Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Deck Cadet: M/T RAVEN - Crude Oil Tanker / 2022-06-18 - 2023-02-09 (8 місяців)
2nd Officer: ELZA - Oil Products Tanker / 2022-07-28 - 2023-02-03 (6 місяців)
2nd Officer: OCEAN STELLAR - Oil Products Tanker / 2020-09-01 - 2021-05-01 (8 місяців)
3rd Officer: OCEAN STELLAR - Oil Products Tanker / 2020-01-23 - 2020-08-31 (7 місяців)
3rd Officer: OCEAN GOBY - Chemical tanker / 2019-02-23 - 2019-08-02 (5 місяців)
3rd Officer: OCEAN COSMOS - Oil Products Tanker / 2018-07-12 - 2018-11-12 (4 місяця)
Chief Electrical Engineer: Windsor Knutsen - Shuttle Tanker / 2022-12-17 - 2023-02-01 (1 місяць)
Chief Electrical Engineer: Bodil Knutsen - Shuttle Tanker / 2021-11-24 - 2022-07-20 (8 місяців)
Chief Electrical Engineer: Front Endurance - VLCC / 2011-11-11 - 2012-04-14 (5 місяців)
Chief Electrical Engineer: Front Eminence - VLCC / 2010-05-18 - 2010-10-29 (5 місяців)
Engine Cadet: SEAMEC-III - DSV (Diving Support) / 2022-11-21 - 2023-02-01 (2 місяця)
Engine Cadet: SEAMEC PRINCESS - DSV (Diving Support) / 2022-09-23 - 2022-11-08 (2 місяця)
3rd Officer: M/V Stamford Eagle - Bulk Carrier / 2022-05-13 - 2023-01-24 (8 місяців)
3rd Officer: M/V Stamford Eagle - Bulk Carrier / 2021-06-15 - 2021-12-11 (6 місяців)
3rd Officer: M/V Crane - Bulk Carrier / 2020-02-29 - 2020-11-06 (8 місяців)
Deck Cadet: Freyja W - General cargo / 2022-09-19 - 2023-01-23 (4 місяця)
Deck Cadet: AMUR 2507 - General cargo / 2021-08-14 - 2022-04-24 (8 місяців)
Deck Cadet: ОМ-106 - Passenger vessel / 2020-07-27 - 2020-08-31 (1 місяць)
Chief Engineer: Grace Lucrum - Chemical tanker / 2022-09-10 - 2023-01-21 (4 місяця)
Chief Engineer: Kivalliq - Chemical tanker / 2018-05-09 - 2021-11-28 (3 року)
Chief Engineer: Cape Akamas - Bulk Carrier / 2022-09-22 - 2023-01-19 (4 місяця)
Chief Engineer: Velika Express - Container Ship / 2021-09-29 - 2022-03-25 (6 місяців)
Chief Engineer: Macao Strait - Container Ship / 2020-11-20 - 2021-05-03 (5 місяців)
Chief Engineer: Macao Strait - Container Ship / 2020-01-25 - 2020-06-30 (5 місяців)
Chief Engineer: Macao Strait - Container Ship / 2019-04-30 - 2019-09-12 (4 місяця)
2nd Officer: Bf Caroda - Container Ship / 2022-08-16 - 2023-01-14 (5 місяців)
2nd Officer: Marfret Niolon - RO-RO / 2021-08-15 - 2022-01-12 (5 місяців)
2nd Officer: Marfret Niolon - RO-RO / 2021-03-11 - 2021-06-05 (3 місяця)
2nd Officer: Miranda - Multi-Purpose Vessel / 2020-01-23 - 2020-10-19 (9 місяців)
3rd Officer: EDZARD Cirksena - General cargo / 2019-04-06 - 2019-10-07 (6 місяців)
2nd Officer: Spica J - Container Ship / 2022-07-28 - 2023-01-14 (6 місяців)
2nd Officer: Hoverla A. - General cargo / 2021-10-29 - 2022-05-01 (6 місяців)
OS: CMA CGM BIANCA - Container Ship / 2020-10-08 - 2021-06-22 (8 місяців)
Deck Cadet: Zim Dalian - Container Ship / 2019-11-10 - 2020-07-08 (8 місяців)
OS: Andrea - Container Ship / 2022-09-11 - 2023-01-13 (4 місяця)
OS: Angela - Container Ship / 2021-07-15 - 2021-09-18 (2 місяця)
Deck Cadet: Angela - Container Ship / 2021-02-18 - 2021-07-14 (5 місяців)
Deck Cadet: TransForza - General cargo / 2018-06-30 - 2018-11-08 (4 місяця)
Engine Cadet: Elandra Blu - Chemical tanker / 2022-07-22 - 2023-01-10 (6 місяців)
Engine Cadet: M/V ENVAR - General cargo / 2021-05-28 - 2022-03-12 (9 місяців)
Trainee OS: AZAM COMORO - Landing Craft / 2022-08-01 - 2023-01-01 (5 місяців)
Oiler: MV HAI LONG BRAVO - General cargo / 2021-09-22 - 2022-12-29 (1 рік)
Wiper: M/T EMIRATES PEACE - Oil Products Tanker / 2019-10-22 - 2020-10-28 (1 рік)
3rd Engineer: Arianna - General cargo / 2022-02-02 - 2022-12-28 (11 місяців)
3rd Engineer: Laurus - General cargo / 2018-03-14 - 2018-12-09 (9 місяців)
3rd Engineer: Laurus - General cargo / 2017-04-10 - 2017-12-20 (8 місяців)
3rd Engineer: Acorus - General cargo / 2016-05-12 - 2016-09-24 (4 місяця)
3rd Engineer: Acorus - General cargo / 2015-04-15 - 2015-10-21 (6 місяців)
2nd Engineer: AGATE - General cargo / 2022-07-20 - 2022-12-27 (5 місяців)
2nd Engineer: AGATE - General cargo / 2021-09-04 - 2022-03-10 (6 місяців)
2nd Engineer: AMETHYST - General cargo / 2020-11-07 - 2021-04-20 (5 місяців)
2nd Engineer: AGATE - General cargo / 2020-03-17 - 2020-08-07 (5 місяців)
2nd Engineer: AGATE - General cargo / 2020-01-18 - 2020-03-16 (2 місяця)
AB Seaman: Ursus Maritimus - Crude Oil Tanker / 2022-11-20 - 2022-12-27 (1 місяць)
OS: Sapsan - Crude Oil Tanker / 2021-10-22 - 2022-02-18 (4 місяця)
OS: Ice Eagle - Crude Oil Tanker / 2020-05-04 - 2020-11-25 (7 місяців)
OS: Ice Eagle - Crude Oil Tanker / 2019-04-13 - 2019-11-20 (7 місяців)
Wiper: SIMBA - Crude Oil Tanker / 2022-06-06 - 2022-12-23 (7 місяців)
Engine Cadet: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2020-11-15 - 2021-01-15 (2 місяця)
2nd Officer: Turbo SM - General cargo / 2022-07-26 - 2022-12-20 (5 місяців)
AB Seaman: Ridgebury Elizabeth B - Crude Oil Tanker / 2021-09-06 - 2022-02-13 (5 місяців)
AB Seaman: Petrogaruda - Crude Oil Tanker / 2020-09-17 - 2020-12-18 (3 місяця)
AB Seaman: Asopos - Crude Oil Tanker / 2019-08-30 - 2020-02-28 (6 місяців)
AB Seaman: Evrotas - Crude Oil Tanker / 2018-07-21 - 2019-01-17 (6 місяців)
OS: MIR - Sailing Vessel / 2022-10-12 - 2022-12-12 (2 місяця)