Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: FastCat M9 - Passenger vessel / 2018-09-13 - 2019-09-14 (1 рік)
Motorman: Granit - Tug boat / 2019-07-02 - 2019-09-03 (2 місяця)
Deck Cadet: DRUZHBA - Sailing Vessel / 2019-08-05 - 2019-09-01 (1 місяць)
Engine Cadet: BULAT - Tug boat / 2019-07-01 - 2019-08-28 (2 місяця)
Engine Cadet: Khibiny - Passenger vessel / 2019-05-27 - 2019-08-25 (3 місяця)
Master: Asbjorn - Fishing vessel / 2019-04-04 - 2019-08-07 (4 місяця)
Master: Asbjorn - Fishing vessel / 2018-04-10 - 2018-11-04 (7 місяців)
Master: Asbjorn - Fishing vessel / 2017-08-04 - 2017-11-22 (4 місяця)
Master: Sunugaal - Fishing vessel / 2016-05-05 - 2016-09-08 (4 місяця)
Master: Trifon - Fishing vessel / 2015-03-10 - 2015-08-12 (5 місяців)
Engine Cadet: TS Madhurika - Training Ship / 2019-01-20 - 2019-07-31 (6 місяців)
Electric Cadet: Sapfir - Barge / 2019-05-27 - 2019-07-28 (2 місяця)
Electric Cadet: Хаджибей - Other vessels / 2019-05-28 - 2019-07-28 (2 місяця)
Motorman: Tiger - RO-RO / 2019-03-16 - 2019-07-07 (4 місяця)
OS: Athos - Bulk Carrier / 2018-11-12 - 2019-06-24 (7 місяців)
Chief Officer: Daniela Melissa - Bunkering Vessel / 2019-01-19 - 2019-06-23 (5 місяців)
Chief Officer: Daniela Melissa - Bunkering Vessel / 2018-07-23 - 2018-11-25 (4 місяця)
Chief Officer: Virgo Phoenix - Chemical tanker / 2018-03-04 - 2018-05-18 (2 місяця)
Marine/Mechanical Engineer: MV CORALS - General cargo / 2019-06-05 - 2019-06-17 (12 днів)
Marine/Mechanical Engineer: MV CORALS - General cargo / 2019-05-08 - 2019-05-18 (10 днів)
3rd Engineer: Balt-Flot-11 - Crude Oil Tanker / 2019-02-08 - 2019-06-08 (4 місяця)
3rd Engineer: Balt-Flot-11 - Crude Oil Tanker / 2018-07-27 - 2018-11-28 (4 місяця)
3rd Engineer: VF Tanker-21 - Crude Oil Tanker / 2016-09-06 - 2017-01-18 (4 місяця)
3rd Engineer: VF Tanker-11 - Crude Oil Tanker / 2016-04-10 - 2016-06-08 (2 місяця)
3rd Engineer: VF Tanker-11 - Crude Oil Tanker / 2015-06-25 - 2015-10-25 (4 місяця)
2nd Officer: V. Anisimov - Dry Cargo / 2019-01-10 - 2019-05-30 (5 місяців)
2nd Officer: A.Chernyshev - Dry Cargo / 2018-05-01 - 2018-08-17 (4 місяця)
2nd Officer: A. Chernyshev - Dry Cargo / 2017-06-21 - 2017-12-15 (6 місяців)
3rd Officer: A. Chernyshev - Dry Cargo / 2015-12-06 - 2016-05-18 (5 місяців)
3rd Officer: G. Tsygankov - Dry Cargo / 2014-07-21 - 2015-02-19 (7 місяців)
Deck Cadet: Martyn Latsis - General cargo / 2018-11-08 - 2019-05-20 (6 місяців)
Messman: SL TAWA-TAWA - Chemical tanker / 2018-05-05 - 2019-05-09 (1 рік)
Ref. Engineer: Caida - Reefer / 2019-02-11 - 2019-04-20 (2 місяця)
Ref. Engineer: FLIPPER 4 - Reefer / 2017-12-27 - 2018-08-28 (8 місяців)
Ref. Machinist: m/v Karacharovo - Reefer / 2017-02-07 - 2017-08-26 (7 місяців)
Ref. Machinist: m/v Karacharovo - Reefer / 2016-04-10 - 2016-09-26 (6 місяців)
Ref. Machinist: KING BASS - Reefer / 2015-06-13 - 2015-10-07 (4 місяця)
Wiper: M/V Kheri 2 - General cargo / 2018-04-13 - 2019-04-15 (1 рік)
OS: Team ace - Dry Cargo / 2018-01-26 - 2019-02-15 (1 рік)
OS: TAHA Y - General cargo / 2016-10-03 - 2017-07-24 (10 місяців)