nestos - Crude Oil Tanker / 2018-06-26 - 2018-12-30 (6 місяців)
AB Seaman: Asopos - Crude Oil Tanker / 2017-06-02 - 2017-11-29 (6 місяців)
OS: AVRA MITERAS - Container Ship / 2021-02-24 - 2021-09-07 (6 місяців)
OS: Sborschik-387 - Oil Products Tanker / 2019-04-15 - 2019-08-31 (5 місяців)
3rd Officer: Lake Kivu - Other vessels / 2021-04-17 - 2021-09-06 (5 місяців)
3rd Officer: Lake Taupo - Other vessels / 2020-05-08 - 2021-02-02 (9 місяців)
3rd Officer: Lake Kivu - Other vessels / 2019-05-02 - 2019-12-12 (7 місяців)
Motorman: Комунна - Other vessels / 2021-07-05 - 2021-09-05 (2 місяця)
Deck Cadet: Moguchiy - Tug boat / 2021-06-16 - 2021-08-31 (2 місяця)
Engine Cadet: Ilyichevsk Shipyard - Other vessels / 2021-06-29 - 2021-08-31 (2 місяця)
OS: Crucestar - Passenger vessel / 2021-04-29 - 2021-08-29 (4 місяця)
Deck Cadet: M/V PROPUS - General cargo / 2021-04-15 - 2021-08-28 (4 місяця)
OS: MV.Minnath - General cargo / 2020-12-05 - 2021-08-21 (9 місяців)
OS: MV.Niumath - General cargo / 2019-09-13 - 2020-08-25 (11 місяців)
2nd Engineer: Epic Samos - LPG / LNG / 2021-03-31 - 2021-08-12 (4 місяця)
2nd Engineer: Epic Cobrador - LPG / LNG / 2020-07-11 - 2020-12-13 (5 місяців)
Engine Cadet: M V VANIA - Container Ship / 2020-11-07 - 2021-08-08 (9 місяців)
Engine Cadet: "ПУС ХЕРСОНЕС " - Training Ship / 2021-01-21 - 2021-07-31 (6 місяців)
Chief Officer: Vardberg - Reefer / 2021-05-14 - 2021-07-14 (2 місяця)
Chief Officer: Vardberg - Reefer / 2020-09-01 - 2021-01-15 (4 місяця)
Chief Officer: Vardberg - Reefer / 2020-01-15 - 2020-03-14 (2 місяця)
Chief Officer: Vardberg - Reefer / 2019-05-13 - 2019-09-16 (4 місяця)
Chief Officer: Pechora - Dredger / 2019-02-27 - 2019-04-29 (2 місяця)