Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Chief Officer: Maria L - Bulk Carrier / 2021-10-25 - 2022-08-04 (9 місяців)
AB Seaman: Greta - Container Ship / 2022-01-28 - 2022-08-03 (6 місяців)
AB Seaman: STK-1009 - Dry Cargo / 2021-04-27 - 2021-11-11 (6 місяців)
AB Seaman: Gandurinskiy - Tug boat / 2020-03-01 - 2020-10-05 (7 місяців)
AB Seaman: Volgoneft-145 - Shuttle Tanker / 2018-05-01 - 2018-11-01 (6 місяців)
AB Seaman: Volgoneft-102 - Shuttle Tanker / 2017-04-09 - 2017-08-09 (4 місяця)
Oiler: Adnoc 221 - Platform Supply vessel / 2022-02-28 - 2022-07-27 (5 місяців)
Oiler: Gubab - AHT / 2021-05-24 - 2021-11-22 (6 місяців)
Oiler: Stanford bravo - AHTS / 2019-11-18 - 2020-11-05 (12 місяців)
Oiler: Stanford caracara - Platform Supply vessel / 2019-03-09 - 2019-07-11 (4 місяця)
Oiler: Stanford mustang - AHTS / 2018-03-31 - 2018-12-04 (8 місяців)
OS: FAISAL-M - General cargo / 2021-04-27 - 2022-07-26 (1 рік)
Deck Cadet: Salavat - Dry Cargo / 2022-04-30 - 2022-07-25 (3 місяця)
Master: Winning Pioneer 6 - Tug boat / 2021-10-20 - 2022-07-20 (9 місяців)
Messman: m.v. "Trammo Independent" - Bulk Carrier / 2021-11-19 - 2022-07-19 (8 місяців)
OS: m.v. "Tiger" - Container Ship / 2014-04-21 - 2014-10-30 (6 місяців)
OS: m.v. "Bluebill" - Bulk Carrier / 2014-02-10 - 2014-04-12 (2 місяця)
OS: m.t. "Alia" - Chemical tanker / 2013-07-01 - 2013-12-12 (5 місяців)
Trainee OS: Kapitan Khlebnikov - Icebreaker / 2022-05-12 - 2022-07-16 (2 місяця)
Chief Cook: MT Aurora Spirit - Shuttle Tanker / 2022-02-07 - 2022-07-10 (5 місяців)
Chief Cook: MT Rainbow Spirit - Shuttle Tanker / 2021-01-18 - 2021-08-17 (7 місяців)
Chief Cook: MT Aurora Spirit - Shuttle Tanker / 2019-12-29 - 2020-08-01 (7 місяців)
Messman: MSc Adele - Container Ship / 2022-01-10 - 2022-07-08 (6 місяців)
Cook: Rix Pacific - Coaster / 2020-02-29 - 2022-07-03 (2 року)
Cook: AKADEMIK PRIMAKOV - Survey vessel / 2020-12-01 - 2021-05-22 (6 місяців)
Cook: VERA - Coaster / 2019-10-01 - 2019-11-28 (2 місяця)
Deck Cadet: Abramtsevo - General cargo / 2022-04-28 - 2022-06-30 (2 місяця)
Chief Officer: Lada 2005 - General cargo / 2021-12-20 - 2022-06-22 (6 місяців)
Chief Officer: Lada 2005 - General cargo / 2021-08-10 - 2021-11-23 (3 місяця)
Deck Cadet: TRANS ASIA 21 - Passenger vessel / 2021-06-14 - 2022-06-21 (1 рік)
Ref. Engineer: BUKHTA ASACHA - Reefer / 2021-09-26 - 2022-06-20 (9 місяців)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2021-12-19 - 2022-06-18 (6 місяців)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2021-04-22 - 2021-08-23 (4 місяця)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2020-07-24 - 2020-12-20 (5 місяців)
Oiler: M.V.ATCO KHADIJA - Crane vessel / 2021-12-22 - 2022-06-06 (5 місяців)
Oiler: M.V.NAFISA 1 - General cargo / 2017-11-25 - 2018-06-27 (7 місяців)
Wiper: M.V.JAOHAR RASHA - Bulk Carrier / 2016-10-04 - 2017-10-08 (1 рік)
Trainee Engineer: M.V.RANIA - General cargo / 2013-02-20 - 2013-11-23 (9 місяців)
Engine Cadet: Vasiliy Bozhenko - General cargo / 2022-01-20 - 2022-05-30 (4 місяця)
Cook: MSC Pegasus - Container Ship / 2021-09-11 - 2022-05-20 (8 місяців)
Deck Cadet: Jona Sophie - Container Ship / 2022-01-04 - 2022-05-14 (4 місяця)