Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
OS: Samskip Skaftafell - General cargo / 2023-03-09 - 2023-06-20 (3 місяця)
OS: Hansa Europe - Container Ship / 2022-08-04 - 2023-02-01 (6 місяців)
OS: Hansa Limburg - Container Ship / 2022-02-23 - 2022-05-31 (3 місяця)
OS: HAZAR - General cargo / 2021-02-22 - 2021-12-14 (10 місяців)
OS: Msc Meline - Container Ship / 2022-12-08 - 2023-06-18 (6 місяців)
OS: Msc Maria Clara - Container Ship / 2022-10-26 - 2022-11-27 (1 місяць)
OS: San Alvaro - Container Ship / 2021-03-09 - 2021-10-09 (7 місяців)
OS: Bugaz - Tug boat / 2019-09-02 - 2019-11-04 (2 місяця)
2nd Engineer: Athenian Freedom - VLCC / 2023-02-21 - 2023-06-17 (4 місяця)
2nd Engineer: Athenian Glory - VLCC / 2022-03-17 - 2022-08-01 (4 місяця)
2nd Engineer: SKS Driva - Crude Oil Tanker / 2021-02-14 - 2021-08-25 (6 місяців)
Master: EFFY N - Bulk Carrier / 2022-12-20 - 2023-06-15 (6 місяців)
Master: TASSOS N - Bulk Carrier / 2022-01-29 - 2022-07-01 (5 місяців)
Master: APHROS - Bulk Carrier / 2021-01-29 - 2021-09-08 (7 місяців)
Master: ANGELINA THE GREAT N - Bulk Carrier / 2019-12-03 - 2020-08-19 (9 місяців)
Master: NONI - Bulk Carrier / 2019-01-15 - 2019-07-08 (6 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2022-12-05 - 2023-06-11 (6 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2022-01-16 - 2022-06-22 (5 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2021-03-03 - 2021-08-11 (5 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2019-12-11 - 2020-09-29 (10 місяців)
Master: Contship Win - Container Ship / 2019-05-29 - 2019-08-16 (3 місяця)
OS: GREEN MALOY - Reefer / 2023-02-18 - 2023-06-11 (4 місяця)
OS: NORDIC LIGHI - Crude Oil Tanker / 2022-08-31 - 2022-10-17 (2 місяця)
Deck Cadet: M/V MAYFIELD - Container Ship / 2022-12-07 - 2023-06-09 (6 місяців)
Deck Cadet: M/V CADET - Training Ship / 2021-03-10 - 2021-09-07 (6 місяців)
Chief Engineer: CELTIC PIONEER - General cargo / 2023-02-07 - 2023-06-07 (4 місяця)
Chief Engineer: MIRADOR EXPRESS - Container Ship / 2022-06-07 - 2022-10-10 (4 місяця)
Chief Engineer: ZARDIS - Container Ship / 2021-05-05 - 2021-10-15 (5 місяців)
Chief Engineer: CONTSHIP SEA - Container Ship / 2020-10-15 - 2020-11-08 (1 місяць)
Chief Engineer: CONTSHIP SEA - Container Ship / 2020-01-28 - 2020-06-23 (5 місяців)
3rd Officer: CMA CGM GeorgeSand - Container Ship / 2023-01-25 - 2023-06-06 (4 місяця)
Deck Cadet: BAHIA DE SANTANDER - Training Ship / 2023-05-01 - 2023-06-01 (1 місяць)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2023-01-18 - 2023-06-01 (4 місяця)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2022-05-05 - 2022-08-04 (3 місяця)
Master: Ridgebury John Zipser - Crude Oil Tanker / 2021-11-27 - 2022-03-06 (3 місяця)
Master: Ridgebury Nicholas A - Crude Oil Tanker / 2021-02-07 - 2021-04-30 (3 місяця)
OS / Welder: Fanning Tide - General cargo / 2023-03-02 - 2023-05-20 (3 місяця)
OS / Welder: Fanning Tide - Tug boat / 2022-10-10 - 2023-01-19 (3 місяця)
Boatswain: Falcon Triumph - Bulk Carrier / 2022-09-26 - 2023-05-17 (8 місяців)
Boatswain: Life Passion - Bulk Carrier / 2021-06-17 - 2022-01-29 (7 місяців)
AB Seaman: Good Luck - Bulk Carrier / 2020-07-18 - 2021-01-29 (6 місяців)
AB Seaman: True Love - Bulk Carrier / 2019-09-09 - 2020-04-25 (8 місяців)
AB Seaman: Good Luck - Bulk Carrier / 2018-12-14 - 2019-06-19 (6 місяців)
ETO: Sealand Los Angeles - Container Ship / 2023-02-04 - 2023-05-15 (3 місяця)
El. Engineer: African Lily - Bulk Carrier / 2021-10-11 - 2022-04-30 (7 місяців)
ETO: Tayma - Container Ship / 2020-03-11 - 2020-08-31 (6 місяців)
ETO: Al Rawdah - Container Ship / 2019-08-13 - 2019-12-12 (4 місяця)
ETO: Al Safat - Container Ship / 2018-12-17 - 2019-04-02 (4 місяця)
Chief Engineer: MISS PEGGY - General cargo / 2022-10-17 - 2023-05-14 (7 місяців)
Chief Engineer: MARIA L - Bulk Carrier / 2021-03-14 - 2022-08-19 (1 рік)
Chief Engineer: MARIA L - Bulk Carrier / 2017-01-31 - 2018-06-04 (1 рік)
Deck Cadet: MT Doric Pioneer - Chemical tanker / 2023-01-28 - 2023-05-13 (3 місяця)
Deck Cadet: MV Shinas Max - Bulk Carrier / 2022-01-28 - 2022-09-27 (8 місяців)
Deck Cadet: THV Galatea - Other vessels / 2021-11-24 - 2021-12-15 (1 місяць)
3rd Officer: Mekhanik Voronkov - Crude Oil Tanker / 2023-02-20 - 2023-05-12 (3 місяця)
3rd Officer: Волгонефть-141 - Oil Products Tanker / 2021-05-17 - 2021-10-29 (5 місяців)
2nd Engineer: m.v largo energy - Chemical tanker / 2023-01-10 - 2023-05-12 (4 місяця)
2nd Engineer: M.T Chaselka /LR2 Aphrodite - Crude Oil Tanker / 2022-04-26 - 2022-09-13 (5 місяців)
2nd Engineer: M.T Chaselka - Crude Oil Tanker / 2021-08-02 - 2021-12-11 (4 місяця)
2nd Engineer: M.V Elandra blu - Chemical tanker / 2021-01-01 - 2021-04-13 (3 місяця)
2nd Engineer: M.T Krisjanis Valdemars - Chemical tanker / 2020-07-30 - 2020-11-08 (3 місяця)
2nd Engineer: Filiz - Oil Products Tanker / 2022-12-31 - 2023-05-03 (4 місяця)
2nd Engineer: Sunny Horizon - Oil Products Tanker / 2022-12-14 - 2022-12-30 (1 місяць)
2nd Engineer: Pacific Trader - Oil Products Tanker / 2022-04-08 - 2022-08-10 (4 місяця)
2nd Engineer: Navig8 Victoria - Oil Products Tanker / 2019-12-19 - 2020-03-15 (3 місяця)
2nd Engineer: Navig8 Victoria - Oil Products Tanker / 2019-07-11 - 2019-08-26 (1 місяць)
ETO: Sagar samraj - General cargo / 2022-09-14 - 2023-05-01 (8 місяців)
ETO: Kodithala - Standby-safety vessel / 2021-08-11 - 2021-11-21 (3 місяця)
ETO: Kodithala - Standby-safety vessel / 2021-03-22 - 2021-08-07 (5 місяців)
ETO: Laccadives - General cargo / 2019-09-23 - 2020-08-08 (11 місяців)
ETO: Ubaidulla - General cargo / 2018-08-11 - 2019-03-08 (7 місяців)