Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Oiler: GANESHWAR - General cargo / 2020-11-02 - 2021-02-02 (3 місяця)
Wiper: AL FAHIDI 1 - RO-RO / 2019-09-28 - 2020-09-23 (12 місяців)
OS: Sergey Kuznetsov - General cargo / 2020-12-22 - 2021-02-02 (1 місяць)
OS: Captain Ryntsyn - General cargo / 2020-10-10 - 2020-12-21 (2 місяця)
OS: Mirakh - Fishing vessel / 2019-04-24 - 2019-07-26 (3 місяця)
3rd Engineer: Sider Madrid - Bulk Carrier / 2020-07-03 - 2021-01-26 (7 місяців)
3rd Engineer: Sider Tis - General cargo / 2019-04-23 - 2019-10-01 (5 місяців)
3rd Engineer: Sider Dream - General cargo / 2018-01-24 - 2018-05-17 (4 місяця)
3rd Engineer: Sider Atlantic - General cargo / 2017-03-22 - 2017-07-31 (4 місяця)
3rd Engineer: Sider Caribe - General cargo / 2016-04-24 - 2016-09-07 (4 місяця)
3rd Officer: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2020-07-24 - 2021-01-21 (6 місяців)
3rd Officer: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2019-07-25 - 2020-01-23 (6 місяців)
3rd Officer: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2019-01-01 - 2019-04-30 (4 місяця)
AB Seaman: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2018-01-05 - 2018-06-30 (6 місяців)
AB Seaman: Konstruktor Baybakov - Fishing vessel / 2017-01-10 - 2017-06-12 (5 місяців)
Oiler: MT global queen 1 - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-01-21 - 2021-01-17 (12 місяців)
Wiper: Mv melimass - Bulk Carrier / 2018-07-21 - 2019-04-22 (9 місяців)
2nd Officer: ONE ENERGY - Bulk Carrier / 2020-07-17 - 2021-01-17 (6 місяців)
2nd Officer: NAVIOS STAR - Bulk Carrier / 2019-03-07 - 2020-02-17 (11 місяців)
2nd Officer: NAVIOS STAR - Bulk Carrier / 2017-07-14 - 2018-03-24 (8 місяців)
2nd Officer: Navios Star - Bulk Carrier / 2016-05-24 - 2017-03-05 (9 місяців)
3rd Officer: NAVIOS MERIDIAN - Bulk Carrier / 2014-11-28 - 2015-07-10 (7 місяців)
Chief Engineer: Chelsea-2 - Dry Cargo / 2020-02-27 - 2021-01-08 (10 місяців)
Chief Engineer: Chelsea-1 - Dry Cargo / 2019-05-10 - 2019-12-17 (7 місяців)
Chief Engineer: Chelsea-1 - Dry Cargo / 2018-05-18 - 2018-11-21 (6 місяців)
2nd Engineer: Crowned Eagle - Bulk Carrier / 2016-10-05 - 2017-11-14 (1 рік)
Senior DPO: Caspian Supplier - Platform Supply vessel / 2020-10-02 - 2021-01-07 (3 місяця)
Chief Officer: Topaz triumph - AHTS / 2020-09-09 - 2020-09-27 (1 місяць)
Chief Officer: Halul 62 - AHTS / 2020-01-05 - 2020-08-15 (7 місяців)
Senior DPO: Topaz Triumph - AHTS / 2018-03-15 - 2019-12-20 (1 рік)
DP Officer: Caspian Supplier - Platform Supply vessel / 2016-12-01 - 2018-01-29 (1 рік)
2nd Officer: Hyundai Pluto - Container Ship / 2020-06-20 - 2021-01-02 (6 місяців)
2nd Officer: Swansea - Container Ship / 2019-05-01 - 2019-10-02 (5 місяців)
2nd Officer: Swansea - Container Ship / 2018-04-15 - 2018-10-16 (6 місяців)
2nd Officer: CSAV TRAIGUEN - Container Ship / 2017-03-15 - 2017-09-30 (6 місяців)
2nd Officer: Hyundai Splendor - Container Ship / 2016-05-10 - 2016-10-20 (5 місяців)
OS: Selim-1 - General cargo / 2020-08-14 - 2020-12-31 (5 місяців)
Deck Cadet: Greenwing - Bulk Carrier / 2020-03-15 - 2020-07-20 (4 місяця)
Deck Cadet: SPANIA - General cargo / 2019-04-05 - 2019-08-25 (5 місяців)
OS: VYACHESLAV TIKHONOV - Seismic vessel / 2020-08-26 - 2020-12-31 (4 місяця)
OS: SAMUEL PROSPECT - Crude Oil Tanker / 2019-11-14 - 2020-06-12 (7 місяців)
OS: POLARCUS ALIMA - Seismic vessel / 2019-05-15 - 2019-09-25 (4 місяця)
OS: Asheron - General cargo / 2020-09-22 - 2020-12-29 (3 місяця)
OS: Bellatrix - General cargo / 2019-10-29 - 2020-03-17 (5 місяців)
OS: Syberia - General cargo / 2018-09-13 - 2019-03-21 (6 місяців)
Chief Engineer: Vepr - Tug boat / 2020-04-14 - 2020-12-26 (8 місяців)
Chief Engineer: Vepr - Tug boat / 2019-05-25 - 2019-11-28 (6 місяців)
Chief Engineer: Vepr - Tug boat / 2018-05-10 - 2019-04-12 (11 місяців)
Chief Engineer: Vepr - Tug boat / 2017-02-20 - 2017-10-22 (8 місяців)
Chief Engineer: Vepr - Tug boat / 2016-03-30 - 2016-11-22 (8 місяців)
OS: Kapitan Nezavitin - Tug boat / 2020-10-21 - 2020-12-24 (2 місяця)
Motorman: GRACE 1 - Dry Cargo / 2020-07-01 - 2020-12-23 (6 місяців)
Motorman: GRACE 1 - Dry Cargo / 2019-06-15 - 2019-12-22 (6 місяців)
Motorman: RIVER PRIDE - General cargo / 2018-04-27 - 2018-10-26 (6 місяців)
Motorman: RELIANCE - General cargo / 2017-06-20 - 2017-12-04 (5 місяців)
Oiler: OC-10 - Bunkering Vessel / 2016-12-03 - 2017-06-10 (6 місяців)
Engine Cadet: Boris Pevkin - General cargo / 2020-10-12 - 2020-12-14 (2 місяця)
4th Engineer: Lady of Luck - Container Ship / 2020-07-08 - 2020-12-13 (5 місяців)
3rd Engineer: TIARA - General cargo / 2019-11-20 - 2020-05-06 (6 місяців)
Motorman: NORMA - General cargo / 2019-02-21 - 2019-08-22 (6 місяців)
Oiler: Amadore - Bulk Carrier / 2018-07-02 - 2019-01-05 (6 місяців)
Oiler: Amadore - Bulk Carrier / 2017-11-08 - 2018-04-30 (6 місяців)
Oiler: ALLIANZ ranger - Platform Supply vessel / 2019-12-30 - 2020-12-10 (11 місяців)
Oiler: Swissco neptune - Survey vessel / 2019-01-22 - 2019-12-12 (11 місяців)
OS: Chelsea-6 - General cargo / 2020-07-26 - 2020-12-06 (4 місяця)
OS: Chelsea-6 - General cargo / 2019-12-18 - 2020-06-19 (6 місяців)
OS: Frio Seven - Reefer / 2019-02-28 - 2019-07-12 (4 місяця)
Chief Cook: Zim Yokohama - Container Ship / 2020-07-06 - 2020-12-06 (5 місяців)
Chief Cook: MSC Letizia - Container Ship / 2018-08-24 - 2019-03-23 (7 місяців)
Chief Cook: OXANA-V - Bulk Carrier / 2018-04-22 - 2018-07-02 (2 місяця)
Chief Cook: Oxana-V - Bulk Carrier / 2017-11-04 - 2018-01-28 (3 місяця)
Chief Cook: Oxana-V - Bulk Carrier / 2017-06-28 - 2017-08-24 (2 місяця)