Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
2nd Officer: BREEZE - Oil Products Tanker / 2022-02-24 - 2022-09-05 (6 місяців)
2nd Officer: SEA ICON - Oil Products Tanker / 2021-01-05 - 2021-05-26 (5 місяців)
2nd Officer: BREEZE - Oil Products Tanker / 2020-09-11 - 2020-09-16 (5 днів)
3rd Officer: BREEZE - Oil Products Tanker / 2020-05-09 - 2020-09-10 (4 місяця)
1st Officer: BREEZE - Oil Products Tanker / 2019-08-17 - 2019-12-15 (4 місяця)
Deck Cadet: CADET - Crude Oil Tanker / 2022-03-07 - 2022-09-04 (6 місяців)
Engine Cadet: SUVARI KAPTAN - Bulk Carrier / 2021-11-13 - 2022-09-03 (10 місяців)
Motorman: Vos Satisfaction - DSV (Diving Support) / 2022-06-28 - 2022-08-30 (2 місяця)
Oiler: Port Tokyo - Bulk Carrier / 2021-11-21 - 2022-05-13 (6 місяців)
Oiler: SafMarine Benguela - Container Ship / 2020-11-19 - 2021-04-23 (5 місяців)
Oiler: Kamari - Bulk Carrier / 2019-08-18 - 2020-07-15 (11 місяців)
Oiler: Noni - Bulk Carrier / 2018-09-28 - 2019-04-19 (7 місяців)
Electrician: KARION - General cargo / 2021-09-24 - 2022-08-30 (11 місяців)
Electrician: KARION - General cargo / 2020-07-29 - 2021-01-15 (6 місяців)
Electrician: Carina - Multi-Purpose Vessel / 2019-09-05 - 2020-02-27 (6 місяців)
Motorman-electrician: M/V"RHONE" - General cargo / 2018-10-30 - 2019-07-03 (8 місяців)
Motorman-electrician: Maxal Zita - General cargo / 2017-11-19 - 2018-07-22 (8 місяців)
Motorman: M/V NAVAHO - General cargo / 2022-03-26 - 2022-08-22 (5 місяців)
Motorman: Donskoy-607 - Dredger / 2019-06-01 - 2019-11-04 (5 місяців)
Electric Cadet: STS Khersones - Sailing Vessel / 2018-05-31 - 2018-07-31 (2 місяця)
2nd Engineer: LPG/LEG “ANTIKITHIRA” - LPG / LNG / 2022-02-03 - 2022-08-12 (6 місяців)
2nd Engineer: LEG/LPG Antikithira - LPG / LNG / 2021-02-18 - 2021-09-21 (7 місяців)
2nd Engineer: LEG/LPG Kithira - LPG / LNG / 2020-01-22 - 2020-09-07 (8 місяців)
3rd Engineer: LEG/LPG Paros - LPG / LNG / 2019-04-25 - 2019-10-23 (6 місяців)
3rd Engineer: LEG/LPG Kalolimnos - LPG / LNG / 2018-09-14 - 2019-01-31 (5 місяців)
Deck Cadet: TEVFIK BEY - General cargo / 2022-01-07 - 2022-08-10 (7 місяців)
Deck Cadet: EVA - Dry Cargo / 2015-06-10 - 2015-12-10 (6 місяців)
OS: GIANNUTRI - Chemical tanker / 2022-04-24 - 2022-08-10 (4 місяця)
OS: KEREL - Chemical tanker / 2021-11-16 - 2022-03-11 (4 місяця)
OS: Orient Tide - Bulk Carrier / 2020-10-26 - 2021-06-10 (7 місяців)
OS: Orient Alliance - Bulk Carrier / 2019-09-18 - 2020-06-25 (9 місяців)
Motorman-welder: Favorite - General cargo / 2021-07-15 - 2022-08-10 (1 рік)
Motorman: Volgo-Balt-226 - General cargo / 2017-04-20 - 2017-12-16 (8 місяців)
Oiler: Kobayashi Maru - Bulk Carrier / 2021-12-20 - 2022-08-06 (8 місяців)
Oiler: Serena M - Oil Products Tanker / 2020-06-25 - 2021-03-04 (8 місяців)
Oiler: Magus - Crude Oil Tanker / 2019-04-04 - 2019-10-12 (6 місяців)
Oiler: Magus - Crude Oil Tanker / 2018-04-11 - 2018-10-05 (6 місяців)
Oiler: Magus - Crude Oil Tanker / 2017-06-02 - 2017-12-14 (6 місяців)
Receptionist: Wind Innovation - Platform Supply vessel / 2022-07-27 - 2022-08-05 (9 днів)
Receptionist: Wind Innovation - Platform Supply vessel / 2022-03-30 - 2022-04-28 (1 місяць)
Receptionist: Wind Innovation - Platform Supply vessel / 2021-12-08 - 2022-02-02 (2 місяця)
Receptionist: Wind Innovation - Platform Supply vessel / 2021-08-18 - 2021-10-13 (2 місяця)
Receptionist: Marco Polo - Ferry / 2020-07-28 - 2020-08-18 (1 місяць)
Chief Officer: Karion - Coaster / 2022-03-18 - 2022-08-03 (5 місяців)
Welder: Dorado - Fishing vessel / 2022-01-25 - 2022-08-01 (6 місяців)
Welder: Dorado - Fishing vessel / 2021-01-27 - 2021-07-28 (6 місяців)
Welder: Flipper - Fishing vessel / 2019-12-27 - 2020-07-29 (7 місяців)
Welder: Dorado - Fishing vessel / 2018-12-26 - 2019-06-26 (6 місяців)
Welder: Dorado - Fishing vessel / 2017-11-13 - 2018-08-01 (9 місяців)
Cook: Karewood pride - Bulk Carrier / 2021-08-09 - 2022-07-26 (12 місяців)
Cook: Seven sky - Bulk Carrier / 2021-01-16 - 2021-07-26 (6 місяців)
AB Seaman: MT HN2 - Oil Products Tanker / 2021-09-22 - 2022-07-25 (10 місяців)
OS: MV SJ BOSS - Container Ship / 2020-01-15 - 2020-12-16 (11 місяців)
Master: RN Tuapse - Oil Products Tanker / 2019-11-08 - 2022-07-15 (2 року)
Master: RN OLYMP - Oil Products Tanker / 2017-06-16 - 2019-10-21 (2 року)
Master: RN TAURUS - Oil Products Tanker / 2015-02-19 - 2017-03-29 (2 року)
Boatswain: Lem Marigold - Bulk Carrier / 2021-12-13 - 2022-07-13 (7 місяців)
Boatswain: Lem Marigold - Bulk Carrier / 2021-03-09 - 2021-07-19 (4 місяця)
Boatswain: Brigitte - Bulk Carrier / 2019-10-01 - 2020-07-03 (9 місяців)
AB Seaman: Victoria may - Bulk Carrier / 2018-11-02 - 2019-06-02 (7 місяців)
AB Seaman: Victoria may - Bulk Carrier / 2017-10-28 - 2018-05-17 (7 місяців)
2nd Officer: Star Diamond - Bulk Carrier / 2021-12-05 - 2022-07-10 (7 місяців)
3rd Officer: Star Zulu - Bulk Carrier / 2020-09-05 - 2021-02-26 (6 місяців)
3rd Officer: EMMAKRIS II - Bulk Carrier / 2019-12-03 - 2020-06-06 (6 місяців)
3rd Officer: Petra Star - Bulk Carrier / 2019-05-22 - 2019-10-16 (5 місяців)
AB Seaman: EMMAKRIS III - Bulk Carrier / 2018-08-31 - 2018-12-26 (4 місяця)
Engine Cadet: ALMERIA - Bulk Carrier / 2021-11-13 - 2022-07-07 (8 місяців)
Engine Cadet: ARNICA - Bulk Carrier / 2020-09-23 - 2021-04-11 (7 місяців)