Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
3rd Engineer: Isabelle G - Bulk Carrier / 2022-04-01 - 2022-10-01 (6 місяців)
4th Engineer: Isabelle G - Bulk Carrier / 2021-12-23 - 2022-03-31 (3 місяця)
4th Engineer: Maria G - Bulk Carrier / 2020-06-22 - 2021-04-04 (9 місяців)
3rd Engineer: Isabelle G - Bulk Carrier / 2019-05-06 - 2019-11-10 (6 місяців)
Oiler: Bridge Gate - Bulk Carrier / 2018-07-02 - 2018-12-08 (5 місяців)
Deck Cadet: MV Argonaut - Bulk Carrier / 2022-04-26 - 2022-09-27 (5 місяців)
Deck Cadet: MB Vir - Passenger vessel / 2019-07-04 - 2020-10-01 (1 рік)
Messman: W-EAGLE - Bulk Carrier / 2022-03-05 - 2022-09-27 (7 місяців)
OS: TRANSEUROPE - Bulk Carrier / 2022-05-26 - 2022-09-24 (4 місяця)
Deck Cadet: Yunyi Baltiets - Sailing Vessel / 2022-06-24 - 2022-09-05 (2 місяця)
Engine Cadet: Andromeda - Other vessels / 2022-05-25 - 2022-08-31 (3 місяця)
Deck Cadet: AUSTRALIA - Tug boat / 2022-06-02 - 2022-08-31 (3 місяця)
Deck Cadet: Dunay - Dredger / 2022-06-27 - 2022-08-31 (2 місяця)
Deckhand: Seaspan hamburg - Container Ship / 2021-11-01 - 2022-08-31 (10 місяців)
Deckhand: Mv angon - Bulk Carrier / 2019-12-05 - 2021-01-04 (1 рік)
Chief Officer: Star I - Oil Products Tanker / 2022-04-10 - 2022-08-31 (5 місяців)
Boatswain: 5466 - Chemical tanker / 2013-02-20 - 2013-12-29 (10 місяців)
Chief Cook: zxcz - Chemical tanker / 2011-02-15 - 2013-12-21 (2 року)
Junior DP Officer: sfdsdf - Bunkering Vessel / 2013-12-02 - 2013-12-21 (1 місяць)
AB Seaman: Tenor - Fishing vessel / 2022-05-01 - 2022-08-30 (4 місяця)
Deck Cadet: TUMAN - Tug boat / 2022-07-04 - 2022-08-20 (2 місяця)
Deck Cadet: Низами Гянджеви - Chemical tanker / 2022-04-04 - 2022-08-12 (4 місяця)
Cook: ALEXIA I - General cargo / 2021-11-23 - 2022-08-08 (9 місяців)
AB Seaman: Гасред Алиев - Barge / 2022-01-13 - 2022-08-01 (7 місяців)
Electric Cadet: Atria - Tug boat / 2022-04-28 - 2022-07-28 (3 місяця)
Electric Cadet: Atria - Tug boat / 2021-05-15 - 2021-08-19 (3 місяця)
Electric Cadet: Murmanryba - Tug boat / 2020-05-06 - 2020-07-26 (3 місяця)
2nd Engineer: Dongeborg - General cargo / 2022-03-20 - 2022-07-20 (4 місяця)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2021-09-20 - 2022-01-11 (4 місяця)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2021-03-10 - 2021-06-21 (3 місяця)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2020-09-15 - 2020-12-21 (3 місяця)
2nd Engineer: Diezeborg - General cargo / 2020-01-22 - 2020-05-20 (4 місяця)
Chief Cook: Pola Augusta - General cargo / 2021-11-16 - 2022-07-16 (8 місяців)
Engine Cadet: NIKOLAY YGODNIK - General cargo / 2022-03-25 - 2022-06-11 (3 місяця)
4th Engineer: Hakata Princess - Oil Products Tanker / 2021-10-07 - 2022-06-06 (8 місяців)
Trainee Engineer: Bryanston - Oil Products Tanker / 2020-07-30 - 2021-01-13 (5 місяців)
Trainee Engineer: Dee4 Cedar - Oil Products Tanker / 2018-12-22 - 2019-08-24 (8 місяців)