Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Sea Elephant - Oil Products Tanker / 2021-09-20 - 2022-03-12 (6 місяців)
AB Seaman: Sea Garnet - Crude Oil Tanker / 2020-12-08 - 2021-07-06 (7 місяців)
AB Seaman: Oil Tender 2 - RO-RO / 2020-02-12 - 2020-06-01 (4 місяця)
AB Seaman: Sea Sprinter - General cargo / 2019-05-15 - 2019-12-14 (7 місяців)
AB Seaman: Sea Trader - General cargo / 2018-05-20 - 2018-12-21 (7 місяців)
Deckhand: No - High Speed Craft / 2021-04-01 - 2022-03-06 (11 місяців)
Deckhand: No - Crew boat / 2021-03-01 - 2021-03-01 (0 днів)
Deck Cadet: None - Bulk Carrier / 2018-03-25 - 2022-03-01 (3 року)
Chief Officer: Sti Hackney - Oil Products Tanker / 2021-10-27 - 2022-03-01 (4 місяця)
Chief Officer: Sti Hackney - Oil Products Tanker / 2021-03-19 - 2021-07-04 (3 місяця)
Chief Officer: Sti Battersea - Oil Products Tanker / 2020-08-23 - 2021-01-01 (4 місяця)
Chief Officer: Sti Hackney - Oil Products Tanker / 2019-09-30 - 2020-01-28 (4 місяця)
Chief Officer: Sti Hackney - Oil Products Tanker / 2019-01-16 - 2019-05-20 (4 місяця)
Deck Cadet: CADET - Training Ship / 2021-09-01 - 2022-02-28 (6 місяців)
Deck Cadet: Training vessel Cadet - Oil Products Tanker / 2021-09-01 - 2022-02-28 (6 місяців)
AB Seaman: M.T. AL ARYAM - AHT / 2021-10-11 - 2022-02-27 (5 місяців)
AB Seaman: M.V. BLACK PANTHER - Platform Supply vessel / 2020-07-30 - 2020-12-25 (5 місяців)
AB Seaman: M.V. AMIL 59 - AHT / 2019-12-07 - 2020-03-23 (4 місяця)
AB Seaman: TTT ONE - AHTS / 2019-05-16 - 2019-11-29 (6 місяців)
AB Seaman: M.T. TEXIS - Oil Products Tanker / 2019-03-30 - 2019-05-05 (1 місяць)
Chief Engineer: Kapitan Merkulov - Tug boat / 2017-02-25 - 2022-02-24 (4 року)
2nd Engineer: Kapitan Merkulov - Tug boat / 2016-04-01 - 2017-02-10 (10 місяців)
2nd Officer: Topaz Kama - General cargo / 2021-10-05 - 2022-02-24 (5 місяців)
3rd Officer: LIBERTY - Oil Products Tanker / 2021-03-07 - 2021-07-23 (5 місяців)
3rd Officer: SVL LIBERTY - Oil Products Tanker / 2020-05-05 - 2020-10-17 (5 місяців)
3rd Officer: GHEBA - Chemical tanker / 2019-08-12 - 2019-12-18 (4 місяця)
OS: Wec Wan Rijn - Container Ship / 2021-08-09 - 2022-02-24 (6 місяців)
OS: Suna - General cargo / 2020-07-23 - 2020-12-10 (5 місяців)
Engine Cadet: AS RAGNA - Container Ship / 2021-08-24 - 2022-02-22 (6 місяців)
OS: Capitaine Tasman - Container Ship / 2021-07-17 - 2022-02-19 (7 місяців)
Chief Cook: Nordic Mistral - Crude Oil Tanker / 2022-01-16 - 2022-02-17 (1 місяць)
Chief Cook: Nordic Space - Crude Oil Tanker / 2019-10-28 - 2020-07-30 (9 місяців)
Chief Cook: Nordic Tellus - Crude Oil Tanker / 2018-10-25 - 2019-06-02 (7 місяців)
Chief Cook: Fedor - Oil Products Tanker / 2018-01-16 - 2018-07-29 (6 місяців)
Chief Cook: Cape Bradley - Chemical tanker / 2017-03-09 - 2017-08-09 (5 місяців)
AB Seaman: ORKIM EXPRESS - Oil Products Tanker / 2021-06-03 - 2022-02-11 (8 місяців)
AB Seaman: STRAITS 3 - Bunkering Vessel / 2020-06-05 - 2021-02-21 (9 місяців)
Deck Cadet: MT. PIS PIONEER - Crude Oil Tanker / 2021-03-15 - 2022-02-09 (11 місяців)
Chief Engineer: OPS Hamburg - Container Ship / 2021-09-11 - 2022-01-28 (5 місяців)
Chief Engineer: New York Trader - Container Ship / 2021-06-11 - 2021-07-25 (1 місяць)
Chief Engineer: OPS Hamburg - Container Ship / 2021-01-14 - 2021-05-09 (4 місяця)
Chief Engineer: OPS Hamburg - Container Ship / 2020-02-04 - 2020-09-12 (7 місяців)
Motorman: Samuel Prospect - Oil Products Tanker / 2021-05-27 - 2022-01-27 (8 місяців)
Motorman: Kama - Crude Oil Tanker / 2019-03-25 - 2020-02-17 (11 місяців)
1st Officer: Pelican - Container Ship / 2021-10-11 - 2022-01-26 (3 місяця)
1st Officer: Apostolos II - Container Ship / 2020-11-20 - 2021-03-21 (4 місяця)
1st Officer: Apostolos II - Container Ship / 2020-03-13 - 2020-08-27 (5 місяців)
1st Officer: Asterix - Container Ship / 2019-07-09 - 2019-11-13 (4 місяця)
2nd Officer: Asterix - Container Ship / 2019-01-20 - 2019-06-20 (5 місяців)
OS: MSC ESHA - Container Ship / 2021-07-29 - 2022-01-19 (6 місяців)
OS: MSC LETIZIA - Container Ship / 2020-08-20 - 2021-04-14 (8 місяців)
OS: Varnava - General cargo / 2019-11-29 - 2020-05-13 (5 місяців)
OS: Roshak - Bulk Carrier / 2019-03-15 - 2019-09-17 (6 місяців)
AB Seaman: S.p.l. « Princess Anastisia» - Passenger vessel / 2021-03-18 - 2022-01-17 (10 місяців)
AB Seaman: «Roseburg» - General cargo / 2020-08-12 - 2020-10-19 (2 місяця)
AB Seaman: «VF-Tanker-13» - Oil Products Tanker / 2019-11-11 - 2020-03-18 (4 місяця)
OS: MEKHANIK PARAMONOV - Oil Products Tanker / 2018-11-29 - 2019-02-24 (3 місяця)
OS: MEKHANIK PARAMONOV - Oil Products Tanker / 2018-09-25 - 2018-11-28 (2 місяця)