Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
AB Seaman: Ciudad de granada - RO-RO / 2019-11-01 - 2020-01-23 (3 місяця)
AB Seaman: Jese María entrecanales - RO-RO / 2018-08-24 - 2019-05-05 (8 місяців)
Trainee OS: LUCENT - Bulk Carrier / 2019-04-04 - 2020-01-19 (9 місяців)
Electrician: Filia Joy - Bulk Carrier / 2019-11-02 - 2020-01-17 (2 місяця)
Electrician: Bislan - General cargo / 2018-12-17 - 2019-09-01 (8 місяців)
Electrician: Bislan - General cargo / 2018-04-13 - 2018-09-14 (5 місяців)
Deck Cadet: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2019-08-05 - 2019-12-30 (5 місяців)
Deck Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2018-04-01 - 2018-08-17 (5 місяців)
Deck Cadet: Kapitan Krutov - Tug boat / 2018-02-01 - 2018-03-28 (2 місяця)
Master: BERTRAN - Bulk Carrier / 2019-06-01 - 2019-12-25 (7 місяців)
Master: HEATHER SEA - Research vessel / 2018-09-10 - 2019-03-17 (6 місяців)
Master: DOGODA - Crew boat / 2018-08-01 - 2018-09-05 (1 місяць)
Master: СALIFORNIA - Crew boat / 2018-06-20 - 2018-07-23 (1 місяць)
Master: STRATIS Z - AHTS / 2017-12-08 - 2018-05-20 (5 місяців)
Electrician: JSP Vento - Heavy lift vessel / 2019-07-20 - 2019-12-09 (5 місяців)
Electrician: JSP Skirner - Container Ship / 2018-12-10 - 2019-04-27 (5 місяців)
Electrician: JSP Porto - Heavy lift vessel / 2018-05-05 - 2018-10-19 (5 місяців)
Electrician: Jan - Heavy lift vessel / 2017-07-07 - 2017-09-02 (2 місяця)
Electrician: BBC Norland - Heavy lift vessel / 2017-01-23 - 2017-05-27 (4 місяця)
Chief Engineer: Vera P - Bulk Carrier / 2019-09-02 - 2019-12-06 (3 місяця)
Chief Engineer: Deribas - Bulk Carrier / 2018-05-02 - 2018-08-06 (3 місяця)
Chief Engineer: Ocean Lion - Bulk Carrier / 2016-11-16 - 2017-06-13 (7 місяців)
Chief Engineer: Ocean Lion - Bulk Carrier / 2015-11-03 - 2016-07-12 (8 місяців)
Chief Engineer: Sentinel - Bulk Carrier / 2014-11-02 - 2015-06-12 (7 місяців)
Engine Cadet: MV HI 02 - Bulk Carrier / 2018-11-27 - 2019-11-30 (1 рік)
Waitress: “Princess Anastasia “ - Passenger vessel / 2019-09-12 - 2019-11-28 (3 місяця)
Stewardess: M/S Romantika - Ferry / 2017-06-21 - 2019-07-17 (2 року)
Deck Cadet: CMA CGM VIRGINIA - Container Ship / 2019-05-01 - 2019-11-25 (7 місяців)
Deck Cadet: CMA CGM LEO - Container Ship / 2018-09-18 - 2019-02-26 (5 місяців)
Chief Engineer: Wislaborg - Multi-Purpose Vessel / 2019-08-22 - 2019-11-23 (3 місяця)
Chief Engineer: A2B Energy - Container Ship / 2019-03-21 - 2019-05-20 (2 місяця)
Chief Engineer: A2B Energy - Container Ship / 2018-11-19 - 2019-01-19 (2 місяця)
Chief Engineer: Frisian Spring - General cargo / 2018-06-11 - 2018-09-19 (3 місяця)
Chief Engineer: Kristin C - General cargo / 2017-12-06 - 2018-01-17 (1 місяць)
Cook: VanGogh - Dry Cargo / 2019-10-01 - 2019-11-18 (2 місяця)
Cook: Капитан Шлыгин - Repair Vessel / 2019-07-31 - 2019-08-03 (3 дня)
Cook: Flestina 7 - Dry Cargo / 2018-12-13 - 2019-04-09 (4 місяця)
Cook: Kama - Dry Cargo / 2018-03-18 - 2018-07-21 (4 місяця)
Chief Cook: Звезда Востока - Reefer / 2017-03-30 - 2017-11-07 (7 місяців)
Motorman: GASRET ALIEV - General cargo / 2019-08-02 - 2019-11-15 (3 місяця)
Motorman: Танкер ВН-153 - Oil Products Tanker / 2018-10-22 - 2018-11-13 (1 місяць)
Motorman: Shluzovoi-25, - Tug boat / 2017-08-14 - 2017-10-19 (2 місяця)
2nd Engineer: Avangard - Dry Cargo / 2019-06-25 - 2019-11-15 (5 місяців)
2nd Engineer: Saint Barbara - General cargo / 2018-04-06 - 2018-09-06 (5 місяців)
3rd Engineer: Sail Rose - General cargo / 2016-10-14 - 2016-12-31 (3 місяця)
2nd Engineer: Василий Малов - General cargo / 2015-04-15 - 2015-10-27 (6 місяців)
3rd Engineer: Василий Малов - General cargo / 2014-03-26 - 2014-10-31 (7 місяців)
Engine Cadet: BARYS - Other vessels / 2019-09-07 - 2019-11-10 (2 місяця)
AB / Motorman: Донской-604 - Other vessels / 2019-06-01 - 2019-08-30 (3 місяця)
Engine Cadet: МАКСИМ ЛИТВИНОВ - Passenger vessel / 2018-05-26 - 2018-08-06 (2 місяця)
AB Seaman: MOONRAY - General cargo / 2019-07-01 - 2019-11-07 (4 місяця)
AB Seaman: RMS RAHM - General cargo / 2018-10-10 - 2019-04-05 (6 місяців)
AB Seaman: NAUTICA - General cargo / 2018-04-14 - 2018-09-11 (5 місяців)
AB Seaman: RMS RAHM - General cargo / 2017-07-20 - 2018-01-27 (6 місяців)
AB Seaman: SORMOVSKIY 3066 - General cargo / 2017-02-22 - 2017-06-14 (4 місяця)
Deck Cadet: Astra Marine - General cargo / 2019-06-11 - 2019-11-03 (5 місяців)
Bartender: Variety voyager - Yacht / 2019-05-19 - 2019-10-31 (5 місяців)
Bartender: Celebrity Equinox - Cruise Liner / 2018-03-03 - 2018-09-25 (7 місяців)
Barwaiteress: Celebrity Summit - Cruise Liner / 2016-06-26 - 2017-03-04 (8 місяців)
Barwaiteress: Celebrity Constellation - Cruise Liner / 2015-07-26 - 2016-03-20 (8 місяців)
Barwaiteress: Celebrity Equinox - Cruise Liner / 2014-05-20 - 2015-03-06 (9 місяців)
Motorman: Sofron Danilov - Other vessels / 2019-05-06 - 2019-10-29 (6 місяців)
Engine Cadet: Volgo-Balt 237 - General cargo / 2018-06-15 - 2018-08-28 (2 місяця)
Engine Cadet: Norstar Integrity - Crude Oil Tanker / 2019-10-01 - 2019-10-27 (1 місяць)
Engine Cadet: M.T. Eagle Beaumont - Crude Oil Tanker / 2018-06-19 - 2018-06-28 (9 днів)
Engine Cadet: M.T. Eagle Beaumont - Crude Oil Tanker / 2017-09-22 - 2018-01-18 (4 місяця)