Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Cook: уцвфц - Bulk Carrier / 2020-05-08 - 2022-05-17 (2 року)
Cook: уцвфц - Bulk Carrier / 2022-01-04 - 2022-01-12 (8 днів)
Engine Cadet: MV MP Workboat 1 - Platform Supply vessel / 2021-07-27 - 2022-05-16 (10 місяців)
2nd Engineer: DIETRICH OLDENDORFF - Bulk Carrier / 2021-11-30 - 2022-05-15 (5 місяців)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2022-01-09 - 2022-05-08 (4 місяця)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2021-04-13 - 2021-08-02 (4 місяця)
Master: Wilson Clyde - General cargo / 2020-07-23 - 2020-12-08 (4 місяця)
Master: Wilson Clyde - Dry Cargo / 2019-10-25 - 2020-02-21 (4 місяця)
Master: Wilson Mistral - Dry Cargo / 2018-12-18 - 2019-01-21 (1 місяць)
El. Eng. Assistant: MSC ROMANE - Container Ship / 2021-12-26 - 2022-05-07 (4 місяця)
El. Eng. Assistant: MSC Denisse - Container Ship / 2021-02-23 - 2021-09-16 (7 місяців)
El. Eng. Assistant: MSC ANTONELLA - Container Ship / 2020-05-10 - 2020-10-08 (5 місяців)
Electric Cadet: MSC Vita - Container Ship / 2019-06-03 - 2019-12-23 (7 місяців)
3rd Engineer: Mt Humanity - Crude Oil Tanker / 2021-11-25 - 2022-04-25 (5 місяців)
3rd Engineer: Mt SEACLIFF - VLCC / 2020-12-25 - 2021-04-30 (4 місяця)
3rd Engineer: M.T.DINO 1 - VLCC / 2019-08-06 - 2019-12-09 (4 місяця)
4th Engineer: M.T.FOREST - Chemical tanker / 2019-01-25 - 2019-05-09 (3 місяця)
2nd Officer: MSC ADITI - Container Ship / 2021-10-01 - 2022-04-24 (7 місяців)
OS: cargo ship - Dry Cargo / 2022-02-05 - 2022-04-10 (2 місяця)
Motorman: F/V More Sodryzhestva - Fishing vessel / 2021-08-20 - 2022-03-31 (7 місяців)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2020-09-21 - 2021-03-05 (5 місяців)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2019-03-11 - 2019-09-22 (6 місяців)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2018-04-20 - 2018-10-10 (6 місяців)
Motorman: F/V AVACHINSKIY - Fishing vessel / 2017-02-17 - 2017-10-05 (8 місяців)
Deck Cadet: M/V Horyzont ll - Research vessel / 2022-03-14 - 2022-03-28 (14 днів)
Deck Cadet: SV Dar Młodzierzy - Sailing Vessel / 2021-06-14 - 2021-08-12 (2 місяця)
Deck Cadet: SV Dar Młodzierzy - Sailing Vessel / 2020-07-14 - 2020-08-12 (1 місяць)
Wiper: Mv alwakra - General cargo / 2021-03-03 - 2022-03-14 (1 рік)
Wiper: Lafoore 800 - General cargo / 2018-11-03 - 2019-06-13 (7 місяців)
OS: Avunda Reefer - Reefer / 2021-08-16 - 2022-02-21 (6 місяців)
Motorman-welder: Pawell - General cargo / 2021-11-13 - 2022-02-14 (3 місяця)
3rd Engineer: Densa Cobra - Bulk Carrier / 2021-06-01 - 2022-01-26 (8 місяців)
4th Engineer: Densa Shark - Bulk Carrier / 2020-07-10 - 2021-02-10 (7 місяців)
4th Engineer: Contship Ivy - Container Ship / 2019-05-31 - 2020-02-03 (8 місяців)
Fitter / Welder: Contship Ivy - Container Ship / 2019-04-13 - 2019-05-30 (2 місяця)
Fitter / Welder: BFP Melody - Container Ship / 2018-06-03 - 2018-12-07 (6 місяців)
OS: M.V.Noor 1 - Ferry / 2019-09-21 - 2022-01-25 (2 року)
OS: M.V. Alahmed - Container Ship / 2021-01-25 - 2021-07-14 (6 місяців)
OS: RUSHA - Oil Products Tanker / 2021-03-08 - 2022-01-09 (10 місяців)
Fitter / Welder: crane - Bulk Carrier / 2021-07-11 - 2022-01-01 (6 місяців)
2nd Engineer: Kefalonia - Bulk Carrier / 2021-07-25 - 2021-12-29 (5 місяців)
2nd Engineer: ENDEAVOUR STRAIT - Bulk Carrier / 2019-12-25 - 2020-10-26 (10 місяців)
2nd Engineer: EAGLE STRAIT - Bulk Carrier / 2019-03-28 - 2019-07-08 (3 місяця)
2nd Engineer: ESSEX STRAIT - Bulk Carrier / 2018-08-08 - 2019-01-11 (5 місяців)
2nd Engineer: ESSEX STRAIT - Bulk Carrier / 2017-11-21 - 2018-04-02 (4 місяця)
Stewardess: Vestland Offshore - ERRV / 2018-04-04 - 2021-12-16 (3 року)
Stewardess: Akademik Vavilov - Passenger vessel / 2016-05-10 - 2016-07-14 (2 місяця)
Stewardess: Baltika - Icebreaker / 2015-09-28 - 2016-01-31 (4 місяця)
Chief Engineer: SCF TOBOLSK - LPG / LNG / 2021-10-10 - 2021-12-15 (2 місяця)
Chief Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2021-01-24 - 2021-03-28 (2 місяця)
Chief Engineer: SIBUR VORONEZH - LPG / LNG / 2020-03-19 - 2020-09-10 (6 місяців)
2nd Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2019-08-07 - 2019-11-28 (4 місяця)
2nd Engineer: SIBUR TOBOL - LPG / LNG / 2018-12-04 - 2019-04-04 (4 місяця)