Зберегти
Закрити
Додати моряка до обраного
Видалити моряків з обраного
Motorman: KLAIPEDA - General cargo / 2018-05-20 - 2018-10-10 (5 місяців)
Wiper : SILVER LION - General cargo / 2017-05-20 - 2017-11-25 (6 місяців)
Motorman: Porada - General cargo / 2016-12-19 - 2017-02-19 (2 місяця)
4th Engineer: Gladiatorship - Bulk Carrier / 2018-07-13 - 2018-10-08 (3 місяця)
Engine Cadet: Gloriuship - Bulk Carrier / 2017-02-28 - 2017-08-03 (5 місяців)
Engine Cadet: Abubakar - General cargo / 2017-01-04 - 2017-02-09 (1 місяць)
Engine Cadet: Svyaty Pavlo - General cargo / 2015-09-02 - 2016-02-03 (5 місяців)
Engine Cadet: Artey - General cargo / 2015-06-22 - 2015-08-25 (2 місяця)
Wiper: Cape Kasos - Bulk Carrier / 2018-03-05 - 2018-09-29 (7 місяців)
Motorman: Porada - General cargo / 2017-06-26 - 2017-08-28 (2 місяця)
2nd Engineer: Tug Nazli (delivery of the vessel) - Tug boat / 2018-08-28 - 2018-09-19 (1 місяць)
2nd Engineer: Ken Orchid - Bulk Carrier / 2018-06-04 - 2018-08-11 (2 місяця)
2nd Engineer: Freyja w (delivery of the vessel) - Bulk Carrier / 2018-01-18 - 2018-03-28 (2 місяця)
2nd Engineer: Navios Helios - Bulk Carrier / 2017-04-13 - 2017-10-09 (6 місяців)
2nd Engineer: sunbeam - Bulk Carrier / 2015-12-30 - 2016-07-27 (7 місяців)
3rd Officer: m/v Limnionas - Bulk Carrier / 2018-03-12 - 2018-09-19 (6 місяців)
3rd Officer: m/v Stamatis - Bulk Carrier / 2017-02-03 - 2017-08-16 (6 місяців)
3rd Officer: m/v Karlovasi - Bulk Carrier / 2016-02-28 - 2016-10-24 (8 місяців)
3rd Officer: m/v Sunset - Bulk Carrier / 2015-06-18 - 2015-12-30 (6 місяців)
Motorman: Nikolay Telenkov - Fishing vessel / 2018-03-16 - 2018-09-15 (6 місяців)
Motorman: Nikolay Telenkov - Fishing vessel / 2017-06-15 - 2017-08-21 (2 місяця)
Motorman: Atlantik Orion - Fishing vessel / 2016-08-02 - 2016-11-29 (4 місяця)
Motorman: Atlantik Orion - Fishing vessel / 2015-10-06 - 2016-02-11 (4 місяця)
3rd Officer: MV OCEAN PROGRESS - Bulk Carrier / 2018-08-09 - 2018-09-13 (1 місяць)
2nd Officer: MV LEWEK EBONY - AHTS / 2017-01-29 - 2017-06-26 (5 місяців)
2nd Officer: MV LEWEK IVORY - AHTS / 2015-11-13 - 2016-02-07 (3 місяця)
Master: Mars - Other vessels / 2018-05-28 - 2018-09-04 (3 місяця)
Master: Salix - General cargo / 2016-11-01 - 2017-03-05 (4 місяця)
Master: Celine - General cargo / 2014-10-24 - 2015-02-14 (4 місяця)
Master: Karen C - General cargo / 2014-07-18 - 2014-08-18 (1 місяць)
Master: Saltina - Bulk Carrier / 2013-11-12 - 2014-03-28 (5 місяців)
Oiler: BLUEBILL - Bulk Carrier / 2018-01-17 - 2018-08-30 (7 місяців)
Oiler: MACCOA - Bulk Carrier / 2016-06-16 - 2017-02-23 (8 місяців)
Oiler: CRESTY - Bulk Carrier / 2015-06-23 - 2016-02-12 (8 місяців)
Motorman: AGATIS - Dry Cargo / 2014-05-18 - 2014-10-31 (5 місяців)
Motorman: OLEG - Bulk Carrier / 2013-02-09 - 2013-09-25 (8 місяців)
Chief Officer: Columba - Bulk Carrier / 2018-03-28 - 2018-08-24 (5 місяців)
Chief Officer: Hydrus - Bulk Carrier / 2016-02-26 - 2018-08-24 (2 року)
Chief Officer: Hydrus - Bulk Carrier / 2016-04-11 - 2016-10-14 (6 місяців)
Chief Officer: Hercules - Bulk Carrier / 2015-08-21 - 2015-12-27 (4 місяця)
Chief Officer: Aquila - Bulk Carrier / 2014-03-21 - 2014-10-29 (7 місяців)
Engine Cadet: K.KVACHANTIRADZE - Tug boat / 2018-02-20 - 2018-08-20 (6 місяців)
Chief Cook: M/V IRON LADY V - Bulk Carrier / 2018-04-26 - 2018-08-08 (3 місяця)
Chief Cook: BRAVO V - Bulk Carrier / 2017-07-16 - 2017-12-10 (5 місяців)
Cook: Boulis - General cargo / 2016-06-10 - 2016-12-15 (6 місяців)
Cook: Black Eagle - General cargo / 2014-12-19 - 2015-08-15 (8 місяців)
Cook: TIEN HAU - General cargo / 2013-04-01 - 2013-12-12 (8 місяців)
Chief Officer: ALPINE PENELOPE - Oil Products Tanker / 2018-03-15 - 2018-07-18 (4 місяця)
Chief Officer: m/t "Ocean Schooner" - Oil Products Tanker / 2017-05-24 - 2017-11-01 (5 місяців)
Chief Officer: m/t "Ocean Schooner" - Oil Products Tanker / 2016-08-02 - 2017-01-25 (6 місяців)
Chief Officer: varg star - Oil Products Tanker / 2015-06-01 - 2016-01-16 (7 місяців)
Chief Officer: varg star - Oil Products Tanker / 2014-06-01 - 2015-02-28 (9 місяців)
OS: Aspro - General cargo / 2018-01-11 - 2018-07-03 (6 місяців)
OS: Erna - General cargo / 2017-01-20 - 2017-05-24 (4 місяця)
Deck Cadet: Erna - General cargo / 2016-08-02 - 2017-01-19 (6 місяців)
Deck Cadet: Волжский-18 - Dry Cargo / 2015-06-02 - 2015-08-31 (3 місяця)
OS: Masalli - Chemical tanker / 2017-09-28 - 2018-07-01 (9 місяців)
OS: Khankendy - Chemical tanker / 2016-12-09 - 2017-04-12 (4 місяця)
OS: Shusha - Oil Products Tanker / 2016-04-12 - 2016-08-27 (4 місяця)
OS: "Хаджибей" - Training Ship / 2015-04-28 - 2015-06-26 (2 місяця)
AB Seaman: Dolphin princess - Tug boat / 2017-06-17 - 2018-06-10 (12 місяців)
AB Seaman: Dolphin princess - Tug boat / 2015-11-03 - 2016-12-08 (1 рік)
2nd Officer: Angela - Container Ship / 2017-11-23 - 2018-06-10 (7 місяців)
2nd Officer: Rumba - Container Ship / 2017-06-03 - 2017-09-13 (3 місяця)
2nd Officer: Green Fast - Container Ship / 2016-05-24 - 2016-10-31 (5 місяців)
2nd Officer: Reykjafoss - Container Ship / 2015-08-13 - 2015-12-27 (4 місяця)
2nd Officer: Reykjafoss - Container Ship / 2015-02-20 - 2015-06-04 (3 місяця)
Chief Officer: M/V LYNX - Bulk Carrier / 2017-11-01 - 2018-06-06 (7 місяців)
Chief Officer: APELLIS - Bulk Carrier / 2016-02-11 - 2016-08-01 (6 місяців)
Chief Officer: ORIENT SPIRIT - Container Ship / 2015-02-03 - 2015-08-10 (6 місяців)
Chief Officer: RED SPIRIT - Container Ship / 2014-04-17 - 2014-10-01 (5 місяців)
Chief Officer: GEISE - Heavy lift vessel / 2013-06-23 - 2013-12-26 (6 місяців)
Master: FESCO NAVARIN - Container Ship / 2017-12-07 - 2018-06-06 (6 місяців)
Master: FESCO NAVARIN - Container Ship / 2016-12-01 - 2017-06-02 (6 місяців)
Master: Amur - General cargo / 2016-10-14 - 2016-11-02 (1 місяць)
Master: Kapitan Gnezdilov - Container Ship / 2015-06-25 - 2015-12-25 (6 місяців)
Chief Officer: Kapitan Gnezdilov - Container Ship / 2015-05-15 - 2015-06-24 (1 місяць)
Master: RIMONA - Bulk Carrier / 2017-12-01 - 2018-06-04 (6 місяців)
Master: GRACE 1 - General cargo / 2017-03-10 - 2017-08-10 (5 місяців)
Master: GULF EXPRESS - General cargo / 2016-06-03 - 2016-10-16 (4 місяця)
Master: GRACE 1 - General cargo / 2015-04-25 - 2015-11-06 (6 місяців)
Master: Gulf Project - General cargo / 2014-06-18 - 2014-11-07 (5 місяців)