Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
4th Engineer: Crystal Africa - Reefer / 2021-08-28 - 2021-12-29 (4 місяця)
4th Engineer: Crystal Africa - Reefer / 2020-11-11 - 2021-04-07 (5 місяців)
4th Engineer: Crystal Africa - Reefer / 2020-02-18 - 2020-06-30 (4 місяця)
4th Engineer: Crystal Africa - Reefer / 2019-04-05 - 2019-10-29 (7 місяців)
OS: СБ-5 - Tug boat / 2021-10-04 - 2021-12-25 (3 місяця)
Deck Cadet: Vera - General cargo / 2021-09-14 - 2021-12-24 (3 місяця)
El. Eng. Assistant: Cma Cgm Litani - Container Ship / 2020-08-13 - 2021-12-24 (1 рік)
El. Eng. Assistant: Marco Polo - Passenger vessel / 2019-10-12 - 2020-03-27 (5 місяців)
El. Eng. Assistant: Marco Polo - Passenger vessel / 2019-01-06 - 2019-08-23 (8 місяців)
Engine Cadet: Fresher,had afloat training in shipping campus - Chemical tanker / 2021-06-01 - 2021-12-21 (7 місяців)
2nd Officer: Gladiator - Crude Oil Tanker / 2021-07-12 - 2021-12-12 (5 місяців)
2nd Officer: Gladiator - Crude Oil Tanker / 2020-10-25 - 2021-04-26 (6 місяців)
2nd Officer: FRONT LEOPARD - Crude Oil Tanker / 2019-08-23 - 2019-12-23 (4 місяця)
2nd Officer: FRONT LEOPARD - Crude Oil Tanker / 2018-12-19 - 2019-04-26 (4 місяця)
2nd Officer: FRONT LEOPARD - Crude Oil Tanker / 2018-03-27 - 2018-08-03 (4 місяця)
4th Engineer: Seaspan falcon - Container Ship / 2021-05-27 - 2021-12-10 (6 місяців)
4th Engineer: Buenosaires express - Container Ship / 2020-10-17 - 2021-03-10 (5 місяців)
4th Engineer: Cscl brisbane - Container Ship / 2019-10-10 - 2020-04-04 (6 місяців)
AB / Crane Operator: Topas seema - Platform Supply vessel / 2021-10-06 - 2021-12-08 (2 місяця)
AB / Crane Operator: Seven Inagha - Crane vessel / 2019-03-21 - 2019-07-26 (4 місяця)
2nd Engineer: Achilleas - VLCC / 2021-07-22 - 2021-11-28 (4 місяця)
Deck Cadet: Grand ferry - Cruise Liner / 2021-09-17 - 2021-11-20 (2 місяця)
Engine Cadet: HELENA - Container Ship / 2021-05-13 - 2021-11-19 (6 місяців)
AB Seaman: HIRA II - Tug boat / 2021-06-07 - 2021-11-15 (5 місяців)
OS: Nikolay Chepik - Fishing vessel / 2020-10-28 - 2021-11-11 (1 рік)
AB Seaman: Художник Иогансон - Container Ship / 1996-06-20 - 1997-01-11 (7 місяців)
El. Engineer: Trader - LPG / LNG / 2021-06-05 - 2021-11-06 (5 місяців)
El. Engineer: Al Thakhira - LPG / LNG / 2020-08-10 - 2021-01-25 (5 місяців)
El. Engineer: Yara Freya - LPG / LNG / 2019-07-21 - 2019-11-17 (4 місяця)
El. Engineer: Polar - LPG / LNG / 2018-05-08 - 2018-10-06 (5 місяців)
El. Engineer: Africa Gas - LPG / LNG / 2017-05-19 - 2017-09-25 (4 місяця)
Deck Cadet: M/Y Gio Chi Thè - Yacht / 2020-04-01 - 2021-10-07 (1 рік)
Deck Cadet: M/Y Emerald - Yacht / 2019-06-09 - 2019-10-09 (4 місяця)
Deck Cadet: M/Y Annemarie - Yacht / 2018-05-10 - 2018-10-31 (6 місяців)
Deck Cadet: M/y Adams II - Yacht / 2017-07-01 - 2017-08-15 (1 місяць)
3rd Engineer: Mitridat - Pilot boat / 2020-03-02 - 2021-09-30 (1 рік)
Deck Cadet: No experience yet - Training Ship / 2018-09-03 - 2021-09-30 (3 року)
Steward: Scfrlet Lady - Passenger vessel / 2021-06-20 - 2021-09-26 (3 місяця)
Steward: King Seaways - Ferry / 2018-07-26 - 2019-01-26 (6 місяців)
Chief Officer: Petrotrans 5905 - General cargo / 2021-05-29 - 2021-09-12 (3 місяця)
Chief Officer: MGS Sagar - Survey vessel / 2020-09-11 - 2020-12-30 (4 місяця)
Chief Officer: Alpha - General cargo / 2018-08-01 - 2018-11-16 (3 місяця)
Chief Officer: Mehravar - Well-stimulation vessel / 2016-06-04 - 2016-08-13 (2 місяця)
Deck Cadet: Bugaz - Tug boat / 2021-06-08 - 2021-09-11 (3 місяця)